1 (0/112) |
2010-06-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - frumento |
1 (93/112) |
2010-09-07 |
Tým zanikl - frumento |
2 (23/112) |
2010-10-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - croosfael |
2 (46/112) |
2010-11-11 |
Tým zanikl - croosfael |
2 (79/112) |
2010-12-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - brodrigues1998 |
2 (102/112) |
2011-01-06 |
Tým zanikl - brodrigues1998 |
3 (23/112) |
2011-02-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fernando Trevelin |
3 (47/112) |
2011-03-04 |
Tým zanikl - Fernando Trevelin |
3 (68/112) |
2011-03-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - bnoventa |
3 (92/112) |
2011-04-18 |
Tým zanikl - bnoventa |
3 (98/112) |
2011-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - henrimessi |
4 (12/112) |
2011-05-20 |
Tým zanikl - henrimessi |
4 (92/112) |
2011-08-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - PatrulleroMv |
5 (3/112) |
2011-08-31 |
Tým zanikl - PatrulleroMv |
5 (3/112) |
2011-08-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - juniorzikatop |
5 (26/112) |
2011-09-23 |
Tým zanikl - juniorzikatop |
5 (26/112) |
2011-09-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Manov |
5 (54/112) |
2011-10-21 |
Tým zanikl - Manov |
5 (54/112) |
2011-10-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - WLSILVA |
5 (77/112) |
2011-11-13 |
Tým zanikl - WLSILVA |
5 (78/112) |
2011-11-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - michaelbn |
5 (101/112) |
2011-12-07 |
Tým zanikl - michaelbn |
5 (102/112) |
2011-12-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - lukka99 |
6 (13/112) |
2011-12-31 |
Tým zanikl - lukka99 |
6 (13/112) |
2011-12-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - jonathas44 |
6 (36/112) |
2012-01-23 |
Tým zanikl - jonathas44 |
6 (37/112) |
2012-01-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - fernando ely |
6 (61/112) |
2012-02-17 |
Tým zanikl - fernando ely |
6 (61/112) |
2012-02-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - bruno gilio |
7 (58/112) |
2012-06-05 |
Tým zanikl - bruno gilio |
7 (58/112) |
2012-06-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - lyrofuts |
7 (81/112) |
2012-06-28 |
Tým zanikl - lyrofuts |
7 (104/112) |
2012-07-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - davi carvalho |
8 (15/112) |
2012-08-13 |
Tým zanikl - davi carvalho |
8 (17/112) |
2012-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Eliseu oliveira |
8 (40/112) |
2012-09-07 |
Tým zanikl - Eliseu oliveira |
8 (43/112) |
2012-09-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - LelecoH |
8 (66/112) |
2012-10-03 |
Tým zanikl - LelecoH |
8 (68/112) |
2012-10-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gabriel2361 |
8 (98/112) |
2012-11-04 |
Tým zanikl - Gabriel2361 |
9 (67/112) |
2013-01-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - vector17078 |
9 (91/112) |
2013-02-17 |
Tým zanikl - vector17078 |
9 (91/112) |
2013-02-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - xxPierrexx |
10 (2/112) |
2013-03-12 |
Tým zanikl - xxPierrexx |
10 (2/112) |
2013-03-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - JonPrice |
10 (41/112) |
2013-04-20 |
Tým zanikl - JonPrice |
10 (49/112) |
2013-04-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - brunofbr25 |
10 (72/112) |
2013-05-21 |
Tým zanikl - brunofbr25 |
10 (72/112) |
2013-05-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Erick Franchesco |
10 (95/112) |
2013-06-13 |
Tým zanikl - Erick Franchesco |
10 (95/112) |
2013-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dostoievski |
11 (6/112) |
2013-07-06 |
Tým zanikl - Dostoievski |
11 (6/112) |
2013-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - vinipi |
11 (29/112) |
2013-07-29 |
Tým zanikl - vinipi |
11 (31/112) |
2013-07-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - denner11 |
11 (54/112) |
2013-08-23 |
Tým zanikl - denner11 |
11 (56/112) |
2013-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - marcoswilly |
11 (79/112) |
