1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bornia |
1 (2/112) |
2010-06-08 |
Tým zanikl - Bornia |
1 (24/112) |
2010-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - elimarmello00 |
1 (47/112) |
2010-07-23 |
Tým zanikl - elimarmello00 |
1 (49/112) |
2010-07-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Hungli |
1 (70/112) |
2010-08-15 |
Tým zanikl - Hungli |
1 (77/112) |
2010-08-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - JonathanGaudencio |
1 (99/112) |
2010-09-13 |
Tým zanikl - JonathanGaudencio |
3 (27/112) |
2011-02-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - poliedro |
3 (86/112) |
2011-04-12 |
Tým zanikl - poliedro |
3 (97/112) |
2011-04-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucasninjafma |
4 (9/112) |
2011-05-17 |
Tým zanikl - lucasninjafma |
4 (11/112) |
2011-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - david406 |
4 (34/112) |
2011-06-11 |
Tým zanikl - david406 |
4 (63/112) |
2011-07-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - ediney |
5 (71/112) |
2011-11-07 |
Tým zanikl - ediney |
5 (71/112) |
2011-11-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - jogador1 |
5 (95/112) |
2011-12-01 |
Tým zanikl - jogador1 |
6 (85/112) |
2012-03-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marcos Rogério Mendes |
6 (108/112) |
2012-04-04 |
Tým zanikl - Marcos Rogério Mendes |
6 (109/112) |
2012-04-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alisson da Silva B |
7 (20/112) |
2012-04-28 |
Tým zanikl - Alisson da Silva B |
7 (23/112) |
2012-05-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabriel lima bento |
7 (83/112) |
2012-06-30 |
Tým zanikl - gabriel lima bento |
7 (103/112) |
2012-07-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - ismael685 |
8 (14/112) |
2012-08-12 |
Tým zanikl - ismael685 |
8 (15/112) |
2012-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - pauloooco |
8 (38/112) |
2012-09-05 |
Tým zanikl - pauloooco |
8 (40/112) |
2012-09-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - adailton89 |
8 (63/112) |
2012-09-30 |
Tým zanikl - adailton89 |
8 (63/112) |
2012-09-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - pablops999 |
8 (86/112) |
2012-10-23 |
Tým zanikl - pablops999 |
8 (87/112) |
2012-10-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - antonio lindoval |
8 (111/112) |
2012-11-17 |
Tým zanikl - antonio lindoval |
8 (111/112) |
2012-11-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - otaviofesta |
9 (22/112) |
2012-12-10 |
Tým zanikl - otaviofesta |
9 (22/112) |
2012-12-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - rickmaraca000 |
9 (45/112) |
2013-01-02 |
Tým zanikl - rickmaraca000 |
9 (45/112) |
2013-01-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - veneno51 |
9 (68/112) |
2013-01-25 |
Tým zanikl - veneno51 |
9 (68/112) |
2013-01-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - thyago m |
9 (91/112) |
2013-02-17 |
Tým zanikl - thyago m |
9 (91/112) |
2013-02-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - David Esdras |
10 (3/112) |
2013-03-13 |
Tým zanikl - David Esdras |
10 (5/112) |
2013-03-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - fabiopcosta |
10 (28/112) |
2013-04-07 |
Tým zanikl - fabiopcosta |
10 (28/112) |
2013-04-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - menopor10 |
10 (51/112) |
2013-04-30 |
Tým zanikl - menopor10 |
10 (51/112) |
2013-04-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Aleckey |
10 (91/112) |
2013-06-09 |
Tým zanikl - Aleckey |
10 (91/112) |
2013-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - rony etoo |
11 (2/112) |
2013-07-02 |
Tým zanikl - rony etoo |
11 (2/112) |
2013-07-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vitor Gabriel 3349 |
11 (26/112) |
2013-07-26 |
Tým zanikl - Vitor Gabriel 3349 |
11 (27/112) |
2013-07-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabriel aparecido |
11 (51/112) |
2013-08-20 |
Tým zanikl - gabriel aparecido |
11 (55/112) |
2013-08-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - grazziely123 |
11 (78/112) |
2013-09-16 |
Tým zanikl - grazziely123 |
11 (79/112) |
2013-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - jaquetto |
11 (102/112) |
2013-10-10 |
Tým zanikl - jaquetto |
11 (102/112) |
2013-10-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucasss10 |
12 (13/112) |
2013-11-02 |
Tým zanikl - lucasss10 |
12 (13/112) |
2013-11-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nemzin |
12 (36/112) |
2013-11-25 |
Tým zanikl - Nemzin |
12 (36/112) |
2013-11-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - iguinho0911 |
13 (5/112) |
2014-02-14 |
Tým zanikl - iguinho0911 |
13 (20/112) |
2014-03-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - jutson |
13 (43/112) |
2014-03-24 |
Tým zanikl - jutson |
13 (54/112) |
2014-04-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - EndoMamoru |
13 (78/112) |
2014-04-28 |
Tým zanikl - EndoMamoru |
13 (80/112) |
2014-04-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - acfvvip |
13 (103/112) |
2014-05-23 |
Tým zanikl - acfvvip |
14 (7/112) |
2014-06-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Paulo Júnior |
14 (30/112) |
2014-07-01 |
Tým zanikl - Paulo Júnior |
14 (30/112) |
2014-07-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - alefvieira |
14 (53/112) |
2014-07-24 |
Tým zanikl - alefvieira |
14 (53/112) |
2014-07-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - anabemota10 |
14 (76/112) |
2014-08-16 |
Tým zanikl - anabemota10 |
15 (103/112) |
2015-01-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - jp junior |
16 (14/112) |
2015-01-25 |
Tým zanikl - jp junior |
16 (14/112) |
2015-01-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ricardo Leonhardt |
16 (38/112) |
2015-02-18 |
Tým zanikl - Ricardo Leonhardt |
16 (45/112) |
2015-02-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - sergiosan |
16 (68/112) |
2015-03-20 |
Tým zanikl - sergiosan |
16 (71/112) |
2015-03-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - eeeeeeeeeee |
16 (95/112) |
2015-04-16 |
Tým zanikl - eeeeeeeeeee |
16 (97/112) |
2015-04-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sagara |
17 (8/112) |
2015-05-11 |
Tým zanikl - Sagara |
17 (8/112) |
2015-05-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - PedroRuiz |
17 (32/112) |
2015-06-04 |
Tým zanikl - PedroRuiz |
17 (33/112) |
2015-06-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - João Pedro 2005 |
17 (56/112) |
2015-06-28 |
Tým zanikl - João Pedro 2005 |
17 (58/112) |
2015-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Abimael vieira santos |
17 (81/112) |
2015-07-23 |
Tým zanikl - Abimael vieira santos |
17 (82/112) |
2015-07-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - David Sebastian Sanchez |
17 (105/112) |
2015-08-16 |
Tým zanikl - David Sebastian Sanchez |
18 (12/112) |
2015-09-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Otávio Ferreira |
18 (52/112) |
2015-10-14 |
Tým zanikl - Otávio Ferreira |
18 (61/112) |
2015-10-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - VICKDASILVA |
18 (84/112) |
2015-11-15 |
Tým zanikl - VICKDASILVA |
18 (88/112) |
2015-11-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - arthurgamer431 |
18 (111/112) |
2015-12-12 |
Tým zanikl - arthurgamer431 |