Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Spartaneos | 1 (5/112) | 2010-06-11 | Tým zanikl - Spartaneos | 2 (20/112) | 2010-10-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Jurgeeister | 2 (44/112) | 2010-11-09 | Tým zanikl - Jurgeeister | 3 (7/112) | 2011-01-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Michge | 3 (82/112) | 2011-04-08 | Tým zanikl - Michge | 3 (92/112) | 2011-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Stilo96 | 4 (3/112) | 2011-05-11 | Tým zanikl - Stilo96 | 7 (43/112) | 2012-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - verbrugghevincent13 | 7 (66/112) | 2012-06-13 | Tým zanikl - verbrugghevincent13 | 7 (68/112) | 2012-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - gil101 | 7 (91/112) | 2012-07-08 | Tým zanikl - gil101 | 7 (95/112) | 2012-07-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Agit Arslan Arslan | 8 (6/112) | 2012-08-04 | Tým zanikl - Agit Arslan Arslan | 8 (7/112) | 2012-08-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Vansteken | 8 (30/112) | 2012-08-28 | Tým zanikl - Vansteken | 8 (30/112) | 2012-08-28 | Tým byl přidělen manažerovi - graffi | 8 (53/112) | 2012-09-20 | Tým zanikl - graffi | 8 (58/112) | 2012-09-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Dominik Bugryn | 8 (81/112) | 2012-10-18 | Tým zanikl - Dominik Bugryn | 8 (91/112) | 2012-10-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Woody95 | 9 (6/112) | 2012-11-24 | Tým zanikl - Woody95 | 9 (19/112) | 2012-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - toonipers | 9 (42/112) | 2012-12-30 | Tým zanikl - toonipers | 9 (47/112) | 2013-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - bjornvl | 9 (70/112) | 2013-01-27 | Tým zanikl - bjornvl | 9 (76/112) | 2013-02-02 | Tým byl přidělen manažerovi - marretini | 10 (4/112) | 2013-03-14 | Tým zanikl - marretini | 10 (7/112) | 2013-03-17 | Tým byl přidělen manažerovi - matteo698 | 10 (42/112) | 2013-04-21 | Tým zanikl - matteo698 | 10 (42/112) | 2013-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Moewens | 10 (65/112) | 2013-05-14 | Tým zanikl - Moewens | 10 (69/112) | 2013-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - killian2001 | 10 (92/112) | 2013-06-10 | Tým zanikl - killian2001 | 10 (96/112) | 2013-06-14 | Tým byl přidělen manažerovi - robin 585 | 11 (7/112) | 2013-07-07 | Tým zanikl - robin 585 | 11 (15/112) | 2013-07-15 | Tým byl přidělen manažerovi - brandi31 | 11 (49/112) | 2013-08-18 | Tým zanikl - brandi31 | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým byl přidělen manažerovi - skye | 11 (76/112) | 2013-09-14 | Tým zanikl - skye | 11 (80/112) | 2013-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - jonasbogaert | 11 (103/112) | 2013-10-11 | Tým zanikl - jonasbogaert | 11 (103/112) | 2013-10-11 | Tým byl přidělen manažerovi - mazouzeimad | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tým zanikl - mazouzeimad | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - vinbarca | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým zanikl - vinbarca | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Raykael | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým zanikl - Raykael | 12 (65/112) | 2013-12-24 | Tým byl přidělen manažerovi - david hubinon | 12 (89/112) | 2014-01-17 | Tým zanikl - david hubinon | 12 (91/112) | 2014-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - constantin1 | 13 (2/112) | 2014-02-11 | Tým zanikl - constantin1 | 13 (3/112) | 2014-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Jonas Brits | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým zanikl - Jonas Brits | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým byl přidělen manažerovi - voeter | 13 (49/112) | 2014-03-30 | Tým zanikl - voeter | 13 (53/112) | 2014-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - sirericgerets | 13 (76/112) | 2014-04-26 | Tým zanikl - sirericgerets | 13 (83/112) | 2014-05-03 | Tým byl přidělen manažerovi - mar13tin | 13 (106/112) | 2014-05-26 | Tým zanikl - mar13tin | 13 (108/112) | 2014-05-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Jenski | 14 (22/112) | 2014-06-23 | Tým zanikl - Jenski | 14 (23/112) | 2014-06-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Asturfelipe | 14 (46/112) | 2014-07-17 | Tým zanikl - Asturfelipe | 14 (47/112) | 2014-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Mattia459 | 14 (70/112) | 2014-08-10 | Tým zanikl - Mattia459 | 14 (70/112) | 2014-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - JoséMourinho12 | 14 (93/112) | 2014-09-02 | Tým zanikl - JoséMourinho12 | 14 (97/112) | 2014-09-06 | Tým byl přidělen manažerovi - lologan | 15 (8/112) | 2014-09-29 | Tým zanikl - lologan | 15 (32/112) | 2014-10-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Greg El Louvieros | 15 (55/112) | 2014-11-15 | Tým zanikl - Greg El Louvieros | 15 (66/112) | 2014-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Mister LS | 15 (89/112) | 2014-12-19 | Tým zanikl - Mister LS | 15 (104/112) | 2015-01-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Zidao | 16 (15/112) | 2015-01-26 | Tým zanikl - Zidao | 16 (19/112) | 2015-01-30 | Tým byl přidělen manažerovi - ray astle | 16 (42/112) | 2015-02-22 | Tým zanikl - ray astle | 16 (58/112) | 2015-03-10 | Tým byl přidělen manažerovi - beste ploeg | 16 (96/112) | 2015-04-17 | Tým zanikl - beste ploeg | 16 (110/112) | 2015-05-01 | Tým byl přidělen manažerovi - joriske2012 | 17 (21/112) | 2015-05-24 | Tým zanikl - joriske2012 | 17 (48/112) | 2015-06-20 | Tým byl přidělen manažerovi - yohann6717 | 17 (71/112) | 2015-07-13 | Tým zanikl - yohann6717 | 17 (80/112) | 2015-07-22 | Tým byl přidělen manažerovi - ISSA JACOBS | 17 (103/112) | 2015-08-14 | Tým zanikl - ISSA JACOBS | 17 (105/112) | 2015-08-16 | Tým byl přidělen manažerovi - JaroB2002 | 18 (16/112) | 2015-09-08 | Tým zanikl - JaroB2002 | 18 (36/112) | 2015-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Mr Gonzales | 18 (67/112) | 2015-10-29 | Tým zanikl - Mr Gonzales | 18 (74/112) | 2015-11-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Jennick Philips | 18 (97/112) | 2015-11-28 | Tým zanikl - Jennick Philips | 19 (16/112) | 2015-12-29 | Tým byl přidělen manažerovi - fossez | 19 (39/112) | 2016-01-21 | Tým zanikl - fossez | 19 (80/112) | 2016-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Chipie | 19 (104/112) | 2016-03-26 | Tým zanikl - Chipie | 20 (60/112) | 2016-06-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Duivels22 | 20 (83/112) | 2016-06-25 | Tým zanikl - Duivels22 | 20 (101/112) | 2016-07-13 | Tým byl přidělen manažerovi - boydje3001 | 21 (12/112) | 2016-08-05 | Tým zanikl - boydje3001 | 21 (23/112) | 2016-08-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Jary Vanroosbroeck | 21 (46/112) | 2016-09-08 | Tým zanikl - Jary Vanroosbroeck | 21 (58/112) | 2016-09-20 | Tým byl přidělen manažerovi - club brugge the best | 21 (81/112) | 2016-10-13 | Tým zanikl - club brugge the best | 21 (90/112) | 2016-10-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Jordy Munga | 22 (2/112) | 2016-11-15 | Tým zanikl - Jordy Munga | 22 (2/112) | 2016-11-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Eliott la banane | 22 (25/112) | 2016-12-08 | Tým zanikl - Eliott la banane | 22 (60/112) | 2017-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Noé Bertrand | 22 (83/112) | 2017-02-04 | Tým zanikl - Noé Bertrand | 22 (109/112) | 2017-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - pescara1 | 23 (20/112) | 2017-03-25 | Tým zanikl - pescara1 | 23 (28/112) | 2017-04-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Pisti59 | 23 (51/112) | 2017-04-25 | Tým zanikl - Pisti59 | 23 (94/112) | 2017-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - bertFr | 24 (5/112) | 2017-06-30 | Tým zanikl - bertFr | 24 (6/112) | 2017-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - dany27 | 24 (48/112) | 2017-08-12 | Tým zanikl - dany27 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Kaskrakers 28243 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize II.3. |
||
45 | Kaskrakers 28243 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize II.3. |
||
44 | Kaskrakers 28243 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize II.3. |
||
43 | Kaskrakers 28243 † |
11. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize II.3. |
||
42 | Kaskrakers 28243 † |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize II.3. |
||
41 | Kaskrakers 28243 † |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize II.3. |
||
40 | Kaskrakers 28243 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize II.3. |
||
39 | Kaskrakers 28243 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize II.3. |
||
38 | Kaskrakers 28243 † |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize II.3. |
||
37 | Kaskrakers 28243 † |
14. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize II.3. |
||
36 | Kaskrakers 28243 † |
10. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize II.3. |
||
35 | Kaskrakers 28243 † |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize II.3. |
||
34 | Kaskrakers 28243 † |
4. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize II.3. |
||
33 | Kaskrakers 28243 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize II.3. |
||
32 | Kaskrakers 28243 † |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize II.3. |
||
31 | Kaskrakers 28243 † |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize II.3. |
||
30 | Kaskrakers 28243 † |
14. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize II.3. |
||
29 | Kaskrakers 28243 † |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize II.3. |
||
28 | Kaskrakers 28243 † |
6. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize II.3. |
||
27 | Kaskrakers 28243 † |
15. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize II.3. |
||
26 | Kaskrakers 28243 † |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize II.3. |
||
25 | Kaskrakers 28243 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy II.3. |
||
17. místo v lize II.1. |
||
24 | Kaskrakers 28243 † |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
17. místo v lize II.1. |
||
23 | FC Oranje Waregem |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy II.1. |
||
14. místo v lize II.3. |
||
22 | R.C.S.Coule† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize II.3. |
||
21 | Brussel United FC |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
21. místo v lize II.3. |
||
20 | Duivels22† |
10. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy II.3. |
||
10. místo v lize II.4. |
||
19 | Brugse metten |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy II.4. |
||
15. místo v lize II.2. |
||
18 | KVV Rauw† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize II.2. |
||
17 | Dry Team |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
20. místo v lize II.2. |
||
16 | Fc Boekt† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize II.2. |
||
15 | VedriNamur† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize II.2. |
||
14 | mertens |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy II.2. |
||
3. místo v lize III.3. |
||
13 | Belgique |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.3. |
||
9. místo v lize III.4. |
||
12 | inazuma japon |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
21. místo v lize III.4. |
||
11 | clubbrugge--SK-SINT-AMAND |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.4. |
||
7. místo v lize III.6. |
||
10 | Club Vlemvlem |
129. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.6. |
||
13. místo v lize III.8. |
||
9 | FCWoodstar |
129. místo v národním poháru. |
18. místo v lize III.8. |
||
8 | Team noname 28243 |
129. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize III.8. |
||
7 | real mardin 47 |
257. místo v národním poháru. |
21. místo v lize III.8. |
||
6 | Team noname 28243 |
129. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize III.8. |
||
5 | Team noname 28243 |
129. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize III.8. |
||
4 | Team noname 28243 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.8. |
||
16. místo v lize II.3. |
||
3 | SC Mechelen |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v lize II.3. |
||
2 | Team noname 28243 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize II.3. |
||
1 | Team noname 28243 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy II.3. |
||
20. místo v lize I.1. |