2013-09-17 |
Tým zanikl - marcoswilly |
11 (91/112) |
2013-09-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - luiz claudio12 |
12 (7/112) |
2013-10-27 |
Tým zanikl - luiz claudio12 |
12 (7/112) |
2013-10-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Henrick Figueiredo |
12 (30/112) |
2013-11-19 |
Tým zanikl - Henrick Figueiredo |
12 (30/112) |
2013-11-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - RAFAEL SAN |
12 (53/112) |
2013-12-12 |
Tým zanikl - RAFAEL SAN |
12 (53/112) |
2013-12-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - vitor sfc |
12 (76/112) |
2014-01-04 |
Tým zanikl - vitor sfc |
12 (79/112) |
2014-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - guilhermede |
12 (102/112) |
2014-01-30 |
Tým zanikl - guilhermede |
12 (103/112) |
2014-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucas lco |
13 (14/112) |
2014-02-23 |
Tým zanikl - lucas lco |
13 (16/112) |
2014-02-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - emeson almeida |
13 (39/112) |
2014-03-20 |
Tým zanikl - emeson almeida |
13 (49/112) |
2014-03-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pablo oscar |
13 (72/112) |
2014-04-22 |
Tým zanikl - Pablo oscar |
13 (72/112) |
2014-04-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - felipeh cardoso |
13 (96/112) |
2014-05-16 |
Tým zanikl - felipeh cardoso |
13 (107/112) |
2014-05-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - KIKI O CAO |
14 (19/112) |
2014-06-20 |
Tým zanikl - KIKI O CAO |
14 (20/112) |
2014-06-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - ISlayer |
14 (43/112) |
2014-07-14 |
Tým zanikl - ISlayer |
14 (43/112) |
2014-07-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lucas Rosa de Souza |
14 (67/112) |
2014-08-07 |
Tým zanikl - Lucas Rosa de Souza |
15 (69/112) |
2014-11-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - vinicius filho |
15 (92/112) |
2014-12-22 |
Tým zanikl - vinicius filho |
15 (101/112) |
2014-12-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - MarcosAurelio |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tým zanikl - MarcosAurelio |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - TiagoRP20 |
16 (36/112) |
2015-02-16 |
Tým zanikl - TiagoRP20 |
16 (36/112) |
2015-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - André Santos de Souza |
16 (59/112) |
2015-03-11 |
Tým zanikl - André Santos de Souza |
16 (61/112) |
2015-03-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vitor Hugo Oliveira |
16 (84/112) |
2015-04-05 |
Tým zanikl - Vitor Hugo Oliveira |
16 (103/112) |
2015-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tulalan |
17 (15/112) |
2015-05-18 |
Tým zanikl - Tulalan |
17 (15/112) |
2015-05-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - victor leca |
17 (38/112) |
2015-06-10 |
Tým zanikl - victor leca |
17 (45/112) |
2015-06-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Igorbrasil |
17 (68/112) |
2015-07-10 |
Tým zanikl - Igorbrasil |
17 (68/112) |
2015-07-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - hHenrique10 |
17 (91/112) |
2015-08-02 |
Tým zanikl - hHenrique10 |
17 (92/112) |
2015-08-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - João Rhoden |
18 (4/112) |
2015-08-27 |
Tým zanikl - João Rhoden |
18 (4/112) |
2015-08-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Arthur G |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tým zanikl - Arthur G |
18 (27/112) |
2015-09-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vitor Maciel |
18 (51/112) |
2015-10-13 |
Tým zanikl - Vitor Maciel |
18 (54/112) |
2015-10-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - fabiocosta01 |
18 (75/112) |
2015-11-06 |
Tým zanikl - fabiocosta01 |
18 (91/112) |
2015-11-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - CUECA |
19 (2/112) |
2015-12-15 |
Tým zanikl - CUECA |
19 (13/112) |
2015-12-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Talles Matos |
19 (36/112) |
2016-01-18 |
Tým zanikl - Talles Matos |
19 (37/112) |
2016-01-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - alessandra guerra |
