1 (0/112) |
2010-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - karahan64 |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - karahan64 |
1 (16/112) |
2010-06-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - hazar44 |
1 (37/112) |
2010-07-13 |
Tým zanikl - hazar44 |
1 (56/112) |
2010-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - fearboy |
1 (77/112) |
2010-08-22 |
Tým zanikl - fearboy |
1 (78/112) |
2010-08-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - volleybal |
1 (99/112) |
2010-09-13 |
Tým zanikl - volleybal |
1 (100/112) |
2010-09-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Umut933 |
2 (11/112) |
2010-10-07 |
Tým zanikl - Umut933 |
2 (57/112) |
2010-11-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - aliolio |
2 (80/112) |
2010-12-15 |
Tým zanikl - aliolio |
2 (103/112) |
2011-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - özde |
3 (14/112) |
2011-01-30 |
Tým zanikl - özde |
3 (16/112) |
2011-02-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - hektor61 |
3 (39/112) |
2011-02-24 |
Tým zanikl - hektor61 |
3 (40/112) |
2011-02-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - beta562 |
3 (63/112) |
2011-03-20 |
Tým zanikl - beta562 |
3 (65/112) |
2011-03-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - muhamemed |
3 (88/112) |
2011-04-14 |
Tým zanikl - muhamemed |
3 (90/112) |
2011-04-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Samet Karadayı |
3 (112/112) |
2011-05-09 |
Tým zanikl - Samet Karadayı |
4 (4/112) |
2011-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - ahmetahmet32 |
4 (27/112) |
2011-06-04 |
Tým zanikl - ahmetahmet32 |
4 (30/112) |
2011-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - hardeller |
4 (53/112) |
2011-06-30 |
Tým zanikl - hardeller |
4 (54/112) |
2011-07-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - cemarda |
4 (77/112) |
2011-07-24 |
Tým zanikl - cemarda |
4 (79/112) |
2011-07-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - burak46113 |
4 (102/112) |
2011-08-18 |
Tým zanikl - burak46113 |
5 (73/112) |
2011-11-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - cantacir63 |
5 (96/112) |
2011-12-02 |
Tým zanikl - cantacir63 |
5 (97/112) |
2011-12-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - xterminatörxd |
6 (8/112) |
2011-12-26 |
Tým zanikl - xterminatörxd |
6 (8/112) |
2011-12-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bora Elbir |
6 (31/112) |
2012-01-18 |
Tým zanikl - Bora Elbir |
7 (27/112) |
2012-05-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - ysn5255 |
7 (50/112) |
2012-05-28 |
Tým zanikl - ysn5255 |
7 (50/112) |
2012-05-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - KANGAL1 |
7 (73/112) |
2012-06-20 |
Tým zanikl - KANGAL1 |
7 (73/112) |
2012-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - manla060 |
7 (96/112) |
2012-07-13 |
Tým zanikl - manla060 |
7 (96/112) |
2012-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - akesrew |
8 (7/112) |
2012-08-05 |
Tým zanikl - akesrew |