1 (0/112) |
2010-06-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - youngkarl |
1 (23/112) |
2010-06-29 |
Tým zanikl - youngkarl |
1 (90/112) |
2010-09-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - streetsballer |
2 (1/112) |
2010-09-27 |
Tým zanikl - streetsballer |
2 (64/112) |
2010-11-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marshall2401 |
2 (88/112) |
2010-12-23 |
Tým zanikl - Marshall2401 |
2 (107/112) |
2011-01-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - knight64 |
3 (18/112) |
2011-02-03 |
Tým zanikl - knight64 |
3 (24/112) |
2011-02-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - addiekai |
3 (47/112) |
2011-03-04 |
Tým zanikl - addiekai |
3 (58/112) |
2011-03-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - fireman2319 |
3 (81/112) |
2011-04-07 |
Tým zanikl - fireman2319 |
3 (89/112) |
2011-04-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - lostmonk |
3 (112/112) |
2011-05-08 |
Tým zanikl - lostmonk |
4 (2/112) |
2011-05-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - chaparral66 |
5 (34/112) |
2011-10-01 |
Tým zanikl - chaparral66 |
5 (34/112) |
2011-10-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - aored123 |
5 (58/112) |
2011-10-25 |
Tým zanikl - aored123 |
5 (59/112) |
2011-10-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - chunhua |
5 (83/112) |
2011-11-19 |
Tým zanikl - chunhua |
5 (83/112) |
2011-11-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - benbarthocnj |
5 (106/112) |
2011-12-12 |
Tým zanikl - benbarthocnj |
5 (107/112) |
2011-12-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - iPaulxD |
6 (18/112) |
2012-01-05 |
Tým zanikl - iPaulxD |
6 (18/112) |
2012-01-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andrey Maslennikov |
6 (41/112) |
2012-01-28 |
Tým zanikl - Andrey Maslennikov |
6 (42/112) |
2012-01-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - sonjo1 |
6 (65/112) |
2012-02-21 |
Tým zanikl - sonjo1 |
6 (66/112) |
2012-02-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - thebeast678 |
6 (89/112) |
2012-03-16 |
Tým zanikl - thebeast678 |
6 (91/112) |
2012-03-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - SalTuskin |
7 (2/112) |
2012-04-10 |
Tým zanikl - SalTuskin |
7 (2/112) |
2012-04-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - bg7kd |
7 (72/112) |
2012-06-19 |
Tým zanikl - bg7kd |
7 (74/112) |
2012-06-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - CARLINBOSTERO |
7 (97/112) |
2012-07-14 |
Tým zanikl - CARLINBOSTERO |
7 (101/112) |
2012-07-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - SOCCERMONKEY |
8 (12/112) |
2012-08-10 |
Tým zanikl - SOCCERMONKEY |
8 (76/112) |
2012-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - TVemparala |
8 (99/112) |
2012-11-05 |
Tým zanikl - TVemparala |
8 (105/112) |
2012-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Matabs2000 |
9 (16/112) |
2012-12-04 |
Tým zanikl - Matabs2000 |
9 (22/112) |
2012-12-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - eugeelizondo1 |
9 (46/112) |
2013-01-03 |
Tým zanikl - eugeelizondo1 |
9 (49/112) |
2013-01-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jaylen155234 |
9 (73/112) |
2013-01-30 |
Tým zanikl - Jaylen155234 |
9 (76/112) |
2013-02-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - davidcamacho711 |
9 (99/112) |
2013-02-25 |
Tým zanikl - davidcamacho711 |
9 (107/112) |
2013-03-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - EliasMG |
10 (3/112) |
2013-03-13 |
Tým zanikl - EliasMG |
10 (21/112) |
2013-03-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - dabombupgraded |
10 (44/112) |
2013-04-23 |
Tým zanikl - dabombupgraded |
10 (47/112) |
2013-04-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - moneycarney |
10 (70/112) |
2013-05-19 |
Tým zanikl - moneycarney |
10 (74/112) |
2013-05-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - davidm98 |
10 (97/112) |
2013-06-15 |
Tým zanikl - davidm98 |
10 (98/112) |
2013-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - arnkim |
11 (9/112) |
2013-07-09 |
Tým zanikl - arnkim |
11 (9/112) |
2013-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - VonVon13 |
11 (32/112) |
2013-08-01 |
Tým zanikl - VonVon13 |
11 (34/112) |
2013-08-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dawgsfan01 |
11 (57/112) |
2013-08-26 |
Tým zanikl - Dawgsfan01 |
11 (63/112) |
2013-09-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mahamed Adow Ali |
11 (86/112) |
2013-09-24 |
Tým zanikl - Mahamed Adow Ali |
11 (98/112) |
2013-10-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alexbrink3 |
12 (10/112) |
2013-10-30 |
Tým zanikl - Alexbrink3 |
12 (12/112) |
2013-11-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - SODecks |
12 (36/112) |
2013-11-25 |
Tým zanikl - SODecks |
12 (36/112) |
2013-11-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - jman2022 |
12 (59/112) |
2013-12-18 |
