1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - krcgenkgek |
1 (38/112) |
2010-07-14 |
Tým zanikl - krcgenkgek |
1 (90/112) |
2010-09-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - efeagar |
1 (112/112) |
2010-09-26 |
Tým zanikl - efeagar |
2 (14/112) |
2010-10-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - mieke |
2 (37/112) |
2010-11-02 |
Tým zanikl - mieke |
2 (39/112) |
2010-11-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - vennin |
2 (62/112) |
2010-11-27 |
Tým zanikl - vennin |
2 (83/112) |
2010-12-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - EmirdagVatan |
2 (107/112) |
2011-01-11 |
Tým zanikl - EmirdagVatan |
3 (5/112) |
2011-01-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - razend |
3 (28/112) |
2011-02-13 |
Tým zanikl - razend |
3 (28/112) |
2011-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - jefferke |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tým zanikl - jefferke |
3 (77/112) |
2011-04-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - robbe1997 |
3 (100/112) |
2011-04-26 |
Tým zanikl - robbe1997 |
4 (20/112) |
2011-05-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - jpcoppe |
4 (43/112) |
2011-06-20 |
Tým zanikl - jpcoppe |
4 (47/112) |
2011-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - jellen2011 |
4 (70/112) |
2011-07-17 |
Tým zanikl - jellen2011 |
4 (75/112) |
2011-07-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - maxim101 |
4 (98/112) |
2011-08-14 |
Tým zanikl - maxim101 |
4 (101/112) |
2011-08-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - lalaland66b |
5 (12/112) |
2011-09-09 |
Tým zanikl - lalaland66b |
5 (21/112) |
2011-09-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dmitrij Dmitrijev |
5 (29/112) |
2011-09-26 |
Tým zanikl - Dmitrij Dmitrijev |
5 (31/112) |
2011-09-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - okapi aalstar2011 |
5 (54/112) |
2011-10-21 |
Tým zanikl - okapi aalstar2011 |
5 (54/112) |
2011-10-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Naunau |
5 (77/112) |
2011-11-13 |
Tým zanikl - Naunau |
5 (100/112) |
2011-12-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - wartje67 |
8 (108/112) |
2012-11-14 |
Tým zanikl - wartje67 |