1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ghislain |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - Ghislain |
1 (24/112) |
2010-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tyrannus |
1 (55/112) |
2010-07-31 |
Tým zanikl - Tyrannus |
2 (94/112) |
2010-12-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - bahri40 |
3 (5/112) |
2011-01-21 |
Tým zanikl - bahri40 |
3 (14/112) |
2011-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - deathrow |
3 (37/112) |
2011-02-22 |
Tým zanikl - deathrow |
4 (21/112) |
2011-05-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - wimpieprins |
4 (44/112) |
2011-06-21 |
Tým zanikl - wimpieprins |
4 (47/112) |
2011-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - jorrick98 |
4 (70/112) |
2011-07-17 |
Tým zanikl - jorrick98 |
4 (78/112) |
2011-07-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nielzz |
4 (101/112) |
2011-08-17 |
Tým zanikl - Nielzz |
4 (104/112) |
2011-08-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - SkytigerNL |
5 (15/112) |
2011-09-12 |
Tým zanikl - SkytigerNL |
5 (15/112) |
2011-09-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - santos7 |
5 (41/112) |
2011-10-08 |
Tým zanikl - santos7 |
5 (42/112) |
2011-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - tarniboy |
5 (50/112) |
2011-10-17 |
Tým zanikl - tarniboy |
5 (51/112) |
2011-10-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - indo123 |
5 (74/112) |
2011-11-10 |
Tým zanikl - indo123 |
7 (39/112) |
2012-05-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - orie11 |
7 (62/112) |
2012-06-09 |
Tým zanikl - orie11 |
7 (62/112) |
2012-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - MiguelRuLLz |
7 (85/112) |
2012-07-02 |
Tým zanikl - MiguelRuLLz |
7 (86/112) |
2012-07-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - jeffrey05 |
7 (109/112) |
2012-07-26 |
Tým zanikl - jeffrey05 |
8 (10/112) |
2012-08-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - michaelpatrick |
8 (33/112) |
2012-08-31 |
Tým zanikl - michaelpatrick |
8 (52/112) |
2012-09-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - erogoth |
8 (75/112) |
2012-10-12 |
Tým zanikl - erogoth |
8 (76/112) |
2012-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - feyenoord1 |
8 (99/112) |
2012-11-05 |
Tým zanikl - feyenoord1 |
8 (101/112) |
2012-11-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - ger5tin |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tým zanikl - ger5tin |
9 (12/112) |
2012-11-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - maurice1ajax |
9 (35/112) |
2012-12-23 |
Tým zanikl - maurice1ajax |
9 (37/112) |
2012-12-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - akramovz |
9 (60/112) |
2013-01-17 |
Tým zanikl - akramovz |
9 (65/112) |
2013-01-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jojouil |
9 (88/112) |
2013-02-14 |
Tým zanikl - Jojouil |
9 (93/112) |
2013-02-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - kleinmoedig10 |
10 (4/112) |
2013-03-14 |
Tým zanikl - kleinmoedig10 |
10 (7/112) |
2013-03-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - SvenV99 |
10 (30/112) |
2013-04-09 |
Tým zanikl - SvenV99 |
10 (34/112) |
2013-04-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - ScottDerycke |
10 (61/112) |
2013-05-10 |
Tým zanikl - ScottDerycke |
10 (61/112) |
2013-05-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - vin2000 |
10 (84/112) |
2013-06-02 |
Tým zanikl - vin2000 |
10 (95/112) |
2013-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rudi40 |
11 (6/112) |
2013-07-06 |
Tým zanikl - Rudi40 |
11 (6/112) |
2013-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - omartje9 |
11 (29/112) |
2013-07-29 |
Tým zanikl - omartje9 |
11 (66/112) |
2013-09-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - voetbal10 |
11 (89/112) |
2013-09-27 |
Tým zanikl - voetbal10 |
11 (97/112) |