19 (68/112) |
2016-02-19 |
Tým zanikl - alessandra guerra |
19 (69/112) |
2016-02-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ítalosg123 |
20 (56/112) |
2016-05-29 |
Tým zanikl - Ítalosg123 |
20 (79/112) |
2016-06-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - henrique mouta |
20 (102/112) |
2016-07-14 |
Tým zanikl - henrique mouta |
20 (104/112) |
2016-07-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - flashzplay |
21 (15/112) |
2016-08-08 |
Tým zanikl - flashzplay |
21 (18/112) |
2016-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Emerson regueira |
21 (41/112) |
2016-09-03 |
Tým zanikl - Emerson regueira |
21 (43/112) |
2016-09-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - brieno |
21 (67/112) |
2016-09-29 |
Tým zanikl - brieno |
21 (69/112) |
2016-10-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Isaí Baal |
21 (92/112) |
2016-10-24 |
Tým zanikl - Isaí Baal |
21 (97/112) |
2016-10-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Palmarce |
22 (8/112) |
2016-11-21 |
Tým zanikl - Palmarce |
22 (10/112) |
2016-11-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Elissons |
22 (33/112) |
2016-12-16 |
Tým zanikl - Elissons |
22 (33/112) |
2016-12-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lucas Eduardo Souto |
22 (56/112) |
2017-01-08 |
Tým zanikl - Lucas Eduardo Souto |
22 (56/112) |
2017-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Deivison Kauan |
22 (79/112) |
2017-01-31 |
Tým zanikl - Deivison Kauan |
22 (80/112) |
2017-02-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - João Paulo Chaves |
22 (103/112) |
2017-02-24 |
Tým zanikl - João Paulo Chaves |
22 (103/112) |
2017-02-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - tiupão |
23 (14/112) |
2017-03-19 |
Tým zanikl - tiupão |
23 (14/112) |
2017-03-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - henrilucaas |
23 (37/112) |
2017-04-11 |
Tým zanikl - henrilucaas |
23 (37/112) |
2017-04-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - andersonsantanadesouza |
23 (61/112) |
2017-05-05 |
Tým zanikl - andersonsantanadesouza |
23 (61/112) |
2017-05-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Raulmuitoloko |
23 (84/112) |
2017-05-28 |
Tým zanikl - Raulmuitoloko |
23 (84/112) |
2017-05-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - jhon vi |
23 (107/112) |
2017-06-20 |
Tým zanikl - jhon vi |
23 (107/112) |
2017-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Evanilson f |
24 (18/112) |
2017-07-13 |
Tým zanikl - Evanilson f |
24 (18/112) |
2017-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Wedenis Parma Junior |
24 (42/112) |
2017-08-06 |
Tým zanikl - Wedenis Parma Junior |
24 (42/112) |
2017-08-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Moisés Linderman M |
24 (66/112) |
2017-08-30 |
Tým zanikl - Moisés Linderman M |
24 (68/112) |
2017-09-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mairon Abreu |
24 (91/112) |
2017-09-24 |
Tým zanikl - Mairon Abreu |
24 (112/112) |
2017-10-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ilan Rodrigues |
25 (23/112) |
2017-11-07 |
Tým zanikl - Ilan Rodrigues |
25 (24/112) |
2017-11-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - jhamez |
25 (48/112) |
2017-12-02 |
Tým zanikl - jhamez |
25 (49/112) |
2017-12-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - wesley2736238 |
25 (73/112) |
2017-12-27 |
Tým zanikl - wesley2736238 |
25 (73/112) |
2017-12-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Toddynho1996 |
25 (97/112) |
2018-01-20 |
Tým zanikl - Toddynho1996 |
25 (97/112) |
2018-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Thiago Santinello |
26 (8/112) |
2018-02-12 |
Tým zanikl - Thiago Santinello |
26 (8/112) |
2018-02-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - moacyr junior |
26 (31/112) |
2018-03-07 |
Tým zanikl - moacyr junior |
26 (35/112) |
2018-03-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Carlos Mariz |
26 (58/112) |
2018-04-03 |
Tým zanikl - Carlos Mariz |