1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - MARGOLL |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - MARGOLL |
1 (21/112) |
2010-06-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - lycycyc |
1 (42/112) |
2010-07-18 |
Tým zanikl - lycycyc |
1 (46/112) |
2010-07-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - OSBALAS |
1 (111/112) |
2010-09-25 |
Tým zanikl - OSBALAS |
2 (48/112) |
2010-11-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - de silva |
2 (71/112) |
2010-12-06 |
Tým zanikl - de silva |
2 (110/112) |
2011-01-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Francofareli |
3 (21/112) |
2011-02-06 |
Tým zanikl - Francofareli |
3 (25/112) |
2011-02-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - beckbass |
3 (48/112) |
2011-03-05 |
Tým zanikl - beckbass |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - emerson13 |
3 (74/112) |
2011-03-31 |
Tým zanikl - emerson13 |
3 (76/112) |
2011-04-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Matheus Sousa |
3 (100/112) |
2011-04-26 |
Tým zanikl - Matheus Sousa |
3 (111/112) |
2011-05-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jefebolera |
4 (22/112) |
2011-05-30 |
Tým zanikl - Jefebolera |
4 (24/112) |
2011-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pedroluxemburgo |
4 (48/112) |
2011-06-25 |
Tým zanikl - Pedroluxemburgo |
4 (50/112) |
2011-06-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - leoberga |
5 (15/112) |
2011-09-12 |
Tým zanikl - leoberga |
5 (19/112) |
2011-09-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - neymax |
5 (42/112) |
2011-10-09 |
Tým zanikl - neymax |
5 (42/112) |
2011-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - DIMMYKING |
5 (65/112) |
2011-11-01 |
Tým zanikl - DIMMYKING |
5 (65/112) |
2011-11-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - leozinho1342 |
5 (88/112) |
2011-11-24 |
Tým zanikl - leozinho1342 |
5 (89/112) |
2011-11-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - 1rhuan1 |
5 (112/112) |
2011-12-18 |
Tým zanikl - 1rhuan1 |
6 (84/112) |
2012-03-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - felipemilan10 |
6 (107/112) |
2012-04-03 |
Tým zanikl - felipemilan10 |
6 (108/112) |
2012-04-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - golleador |
7 (19/112) |
2012-04-27 |
Tým zanikl - golleador |
7 (28/112) |
2012-05-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - nicolas top |
7 (51/112) |
2012-05-29 |
Tým zanikl - nicolas top |
7 (51/112) |
2012-05-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - fricka |
7 (74/112) |
2012-06-21 |
Tým zanikl - fricka |
7 (90/112) |
2012-07-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - danielhpp03 |
8 (1/112) |
2012-07-30 |
Tým zanikl - danielhpp03 |
8 (4/112) |
2012-08-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - gui120 |
8 (27/112) |
2012-08-25 |
Tým zanikl - gui120 |
8 (33/112) |
2012-08-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Filipe Gislon |
8 (56/112) |
2012-09-23 |
Tým zanikl - Filipe Gislon |
8 (59/112) |
2012-09-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - marcovirus |
8 (83/112) |
2012-10-20 |
Tým zanikl - marcovirus |
8 (101/112) |
2012-11-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - igorcb21 |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tým zanikl - igorcb21 |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - r17rafinha |
9 (36/112) |
2012-12-24 |
Tým zanikl - r17rafinha |
9 (37/112) |
2012-12-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - PedroVinicios |
9 (60/112) |
2013-01-17 |
Tým zanikl - PedroVinicios |
9 (60/112) |
2013-01-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pedrohss14 |
9 (84/112) |
2013-02-10 |
Tým zanikl - Pedrohss14 |
9 (85/112) |
2013-02-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - wilker lopes |
9 (108/112) |
2013-03-06 |
Tým zanikl - wilker lopes |
10 (5/112) |
2013-03-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - erickcr7 |
10 (28/112) |
2013-04-07 |
Tým zanikl - erickcr7 |
10 (29/112) |
2013-04-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - spidery |
10 (53/112) |
2013-05-02 |
Tým zanikl - spidery |
10 (54/112) |
2013-05-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Niltom |
10 (77/112) |
2013-05-26 |
Tým zanikl - Niltom |
10 (77/112) |
2013-05-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bruno Nascente |
10 (101/112) |
2013-06-19 |
Tým zanikl - Bruno Nascente |
10 (106/112) |
2013-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabrielferreira98 |
11 (17/112) |
2013-07-17 |
Tým zanikl - gabrielferreira98 |
11 (19/112) |
2013-07-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - luiizneto10 |
11 (42/112) |
2013-08-11 |
Tým zanikl - luiizneto10 |
11 (45/112) |
2013-08-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - juninhozl |
11 (68/112) |
2013-09-06 |
Tým zanikl - juninhozl |
11 (71/112) |
2013-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - HugoPH |
11 (94/112) |
2013-10-02 |
Tým zanikl - HugoPH |
11 (96/112) |
2013-10-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Aynuan Felix |
12 (8/112) |
2013-10-28 |
Tým zanikl - Aynuan Felix |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - tevonovemil |
12 (66/112) |
2013-12-25 |
Tým zanikl - tevonovemil |
