Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - hkn | 1 (5/112) | 2010-06-11 | Tým zanikl - hkn | 1 (76/112) | 2010-08-21 | Tým byl přidělen manažerovi - dududasdaman | 1 (97/112) | 2010-09-11 | Tým zanikl - dududasdaman | 1 (98/112) | 2010-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - mrasid55 | 2 (8/112) | 2010-10-04 | Tým zanikl - mrasid55 | 2 (8/112) | 2010-10-04 | Tým byl přidělen manažerovi - abdullah54 | 2 (31/112) | 2010-10-27 | Tým zanikl - abdullah54 | 2 (31/112) | 2010-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - muratkaan123 | 2 (54/112) | 2010-11-19 | Tým zanikl - muratkaan123 | 2 (58/112) | 2010-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - angara | 2 (81/112) | 2010-12-16 | Tým zanikl - angara | 2 (82/112) | 2010-12-17 | Tým byl přidělen manažerovi - meat | 2 (105/112) | 2011-01-09 | Tým zanikl - meat | 2 (106/112) | 2011-01-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Champker | 3 (17/112) | 2011-02-02 | Tým zanikl - Champker | 3 (20/112) | 2011-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - şahin44 | 3 (44/112) | 2011-03-01 | Tým zanikl - şahin44 | 4 (5/112) | 2011-05-13 | Tým byl přidělen manažerovi - tayfun1 | 4 (28/112) | 2011-06-05 | Tým zanikl - tayfun1 | 4 (29/112) | 2011-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - kerim16 | 4 (52/112) | 2011-06-29 | Tým zanikl - kerim16 | 4 (55/112) | 2011-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - fuko1907 | 4 (78/112) | 2011-07-25 | Tým zanikl - fuko1907 | 4 (81/112) | 2011-07-28 | Tým byl přidělen manažerovi - blshedjamt | 4 (104/112) | 2011-08-20 | Tým zanikl - blshedjamt | 5 (69/112) | 2011-11-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Atakan Atmaca | 5 (92/112) | 2011-11-28 | Tým zanikl - Atakan Atmaca | 5 (92/112) | 2011-11-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Seçkin Özer | 6 (3/112) | 2011-12-21 | Tým zanikl - Seçkin Özer | 6 (5/112) | 2011-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - metemete12 | 6 (28/112) | 2012-01-15 | Tým zanikl - metemete12 | 6 (28/112) | 2012-01-15 | Tým byl přidělen manažerovi - selim633 | 6 (51/112) | 2012-02-07 | Tým zanikl - selim633 | 6 (52/112) | 2012-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - legendofwar16 | 6 (75/112) | 2012-03-02 | Tým zanikl - legendofwar16 | 6 (75/112) | 2012-03-02 | Tým byl přidělen manažerovi - kral 55 | 6 (98/112) | 2012-03-25 | Tým zanikl - kral 55 | 6 (98/112) | 2012-03-25 | Tým byl přidělen manažerovi - erkanbaba98 | 7 (9/112) | 2012-04-17 | Tým zanikl - erkanbaba98 | 7 (10/112) | 2012-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Süleyman Kara | 7 (39/112) | 2012-05-17 | Tým zanikl - Süleyman Kara | 7 (39/112) | 2012-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - borancan | 7 (62/112) | 2012-06-09 | Tým zanikl - borancan | 7 (63/112) | 2012-06-10 | Tým byl přidělen manažerovi - kavraz1907 | 7 (86/112) | 2012-07-03 | Tým zanikl - kavraz1907 | 7 (86/112) | 2012-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - onat44 | 8 (1/112) | 2012-07-30 | Tým zanikl - onat44 | 8 (6/112) | 2012-08-04 | Tým byl přidělen manažerovi - seyfironaldo | 8 (29/112) | 2012-08-27 | Tým zanikl - seyfironaldo | 8 (30/112) | 2012-08-28 | Tým byl přidělen manažerovi - halilbe | 8 (53/112) | 2012-09-20 | Tým zanikl - halilbe | 8 (55/112) | 2012-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - bomsadsbom | 8 (78/112) | 2012-10-15 | Tým zanikl - bomsadsbom | 8 (81/112) | 2012-10-18 | Tým byl přidělen manažerovi - kskliberke | 8 (104/112) | 2012-11-10 | Tým zanikl - kskliberke | 9 (6/112) | 2012-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Ryan Shawcross | 9 (29/112) | 2012-12-17 | Tým zanikl - Ryan Shawcross | 9 (31/112) | 2012-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - batuhanvenus | 9 (54/112) | 2013-01-11 | Tým zanikl - batuhanvenus | 9 (54/112) | 2013-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Hasan Zahit Aktaş | 9 (77/112) | 2013-02-03 | Tým zanikl - Hasan Zahit Aktaş | 9 (77/112) | 2013-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - serok | 9 (100/112) | 2013-02-26 | Tým zanikl - serok | 9 (100/112) | 2013-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - emircanayıran | 10 (11/112) | 2013-03-21 | Tým zanikl - emircanayıran | 10 (18/112) | 2013-03-28 | Tým byl přidělen manažerovi - altugkr | 10 (41/112) | 2013-04-20 | Tým zanikl - altugkr | 10 (56/112) | 2013-05-05 | Tým byl přidělen manažerovi - sharkaata | 10 (79/112) | 2013-05-28 | Tým zanikl - sharkaata | 10 (81/112) | 2013-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Furkan Şükrü EROL | 10 (104/112) | 2013-06-22 | Tým zanikl - Furkan Şükrü EROL |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | kandilli feneri† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.33. |