Tým zanikl - jman2022 |
12 (60/112) |
2013-12-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - shadyezzat |
12 (83/112) |
2014-01-11 |
Tým zanikl - shadyezzat |
12 (85/112) |
2014-01-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - jacob2692 |
12 (108/112) |
2014-02-05 |
Tým zanikl - jacob2692 |
12 (109/112) |
2014-02-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nanajordank |
13 (20/112) |
2014-03-01 |
Tým zanikl - Nanajordank |
13 (20/112) |
2014-03-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - bree34 |
13 (43/112) |
2014-03-24 |
Tým zanikl - bree34 |
13 (44/112) |
2014-03-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andrew Carroll |
13 (73/112) |
2014-04-23 |
Tým zanikl - Andrew Carroll |
13 (73/112) |
2014-04-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - ThePavel0 |
13 (96/112) |
2014-05-16 |
Tým zanikl - ThePavel0 |
13 (96/112) |
2014-05-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - mzelembaba |
14 (7/112) |
2014-06-08 |
Tým zanikl - mzelembaba |
14 (7/112) |
2014-06-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - jacob wagner |
14 (30/112) |
2014-07-01 |
Tým zanikl - jacob wagner |
14 (30/112) |
2014-07-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - ryadmath |
14 (53/112) |
2014-07-24 |
Tým zanikl - ryadmath |
14 (53/112) |
2014-07-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - sainticarus |
14 (76/112) |
2014-08-16 |
Tým zanikl - sainticarus |
14 (78/112) |
2014-08-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Daniel Chac Mendéz |
14 (102/112) |
2014-09-11 |
Tým zanikl - Daniel Chac Mendéz |
14 (110/112) |
2014-09-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Coolking865 |
15 (22/112) |
2014-10-13 |
Tým zanikl - Coolking865 |
15 (23/112) |
2014-10-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - pereez |
15 (46/112) |
2014-11-06 |
Tým zanikl - pereez |
15 (46/112) |
2014-11-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Countchocula4u |
15 (69/112) |
2014-11-29 |
Tým zanikl - Countchocula4u |
15 (70/112) |
2014-11-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - soccerstar56 |
15 (98/112) |
2014-12-28 |
Tým zanikl - soccerstar56 |
15 (100/112) |
2014-12-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - lawrence1189 |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tým zanikl - lawrence1189 |
16 (13/112) |
2015-01-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Reed15 |
16 (37/112) |
2015-02-17 |
Tým zanikl - Reed15 |
16 (39/112) |
2015-02-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - coolestboss |
16 (103/112) |
2015-04-24 |
Tým zanikl - coolestboss |
16 (103/112) |
2015-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Terminatordlebx |
17 (14/112) |
2015-05-17 |
Tým zanikl - Terminatordlebx |
17 (14/112) |
2015-05-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rachinskiy |
17 (37/112) |
2015-06-09 |
Tým zanikl - Rachinskiy |
17 (37/112) |
2015-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - ChrisCF10 |
17 (60/112) |
2015-07-02 |
Tým zanikl - ChrisCF10 |
17 (63/112) |
2015-07-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - jeeringvermin55 |
17 (86/112) |
2015-07-28 |
Tým zanikl - jeeringvermin55 |
17 (91/112) |
2015-08-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alejandro Arredondo |
18 (2/112) |
2015-08-25 |
Tým zanikl - Alejandro Arredondo |
18 (2/112) |
2015-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Generalize |
18 (32/112) |
2015-09-24 |
Tým zanikl - Generalize |
18 (33/112) |
2015-09-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Zeckster91 |
18 (56/112) |
2015-10-18 |
Tým zanikl - Zeckster91 |
18 (57/112) |
2015-10-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Shrek4Life |
18 (81/112) |
2015-11-12 |
Tým zanikl - Shrek4Life |
18 (86/112) |
2015-11-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - RareFame |
18 (109/112) |
2015-12-10 |
Tým zanikl - RareFame |
18 (110/112) |
2015-12-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kyler |
19 (22/112) |
2016-01-04 |
Tým zanikl - Kyler |
19 (24/112) |
2016-01-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Renamed 1920228 |
20 (55/112) |
2016-05-28 |
Tým zanikl - Renamed 1920228 |
27 (78/112) |
2018-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - messi1778 |
27 (103/112) |
2018-09-07 |
Tým zanikl - messi1778 |
27 (104/112) |
2018-09-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - 7hunder |
28 (16/112) |
2018-10-02 |
Tým zanikl - 7hunder |
28 (26/112) |
2018-10-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - lgdddssf |
28 (50/112) |
2018-11-05 |
Tým zanikl - lgdddssf |
29 (66/112) |
2019-03-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - tooplaya1 |
29 (89/112) |
2019-04-05 |
Tým zanikl - tooplaya1 |
29 (97/112) |
2019-04-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dipps |
30 (8/112) |
2019-05-06 |
Tým zanikl - Dipps |