2013-10-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - philmo17 |
12 (17/112) |
2013-11-06 |
Tým zanikl - philmo17 |
12 (36/112) |
2013-11-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - jeremy1502 |
12 (59/112) |
2013-12-18 |
Tým zanikl - jeremy1502 |
12 (61/112) |
2013-12-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - mootje159 |
12 (84/112) |
2014-01-12 |
Tým zanikl - mootje159 |
12 (91/112) |
2014-01-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - peterbest |
13 (3/112) |
2014-02-12 |
Tým zanikl - peterbest |
13 (5/112) |
2014-02-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - huntje |
13 (33/112) |
2014-03-14 |
Tým zanikl - huntje |
13 (56/112) |
2014-04-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Versjarrelt |
13 (79/112) |
2014-04-29 |
Tým zanikl - Versjarrelt |
13 (83/112) |
2014-05-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - HeavenWarrior23 |
13 (106/112) |
2014-05-26 |
Tým zanikl - HeavenWarrior23 |
14 (23/112) |
2014-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - DoppieG |
14 (47/112) |
2014-07-18 |
Tým zanikl - DoppieG |
14 (48/112) |
2014-07-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - erto45 |
14 (85/112) |
2014-08-25 |
Tým zanikl - erto45 |
14 (85/112) |
2014-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - MK97 |
14 (108/112) |
2014-09-17 |
Tým zanikl - MK97 |
14 (108/112) |
2014-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - nathanbandit |
15 (19/112) |
2014-10-10 |
Tým zanikl - nathanbandit |
15 (33/112) |
2014-10-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ricorenzo |
15 (65/112) |
2014-11-25 |
Tým zanikl - Ricorenzo |
15 (73/112) |
2014-12-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - heimao |
15 (96/112) |
2014-12-26 |
Tým zanikl - heimao |
15 (109/112) |
2015-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - TeVrede |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tým zanikl - TeVrede |
16 (21/112) |
2015-02-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - kasum |
16 (44/112) |
2015-02-24 |
Tým zanikl - kasum |
16 (53/112) |
2015-03-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dreetjeuh1973 |
16 (66/112) |
2015-03-18 |
Tým zanikl - Dreetjeuh1973 |
16 (69/112) |
2015-03-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Witteijsbeer |
16 (92/112) |
2015-04-13 |
Tým zanikl - Witteijsbeer |
16 (95/112) |
2015-04-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tommie1234 |
17 (6/112) |
2015-05-09 |
Tým zanikl - Tommie1234 |
17 (28/112) |
2015-05-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bram Brandenburg |
17 (51/112) |
2015-06-23 |
Tým zanikl - Bram Brandenburg |
17 (70/112) |
2015-07-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - semmulder |
17 (93/112) |
2015-08-04 |
Tým zanikl - semmulder |
17 (102/112) |
2015-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - mariellenikita |
18 (13/112) |
2015-09-05 |
Tým zanikl - mariellenikita |
18 (14/112) |
2015-09-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - connorvhvh |
18 (37/112) |
2015-09-29 |
Tým zanikl - connorvhvh |
18 (56/112) |
2015-10-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Erwin Betlem |
18 (79/112) |
2015-11-10 |
Tým zanikl - Erwin Betlem |
18 (93/112) |
2015-11-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Neven Samardzic |
19 (4/112) |
2015-12-17 |
Tým zanikl - Neven Samardzic |
19 (26/112) |
2016-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - ewakees |
19 (49/112) |
2016-01-31 |
Tým zanikl - ewakees |
19 (56/112) |
2016-02-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - deking11 |
19 (80/112) |
2016-03-02 |
Tým zanikl - deking11 |
19 (98/112) |
2016-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - timmmmmmm |
20 (9/112) |
2016-04-12 |
Tým zanikl - timmmmmmm |
20 (11/112) |
2016-04-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - 2121lars |
23 (107/112) |
2017-06-20 |
Tým zanikl - 2121lars |