1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - enfant |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - enfant |
1 (77/112) |
2010-08-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - GokhanBalimre |
1 (98/112) |
2010-09-12 |
Tým zanikl - GokhanBalimre |
1 (98/112) |
2010-09-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - CoahcErol |
2 (8/112) |
2010-10-04 |
Tým zanikl - CoahcErol |
2 (33/112) |
2010-10-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - neronpokar |
2 (56/112) |
2010-11-21 |
Tým zanikl - neronpokar |
2 (63/112) |
2010-11-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Yunus Emre Gökçek |
2 (87/112) |
2010-12-22 |
Tým zanikl - Yunus Emre Gökçek |
2 (91/112) |
2010-12-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - serhat415 |
3 (2/112) |
2011-01-18 |
Tým zanikl - serhat415 |
3 (6/112) |
2011-01-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - nobleteen |
3 (29/112) |
2011-02-14 |
Tým zanikl - nobleteen |
3 (34/112) |
2011-02-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - nuh1 |
3 (57/112) |
2011-03-14 |
Tým zanikl - nuh1 |
3 (63/112) |
2011-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - berzan44 |
3 (86/112) |
2011-04-12 |
Tým zanikl - berzan44 |
3 (91/112) |
2011-04-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - xxmemoxx01 |
4 (1/112) |
2011-05-10 |
Tým zanikl - xxmemoxx01 |
4 (27/112) |
2011-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - ibrahimpekin |
4 (51/112) |
2011-06-28 |
Tým zanikl - ibrahimpekin |
4 (53/112) |
2011-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - muerba |
4 (76/112) |
2011-07-23 |
Tým zanikl - muerba |
4 (98/112) |
2011-08-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Yahyacan Ay |
5 (10/112) |
2011-09-07 |
Tým zanikl - Yahyacan Ay |
5 (12/112) |
2011-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - ali30 |
5 (35/112) |
2011-10-02 |
Tým zanikl - ali30 |
5 (37/112) |
2011-10-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - kobeeee |
5 (60/112) |
2011-10-27 |
Tým zanikl - kobeeee |
5 (60/112) |
2011-10-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - mmeT |
5 (83/112) |
2011-11-19 |
Tým zanikl - mmeT |
5 (83/112) |
2011-11-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - sansafors |
5 (106/112) |
2011-12-12 |
Tým zanikl - sansafors |
5 (111/112) |
2011-12-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - tunafb10 |
6 (22/112) |
2012-01-09 |
Tým zanikl - tunafb10 |
7 (37/112) |
2012-05-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Benx38 |
7 (60/112) |
2012-06-07 |
Tým zanikl - Benx38 |
7 (60/112) |
2012-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - 7373 |
7 (83/112) |
2012-06-30 |
Tým zanikl - 7373 |
7 (83/112) |
2012-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - TuRKiShPoP |
7 (106/112) |
2012-07-23 |
Tým zanikl - TuRKiShPoP |
7 (106/112) |
2012-07-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - cengiz55 |
8 (17/112) |
2012-08-15 |
Tým zanikl - cengiz55 |