||
45 | kandilli feneri† |
15. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.33. |
||
44 | kandilli feneri† |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.33. |
||
43 | kandilli feneri† |
13. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.33. |
||
42 | kandilli feneri† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.33. |
||
41 | kandilli feneri† |
12. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.33. |
||
40 | kandilli feneri† |
18. místo v lize V.33. |
39 | kandilli feneri† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.33. |
||
38 | kandilli feneri† |
4. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.33. |
||
37 | kandilli feneri† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.33. |
||
36 | kandilli feneri† |
12. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.33. |
||
35 | kandilli feneri† |
12. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize V.33. |
||
34 | kandilli feneri† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.33. |
||
33 | kandilli feneri† |
18. místo v lize V.33. |
32 | kandilli feneri† |
22. místo v lize V.33. |
31 | kandilli feneri† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.33. |
||
30 | kandilli feneri† |
20. místo v lize V.33. |
29 | kandilli feneri† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.33. |
||
28 | kandilli feneri† |
5. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.33. |
||
27 | kandilli feneri† |
3. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.33. |
||
26 | kandilli feneri† |
2. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.33. |
||
25 | kandilli feneri† |
7. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.33. |
||
24 | kandilli feneri† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.33. |
||
23 | kandilli feneri† |
22. místo v lize V.33. |
22 | kandilli feneri† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.33. |
||
21 | kandilli feneri† |
20. místo v lize V.33. |
20 | kandilli feneri† |
21. místo v lize V.33. |
19 | kandilli feneri† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.33. |
||
18 | kandilli feneri† |
19. místo v lize V.33. |
17 | kandilli feneri† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.33. |
||
16 | kandilli feneri† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.33. |
||
15 | kandilli feneri† |
8. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.33. |
||
14 | kandilli feneri† |
19. místo v lize V.33. |
13 | kandilli feneri† |
17. místo v lize V.33. |
12 | kandilli feneri† |
1. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.33. |
||
11 | kandilli feneri† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v lize V.33. |
||
10 | Fenerbahçe Cf |
2049. místo v národním poháru. |
17. místo v lize V.33. |
||
9 | Team noname 25117 |
1025. místo v národním poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.33. |
||
22. místo v lize IV.9. |
||
8 | turgut fc |
1025. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.9. |
||
7 | demir idman yurdu |
513. místo v národním poháru. |
21. místo v lize IV.9. |
||
6 | Akatsuki89 |
1025. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.9. |
||
5 | Besiktas A.S |
1025. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.9. |
||
19. místo v lize IV.30. |
||
4 | TURKISH_ POWER |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.30. |
||
11. místo v lize III.1. |
||
3 | Team noname 25117 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v lize III.1. |
||
2 | Champker |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
10. místo v lize III.1. |
||
1 | KeNeJi |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým postoupil do ligy III.1. |
||
1. místo v lize IV.1. |