1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - miltonsson |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - miltonsson |
1 (10/112) |
2010-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - mitsuonaru |
1 (31/112) |
2010-07-07 |
Tým zanikl - mitsuonaru |
1 (33/112) |
2010-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - RamonWilker |
1 (54/112) |
2010-07-30 |
Tým zanikl - RamonWilker |
1 (63/112) |
2010-08-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rickisimos |
1 (84/112) |
2010-08-29 |
Tým zanikl - Rickisimos |
1 (97/112) |
2010-09-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lalo Medeiros |
2 (7/112) |
2010-10-03 |
Tým zanikl - Lalo Medeiros |
2 (45/112) |
2010-11-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alteros |
2 (76/112) |
2010-12-11 |
Tým zanikl - Alteros |
3 (16/112) |
2011-02-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - danicreu2 |
3 (39/112) |
2011-02-24 |
Tým zanikl - danicreu2 |
3 (42/112) |
2011-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - pedro123456 |
3 (65/112) |
2011-03-22 |
Tým zanikl - pedro123456 |
3 (66/112) |
2011-03-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Adryanppf |
3 (90/112) |
2011-04-16 |
Tým zanikl - Adryanppf |
3 (95/112) |
2011-04-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - dldaniel |
4 (6/112) |
2011-05-14 |
Tým zanikl - dldaniel |
4 (13/112) |
2011-05-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - caioobz |
4 (36/112) |
2011-06-13 |
Tým zanikl - caioobz |
4 (39/112) |
2011-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - walkingdead |
4 (62/112) |
2011-07-09 |
Tým zanikl - walkingdead |
4 (65/112) |
2011-07-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - matheusvieira |
4 (89/112) |
2011-08-05 |
Tým zanikl - matheusvieira |
4 (98/112) |
2011-08-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Higor Lacerda |
5 (10/112) |
2011-09-07 |
Tým zanikl - Higor Lacerda |
5 (10/112) |
2011-09-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - genislon |
5 (34/112) |
2011-10-01 |
Tým zanikl - genislon |
5 (34/112) |
2011-10-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Matheus Ramos |
5 (57/112) |
2011-10-24 |
Tým zanikl - Matheus Ramos |
5 (58/112) |
2011-10-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gabo Moraes |
5 (82/112) |
2011-11-18 |
Tým zanikl - Gabo Moraes |
5 (82/112) |
2011-11-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - JefJr7 |
5 (105/112) |
2011-12-11 |
Tým zanikl - JefJr7 |
5 (108/112) |
2011-12-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - LukazxD |
6 (20/112) |
2012-01-07 |
Tým zanikl - LukazxD |
6 (20/112) |
2012-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - wesleyn84 |
6 (58/112) |
2012-02-14 |
Tým zanikl - wesleyn84 |
6 (60/112) |
2012-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - IgorPH |
6 (83/112) |
2012-03-10 |
Tým zanikl - IgorPH |
6 (83/112) |
2012-03-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Diego Tartari |
7 (43/112) |
2012-05-21 |
Tým zanikl - Diego Tartari |
7 (43/112) |
2012-05-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - zarabu |
7 (66/112) |
2012-06-13 |
Tým zanikl - zarabu |
7 (86/112) |
2012-07-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - lukkas sampaoli mente |
7 (109/112) |
2012-07-26 |
Tým zanikl - lukkas sampaoli mente |
7 (109/112) |
2012-07-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Daniel Gerardi Pagani |
8 (20/112) |
2012-08-18 |
Tým zanikl - Daniel Gerardi Pagani |
8 (20/112) |
2012-08-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vitor Duarte |
8 (43/112) |
2012-09-10 |
Tým zanikl - Vitor Duarte |
8 (48/112) |
2012-09-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - matheus999 |
8 (71/112) |
2012-10-08 |
Tým zanikl - matheus999 |
8 (76/112) |
2012-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - alanbosa |
8 (84/112) |
2012-10-21 |
Tým zanikl - alanbosa |
9 (66/112) |
2013-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - GabrielGallate |
9 (90/112) |
2013-02-16 |
Tým zanikl - GabrielGallate |
9 (90/112) |
2013-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - samuel judson |
10 (1/112) |
2013-03-11 |
Tým zanikl - samuel judson |
10 (2/112) |
2013-03-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - official69 |
10 (26/112) |
2013-04-05 |
Tým zanikl - official69 |
10 (27/112) |
