1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - LUCASFEL |
1 (8/112) |
2010-06-14 |
Tým zanikl - LUCASFEL |
1 (22/112) |
2010-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - GustavoTorres |
1 (43/112) |
2010-07-19 |
Tým zanikl - GustavoTorres |
1 (45/112) |
2010-07-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Druidlost |
1 (104/112) |
2010-09-18 |
Tým zanikl - Druidlost |
3 (26/112) |
2011-02-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - paulodiego |
3 (49/112) |
2011-03-06 |
Tým zanikl - paulodiego |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Seerloos |
3 (75/112) |
2011-04-01 |
Tým zanikl - Seerloos |
3 (103/112) |
2011-04-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - waspin |
4 (14/112) |
2011-05-22 |
Tým zanikl - waspin |
4 (19/112) |
2011-05-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - daniel ferreira |
4 (42/112) |
2011-06-19 |
Tým zanikl - daniel ferreira |
4 (43/112) |
2011-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vander41 |
4 (66/112) |
2011-07-13 |
Tým zanikl - Vander41 |
4 (68/112) |
2011-07-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Carlos Germano |
4 (105/112) |
2011-08-21 |
Tým zanikl - Carlos Germano |
5 (71/112) |
2011-11-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - severo snape |
5 (94/112) |
2011-11-30 |
Tým zanikl - severo snape |
5 (96/112) |
2011-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - celovha |
6 (7/112) |
2011-12-25 |
Tým zanikl - celovha |
6 (7/112) |
2011-12-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - robert852 |
6 (30/112) |
2012-01-17 |
Tým zanikl - robert852 |
6 (32/112) |
2012-01-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lucas Trocha |
6 (41/112) |
2012-01-28 |
Tým zanikl - Lucas Trocha |
6 (41/112) |
2012-01-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Yuri Bonetti |
6 (65/112) |
2012-02-21 |
Tým zanikl - Yuri Bonetti |
6 (69/112) |
2012-02-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pedro Alves |
6 (92/112) |
2012-03-19 |
Tým zanikl - Pedro Alves |
6 (94/112) |
2012-03-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vitor Resende |
7 (5/112) |
2012-04-13 |
Tým zanikl - Vitor Resende |
7 (6/112) |
2012-04-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Geovany Reis |
7 (29/112) |
2012-05-07 |
Tým zanikl - Geovany Reis |
7 (32/112) |
2012-05-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alan Douglas Sousa |
7 (55/112) |
2012-06-02 |
Tým zanikl - Alan Douglas Sousa |
7 (55/112) |
2012-06-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - ikiram |
7 (78/112) |
2012-06-25 |
Tým zanikl - ikiram |
7 (80/112) |
2012-06-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - joaopaulo999 |
7 (103/112) |
2012-07-20 |
Tým zanikl - joaopaulo999 |
7 (104/112) |
2012-07-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - vinicius21 |
8 (15/112) |
2012-08-13 |
Tým zanikl - vinicius21 |
8 (17/112) |
2012-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - mateus1234 |
8 (56/112) |
2012-09-23 |
Tým zanikl - mateus1234 |
8 (68/112) |
2012-10-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - brunnoca |
8 (92/112) |
2012-10-29 |
Tým zanikl - brunnoca |
8 (96/112) |
2012-11-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - DoumovicBomb |
9 (7/112) |
2012-11-25 |
Tým zanikl - DoumovicBomb |
9 (7/112) |
2012-11-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alessadnro |
9 (30/112) |
2012-12-18 |
Tým zanikl - Alessadnro |
9 (30/112) |
2012-12-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - JULIO CERSAR |
9 (54/112) |
2013-01-11 |
Tým zanikl - JULIO CERSAR |
9 (54/112) |
2013-01-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - DouglasGomSouza |
9 (77/112) |
2013-02-03 |
Tým zanikl - DouglasGomSouza |
9 (77/112) |
2013-02-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucasantista |
9 (100/112) |
2013-02-26 |
Tým zanikl - lucasantista |
9 (100/112) |
2013-02-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - luiz1620 |
10 (11/112) |
2013-03-21 |
Tým zanikl - luiz1620 |
10 (11/112) |
2013-03-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - malk123 |
10 (34/112) |
2013-04-13 |
Tým zanikl - malk123 |
10 (37/112) |
2013-04-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - maycomflamm |
10 (60/112) |
2013-05-09 |
Tým zanikl - maycomflamm |
10 (60/112) |
2013-05-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - danielbond007 |
10 (88/112) |
2013-06-06 |
Tým zanikl - danielbond007 |
10 (89/112) |
2013-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabriel eduardo1 |
11 (2/112) |
2013-07-02 |
Tým zanikl - gabriel eduardo1 |
11 (20/112) |
2013-07-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - ryan vic |
11 (43/112) |
2013-08-12 |
Tým zanikl - ryan vic |
11 (45/112) |
2013-08-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - eduardossj |
11 (68/112) |
2013-09-06 |
Tým zanikl - eduardossj |
11 (71/112) |
2013-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - leonardoaraujo1978 |
11 (95/112) |
2013-10-03 |
Tým zanikl - leonardoaraujo1978 |
11 (96/112) |
2013-10-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - otavio9719 |
12 (8/112) |
2013-10-28 |
Tým zanikl - otavio9719 |
12 (8/112) |
2013-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nando945 |
12 (31/112) |
2013-11-20 |
Tým zanikl - Nando945 |
12 (31/112) |
2013-11-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Leonardo Dos Reis Durian |
12 (55/112) |
2013-12-14 |
Tým zanikl - Leonardo Dos Reis Durian |
12 (56/112) |
2013-12-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Igor Ribeiro Da Silva |
12 (79/112) |
2014-01-07 |
Tým zanikl - Igor Ribeiro Da Silva |
12 (80/112) |
2014-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - dayvide |
12 (103/112) |
2014-01-31 |
Tým zanikl - dayvide |
13 (76/112) |
2014-04-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - ghjhyuhyhk |
13 (99/112) |
2014-05-19 |
Tým zanikl - ghjhyuhyhk |
13 (99/112) |
2014-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - sonekcbjr |
14 (10/112) |
2014-06-11 |
Tým zanikl - sonekcbjr |
14 (10/112) |
2014-06-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - messinpereira |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tým zanikl - messinpereira |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - gustavo55 |
14 (73/112) |
2014-08-13 |
Tým zanikl - gustavo55 |
14 (73/112) |
2014-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - cesarflorentino |
14 (96/112) |
2014-09-05 |
Tým zanikl - cesarflorentino |
14 (104/112) |
2014-09-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vinutsu |
15 (15/112) |
2014-10-06 |
Tým zanikl - Vinutsu |
15 (15/112) |
2014-10-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fabio Ricardo Ferreira |
15 (39/112) |
2014-10-30 |
Tým zanikl - Fabio Ricardo Ferreira |
15 (42/112) |
2014-11-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - rafaelrojo |
15 (65/112) |
2014-11-25 |
Tým zanikl - rafaelrojo |