1 (1/112) |
2010-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - den iko |
1 (25/112) |
2010-07-01 |
Tým zanikl - den iko |
1 (93/112) |
2010-09-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Djolishaa |
2 (3/112) |
2010-09-29 |
Tým zanikl - Djolishaa |
2 (5/112) |
2010-10-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - aca96 |
2 (33/112) |
2010-10-29 |
Tým zanikl - aca96 |
2 (36/112) |
2010-11-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - bocke02 |
3 (88/112) |
2011-04-14 |
Tým zanikl - bocke02 |
4 (2/112) |
2011-05-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - zivac123 |
4 (25/112) |
2011-06-02 |
Tým zanikl - zivac123 |
4 (71/112) |
2011-07-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - qwertzuiopas |
4 (94/112) |
2011-08-10 |
Tým zanikl - qwertzuiopas |
4 (94/112) |
2011-08-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Griz |
5 (5/112) |
2011-09-02 |
Tým zanikl - Griz |
5 (11/112) |
2011-09-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - riMka |
5 (34/112) |
2011-10-01 |
Tým zanikl - riMka |
5 (34/112) |
2011-10-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nikola Karanjac |
5 (58/112) |
2011-10-25 |
Tým zanikl - Nikola Karanjac |
7 (38/112) |
2012-05-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - nelle841 |
7 (61/112) |
2012-06-08 |
Tým zanikl - nelle841 |
7 (66/112) |
2012-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - DulePacov |
7 (89/112) |
2012-07-06 |
Tým zanikl - DulePacov |
7 (108/112) |
2012-07-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - djavoki |
8 (19/112) |
2012-08-17 |
Tým zanikl - djavoki |
8 (38/112) |
2012-09-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mvaurr |
8 (61/112) |
2012-09-28 |
Tým zanikl - Mvaurr |
8 (76/112) |
2012-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Red Star 2 |
8 (99/112) |
2012-11-05 |
Tým zanikl - Red Star 2 |
8 (110/112) |
2012-11-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jovan Mihajlović |
9 (21/112) |
2012-12-09 |
Tým zanikl - Jovan Mihajlović |
10 (36/112) |
2013-04-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Todor Milosevic |
10 (59/112) |
2013-05-08 |
Tým zanikl - Todor Milosevic |
10 (63/112) |
2013-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Filip Skokna |
10 (86/112) |
2013-06-04 |
Tým zanikl - Filip Skokna |
10 (99/112) |
2013-06-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - benedek12 |
11 (10/112) |
2013-07-10 |
Tým zanikl - benedek12 |
11 (11/112) |
2013-07-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - BotRobot |
11 (35/112) |
2013-08-04 |
Tým zanikl - BotRobot |
11 (42/112) |
2013-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - sinisatoma |
11 (83/112) |
2013-09-21 |
Tým zanikl - sinisatoma |
11 (85/112) |
2013-09-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - mauze |
11 (108/112) |
2013-10-16 |
Tým zanikl - mauze |
11 (110/112) |
2013-10-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - zeljkoisandra |
12 (22/112) |
2013-11-11 |
Tým zanikl - zeljkoisandra |
12 (22/112) |
2013-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - vp2130 |
12 (45/112) |
2013-12-04 |
Tým zanikl - vp2130 |
12 (45/112) |
2013-12-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - pololop |
12 (68/112) |
2013-12-27 |
Tým zanikl - pololop |
12 (68/112) |
2013-12-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bojan Antic |
12 (91/112) |
2014-01-19 |
Tým zanikl - Bojan Antic |
12 (94/112) |
2014-01-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tyumen Serbia Belgrad |
15 (5/112) |
2014-09-26 |
Tým zanikl - Tyumen Serbia Belgrad |