13 (84/112) |
2014-05-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - penacova2 |
13 (108/112) |
2014-05-28 |
Tým zanikl - penacova2 |
13 (108/112) |
2014-05-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - stefanii |
14 (19/112) |
2014-06-20 |
Tým zanikl - stefanii |
14 (19/112) |
2014-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Paulo Cesar pc |
14 (42/112) |
2014-07-13 |
Tým zanikl - Paulo Cesar pc |
14 (42/112) |
2014-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - fofoca |
14 (66/112) |
2014-08-06 |
Tým zanikl - fofoca |
14 (66/112) |
2014-08-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Thiago2233 |
14 (89/112) |
2014-08-29 |
Tým zanikl - Thiago2233 |
14 (91/112) |
2014-08-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - danielesly |
15 (2/112) |
2014-09-23 |
Tým zanikl - danielesly |
15 (2/112) |
2014-09-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabriel vasconcelos |
15 (25/112) |
2014-10-16 |
Tým zanikl - gabriel vasconcelos |
15 (25/112) |
2014-10-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - fernando1720 |
15 (48/112) |
2014-11-08 |
Tým zanikl - fernando1720 |
15 (49/112) |
2014-11-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - thuxa |
15 (73/112) |
2014-12-03 |
Tým zanikl - thuxa |
15 (109/112) |
2015-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - andre phillyp |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tým zanikl - andre phillyp |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - henriquetaffo |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tým zanikl - henriquetaffo |
16 (44/112) |
2015-02-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - yago g mendes |
16 (68/112) |
2015-03-20 |
Tým zanikl - yago g mendes |
16 (68/112) |
2015-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - joao vitor felex da silva |
16 (91/112) |
2015-04-12 |
Tým zanikl - joao vitor felex da silva |
16 (91/112) |
2015-04-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - JuhhRossinholi |
17 (2/112) |
2015-05-05 |
Tým zanikl - JuhhRossinholi |
17 (2/112) |
2015-05-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bruno Hernandez |
17 (25/112) |
2015-05-28 |
Tým zanikl - Bruno Hernandez |
17 (25/112) |
2015-05-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - mdmazzaro |
17 (49/112) |
2015-06-21 |
Tým zanikl - mdmazzaro |
17 (50/112) |
2015-06-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - andre fixa |
17 (73/112) |
2015-07-15 |
Tým zanikl - andre fixa |
17 (73/112) |
2015-07-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mirian Bianco |
17 (96/112) |
2015-08-07 |
Tým zanikl - Mirian Bianco |
17 (104/112) |
2015-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Thalespc2005 |
18 (16/112) |
2015-09-08 |
Tým zanikl - Thalespc2005 |
19 (81/112) |
2016-03-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gabst |
19 (104/112) |
2016-03-26 |
Tým zanikl - Gabst |
19 (104/112) |
2016-03-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - zegolaço |
20 (15/112) |
2016-04-18 |
Tým zanikl - zegolaço |
20 (16/112) |
2016-04-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Paulo Henrique Henrique |
20 (39/112) |
2016-05-12 |
Tým zanikl - Paulo Henrique Henrique |
20 (39/112) |
2016-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - wescle |
20 (62/112) |
2016-06-04 |
Tým zanikl - wescle |
20 (62/112) |
2016-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - antoniojuniorcec |
20 (85/112) |
2016-06-27 |
Tým zanikl - antoniojuniorcec |
20 (85/112) |
2016-06-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - matheus guerra |
21 (3/112) |
2016-07-27 |
Tým zanikl - matheus guerra |
21 (4/112) |
2016-07-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - jjcj |
22 (66/112) |
2017-01-18 |
Tým zanikl - jjcj |
22 (66/112) |
2017-01-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Celso Barbosa |
22 (89/112) |
2017-02-10 |
Tým zanikl - Celso Barbosa |
22 (89/112) |
2017-02-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - soareslucashenrique |
22 (112/112) |
2017-03-05 |
Tým zanikl - soareslucashenrique |
22 (112/112) |
2017-03-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Thiago Fagundes |
23 (23/112) |
2017-03-28 |
Tým zanikl - Thiago Fagundes |
23 (32/112) |
2017-04-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Maria Eduarda Carvalho |
23 (55/112) |
2017-04-29 |
Tým zanikl - Maria Eduarda Carvalho |
23 (55/112) |
2017-04-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - araokaleb |
23 (78/112) |
2017-05-22 |
Tým zanikl - araokaleb |
23 (80/112) |
2017-05-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Wellyson Dos Santos |
23 (104/112) |
2017-06-17 |
Tým zanikl - Wellyson Dos Santos |
24 (6/112) |
2017-07-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Thiago Carvalho 8888 |
24 (29/112) |
2017-07-24 |
Tým zanikl - Thiago Carvalho 8888 |
24 (37/112) |
2017-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Enio Gama |
24 (61/112) |
2017-08-25 |
Tým zanikl - Enio Gama |
25 (106/112) |
2018-01-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kanebarners |
26 (17/112) |
2018-02-21 |
Tým zanikl - Kanebarners |
26 (22/112) |
2018-02-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Phetus |
26 (45/112) |
2018-03-21 |
Tým zanikl - Phetus |