2013-04-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - kleber junior |
10 (35/112) |
2013-04-14 |
Tým zanikl - kleber junior |
10 (51/112) |
2013-04-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - plateado007 |
10 (75/112) |
2013-05-24 |
Tým zanikl - plateado007 |
10 (75/112) |
2013-05-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - diegojr |
10 (98/112) |
2013-06-16 |
Tým zanikl - diegojr |
10 (98/112) |
2013-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - maninho77 |
11 (9/112) |
2013-07-09 |
Tým zanikl - maninho77 |
11 (9/112) |
2013-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Martins127 |
11 (32/112) |
2013-08-01 |
Tým zanikl - Martins127 |
11 (32/112) |
2013-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - ptx10 |
11 (55/112) |
2013-08-24 |
Tým zanikl - ptx10 |
11 (55/112) |
2013-08-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Grifo10 |
11 (78/112) |
2013-09-16 |
Tým zanikl - Grifo10 |
11 (81/112) |
2013-09-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - IGOR710 |
11 (105/112) |
2013-10-13 |
Tým zanikl - IGOR710 |
11 (105/112) |
2013-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucasjuliani |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tým zanikl - lucasjuliani |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - kaique de assis |
12 (40/112) |
2013-11-29 |
Tým zanikl - kaique de assis |
12 (40/112) |
2013-11-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - leleosilva2003 |
12 (63/112) |
2013-12-22 |
Tým zanikl - leleosilva2003 |
12 (63/112) |
2013-12-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - folks00 |
12 (86/112) |
2014-01-14 |
Tým zanikl - folks00 |
12 (87/112) |
2014-01-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - maumal |
12 (110/112) |
2014-02-07 |
Tým zanikl - maumal |
12 (110/112) |
2014-02-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - douglas6347 |
13 (22/112) |
2014-03-03 |
Tým zanikl - douglas6347 |
13 (22/112) |
2014-03-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabriel felype |
13 (55/112) |
2014-04-05 |
Tým zanikl - gabriel felype |
13 (55/112) |
2014-04-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - osamacr70 |
13 (78/112) |
2014-04-28 |
Tým zanikl - osamacr70 |
13 (78/112) |
2014-04-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - bernaski |
13 (101/112) |
2014-05-21 |
Tým zanikl - bernaski |
13 (101/112) |
2014-05-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Enio Mugnaini |
14 (12/112) |
2014-06-13 |
Tým zanikl - Enio Mugnaini |
14 (12/112) |
2014-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tecnico Tainan |
14 (35/112) |
2014-07-06 |
Tým zanikl - Tecnico Tainan |
14 (35/112) |
2014-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vitor Farias |
14 (59/112) |
2014-07-30 |
Tým zanikl - Vitor Farias |
15 (72/112) |
2014-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Luiz maneiro |
15 (95/112) |
2014-12-25 |
Tým zanikl - Luiz maneiro |
15 (96/112) |
2014-12-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - jose vitor andrade |
16 (7/112) |
2015-01-18 |
Tým zanikl - jose vitor andrade |
16 (7/112) |
2015-01-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rhicardo Penteado |
16 (30/112) |
2015-02-10 |
Tým zanikl - Rhicardo Penteado |
16 (30/112) |
2015-02-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marcelo Cancian |
16 (53/112) |
2015-03-05 |
Tým zanikl - Marcelo Cancian |
16 (54/112) |
2015-03-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rubiany Xuxinha |
16 (78/112) |
2015-03-30 |
Tým zanikl - Rubiany Xuxinha |
16 (81/112) |
2015-04-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - fta041981 |
16 (108/112) |
2015-04-29 |
Tým zanikl - fta041981 |
16 (108/112) |
2015-04-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - rafaelwillian |
17 (20/112) |
2015-05-23 |
Tým zanikl - rafaelwillian |
17 (20/112) |
2015-05-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mailton12 |
17 (43/112) |
2015-06-15 |
Tým zanikl - Mailton12 |
17 (45/112) |
2015-06-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Luan Diedrich |
17 (69/112) |
2015-07-11 |
Tým zanikl - Luan Diedrich |
17 (69/112) |
2015-07-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Deivison F |
17 (92/112) |
2015-08-03 |
Tým zanikl - Deivison F |
17 (96/112) |
2015-08-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ivo005 |
18 (8/112) |
2015-08-31 |
Tým zanikl - Ivo005 |