Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - josti369 | 1 (60/112) | 2010-08-05 | Tým zanikl - josti369 | 1 (102/112) | 2010-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - killermajko | 2 (18/112) | 2010-10-14 | Tým zanikl - killermajko | 2 (18/112) | 2010-10-14 | Tým byl přidělen manažerovi - AjojoB | 3 (2/112) | 2011-01-18 | Tým zanikl - AjojoB | 3 (8/112) | 2011-01-24 | Tým byl přidělen manažerovi - swarley23 | 3 (31/112) | 2011-02-16 | Tým zanikl - swarley23 | 3 (36/112) | 2011-02-21 | Tým byl přidělen manažerovi - mardQs | 3 (59/112) | 2011-03-16 | Tým zanikl - mardQs | 3 (61/112) | 2011-03-18 | Tým byl přidělen manažerovi - stefi159 | 3 (84/112) | 2011-04-10 | Tým zanikl - stefi159 | 3 (102/112) | 2011-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - dejvo123 | 4 (13/112) | 2011-05-21 | Tým zanikl - dejvo123 | 4 (13/112) | 2011-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - andrej1999 | 4 (36/112) | 2011-06-13 | Tým zanikl - andrej1999 | 4 (51/112) | 2011-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - pistik00 | 4 (74/112) | 2011-07-21 | Tým zanikl - pistik00 | 4 (74/112) | 2011-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - dysan 1 | 4 (97/112) | 2011-08-13 | Tým zanikl - dysan 1 | 4 (97/112) | 2011-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Fetka | 5 (9/112) | 2011-09-06 | Tým zanikl - Fetka | 5 (9/112) | 2011-09-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Martin Sisa | 5 (32/112) | 2011-09-29 | Tým zanikl - Martin Sisa | 5 (32/112) | 2011-09-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Ondrik7 | 5 (55/112) | 2011-10-22 | Tým zanikl - Ondrik7 | 5 (55/112) | 2011-10-22 | Tým byl přidělen manažerovi - tutu42288 | 5 (78/112) | 2011-11-14 | Tým zanikl - tutu42288 | 5 (78/112) | 2011-11-14 | Tým byl přidělen manažerovi - erik55 | 5 (101/112) | 2011-12-07 | Tým zanikl - erik55 | 5 (101/112) | 2011-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - matejpriesol | 6 (12/112) | 2011-12-30 | Tým zanikl - matejpriesol | 6 (12/112) | 2011-12-30 | Tým byl přidělen manažerovi - vawro | 6 (46/112) | 2012-02-02 | Tým zanikl - vawro | 6 (46/112) | 2012-02-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Bunnykill | 6 (72/112) | 2012-02-28 | Tým zanikl - Bunnykill | 6 (72/112) | 2012-02-28 | Tým byl přidělen manažerovi - miki363 | 6 (95/112) | 2012-03-22 | Tým zanikl - miki363 | 6 (95/112) | 2012-03-22 | Tým byl přidělen manažerovi - tomib10 | 7 (26/112) | 2012-05-04 | Tým zanikl - tomib10 | 7 (26/112) | 2012-05-04 | Tým byl přidělen manažerovi - oksik | 8 (13/112) | 2012-08-11 | Tým zanikl - oksik | 8 (13/112) | 2012-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Kofot | 8 (36/112) | 2012-09-03 | Tým zanikl - Kofot | 8 (40/112) | 2012-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - kaktusdenis | 8 (63/112) | 2012-09-30 | Tým zanikl - kaktusdenis | 8 (63/112) | 2012-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - SENTI | 8 (71/112) | 2012-10-08 | Tým zanikl - SENTI | 8 (72/112) | 2012-10-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Lubos Krajcovic | 9 (11/112) | 2012-11-29 | Tým zanikl - Lubos Krajcovic | 9 (21/112) | 2012-12-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Skid1991 | 9 (44/112) | 2013-01-01 | Tým zanikl - Skid1991 | 10 (71/112) | 2013-05-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Frenk1992 | 10 (94/112) | 2013-06-12 | Tým zanikl - Frenk1992 | 10 (110/112) | 2013-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Bayern SVK | 11 (21/112) | 2013-07-21 | Tým zanikl - Bayern SVK |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | S.C. Bayern Slovakia† |
17. místo v lize V.151. |
45 | S.C. Bayern Slovakia† |
7. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.151. |
||
44 | S.C. Bayern Slovakia† |
2. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.151. |
||
43 | S.C. Bayern Slovakia† |
15. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.151. |
||
42 | S.C. Bayern Slovakia† |
10. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.151. |
||
41 | S.C. Bayern Slovakia† |
11. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.151. |
||
40 | S.C. Bayern Slovakia† |
2. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.151. |
||
39 | S.C. Bayern Slovakia† |
17. místo v lize V.151. |
38 | S.C. Bayern Slovakia† |
20. místo v lize V.151. |
37 | S.C. Bayern Slovakia† |
18. místo v lize V.151. |
36 | S.C. Bayern Slovakia† |
20. místo v lize V.151. |
35 | S.C. Bayern Slovakia† |
4. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.151. |
||
34 | S.C. Bayern Slovakia† |
16. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.151. |
||
33 | S.C. Bayern Slovakia† |
22. místo v lize V.151. |
32 | S.C. Bayern Slovakia† |
21. místo v lize V.151. |
31 | S.C. Bayern Slovakia† |
22. místo v lize V.151. |
30 | S.C. Bayern Slovakia† |
20. místo v lize V.151. |
29 | S.C. Bayern Slovakia† |
17. místo v lize V.151. |
28 | S.C. Bayern Slovakia† |
17. místo v lize V.151. |
27 | S.C. Bayern Slovakia† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.151. |
||
26 | S.C. Bayern Slovakia† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.151. |
||
25 | S.C. Bayern Slovakia† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.151. |
||
24 | S.C. Bayern Slovakia† |
7. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.151. |
||
23 | S.C. Bayern Slovakia† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.151. |
||
22 | S.C. Bayern Slovakia† |
9. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.151. |
||
21 | S.C. Bayern Slovakia† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.151. |
||
20 | S.C. Bayern Slovakia† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.151. |
||
19 | S.C. Bayern Slovakia† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.151. |
||
18 | S.C. Bayern Slovakia† |
8. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.151. |
||
17 | S.C. Bayern Slovakia† |
3. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.151. |
||
16 | S.C. Bayern Slovakia† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize V.151. |
||
15 | S.C. Bayern Slovakia† |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.151. |
||
14 | S.C. Bayern Slovakia† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize V.151. |
||
13 | S.C. Bayern Slovakia† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.151. |
||
12 | S.C. Bayern Slovakia† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.151. |
||
11 | S.C. Bayern Slovakia† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.151. |
||
16. místo v lize V.20. |
||
10 | Team noname 2716 |
4097. místo v národním poháru. |
20. místo v lize V.20. |
||
9 | FC JP 28 |
4097. místo v národním poháru. |
22. místo v lize V.20. |
||
8 | FC Banka |
4097. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize V.20. |
||
7 | MŠK Uhlík |
4097. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize V.20. |
||
6 | FC Kings Voľa |
4097. místo v národním poháru. |
19. místo v lize V.20. |
||
5 | erikov |
4097. místo v národním poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize V.20. |
||
4 | Fetaci |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v lize V.20. |
||
3 | Team noname 2716 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v lize V.20. |
||
2 | Elita FC |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v lize V.20. |
||
1 | Team noname 2716 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize V.20. |