Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - onur3194 | 1 (5/112) | 2010-06-11 | Tým zanikl - onur3194 | 1 (11/112) | 2010-06-17 | Tým byl přidělen manažerovi - seva69 | 1 (32/112) | 2010-07-08 | Tým zanikl - seva69 | 1 (36/112) | 2010-07-12 | Tým byl přidělen manažerovi - komterem12 | 1 (58/112) | 2010-08-03 | Tým zanikl - komterem12 | 1 (61/112) | 2010-08-06 | Tým byl přidělen manažerovi - 288BURAK288 | 1 (82/112) | 2010-08-27 | Tým zanikl - 288BURAK288 | 1 (83/112) | 2010-08-28 | Tým byl přidělen manažerovi - jasonb0rn | 1 (104/112) | 2010-09-18 | Tým zanikl - jasonb0rn | 1 (105/112) | 2010-09-19 | Tým byl přidělen manažerovi - futboltutkunu | 2 (16/112) | 2010-10-12 | Tým zanikl - futboltutkunu | 2 (17/112) | 2010-10-13 | Tým byl přidělen manažerovi - alireymis | 2 (40/112) | 2010-11-05 | Tým zanikl - alireymis | 2 (43/112) | 2010-11-08 | Tým byl přidělen manažerovi - MeRT08 | 2 (66/112) | 2010-12-01 | Tým zanikl - MeRT08 | 2 (68/112) | 2010-12-03 | Tým byl přidělen manažerovi - taha9tahce | 2 (92/112) | 2010-12-27 | Tým zanikl - taha9tahce | 2 (94/112) | 2010-12-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Yavuzdeger | 3 (6/112) | 2011-01-22 | Tým zanikl - Yavuzdeger | 3 (7/112) | 2011-01-23 | Tým byl přidělen manažerovi - mesting | 3 (30/112) | 2011-02-15 | Tým zanikl - mesting | 3 (31/112) | 2011-02-16 | Tým byl přidělen manažerovi - arenli15 | 3 (54/112) | 2011-03-11 | Tým zanikl - arenli15 | 3 (59/112) | 2011-03-16 | Tým byl přidělen manažerovi - sharke2010 | 3 (82/112) | 2011-04-08 | Tým zanikl - sharke2010 | 3 (86/112) | 2011-04-12 | Tým byl přidělen manažerovi - enes uzm | 3 (109/112) | 2011-05-05 | Tým zanikl - enes uzm | 4 (10/112) | 2011-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - hhne | 4 (33/112) | 2011-06-10 | Tým zanikl - hhne | 4 (37/112) | 2011-06-14 | Tým byl přidělen manažerovi - mserkan33 | 4 (60/112) | 2011-07-07 | Tým zanikl - mserkan33 | 4 (62/112) | 2011-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - gevrekpizza | 4 (85/112) | 2011-08-01 | Tým zanikl - gevrekpizza | 4 (88/112) | 2011-08-04 | Tým byl přidělen manažerovi - rocknight | 4 (111/112) | 2011-08-27 | Tým zanikl - rocknight | 6 (33/112) | 2012-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - kralxkral27 | 6 (56/112) | 2012-02-12 | Tým zanikl - kralxkral27 | 6 (56/112) | 2012-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - gktan | 6 (79/112) | 2012-03-06 | Tým zanikl - gktan | 6 (79/112) | 2012-03-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Arathorn26 | 6 (102/112) | 2012-03-29 | Tým zanikl - Arathorn26 | 6 (102/112) | 2012-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Furkand7 | 7 (13/112) | 2012-04-21 | Tým zanikl - Furkand7 | 7 (13/112) | 2012-04-21 | Tým byl přidělen manažerovi - enestolu | 7 (36/112) | 2012-05-14 | Tým zanikl - enestolu | 7 (36/112) | 2012-05-14 | Tým byl přidělen manažerovi - By manager | 7 (59/112) | 2012-06-06 | Tým zanikl - By manager | 7 (59/112) | 2012-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - eemrahh1 | 7 (82/112) | 2012-06-29 | Tým zanikl - eemrahh1 | 7 (82/112) | 2012-06-29 | Tým byl přidělen manažerovi - hamdiilyas | 7 (105/112) | 2012-07-22 | Tým zanikl - hamdiilyas | 7 (106/112) | 2012-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - sagopa365 | 8 (17/112) | 2012-08-15 | Tým zanikl - sagopa365 | 8 (27/112) | 2012-08-25 | Tým byl přidělen manažerovi - mahoo | 8 (50/112) | 2012-09-17 | Tým zanikl - mahoo | 8 (55/112) | 2012-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - haylazlar44 | 8 (78/112) | 2012-10-15 | Tým zanikl - haylazlar44 | 8 (79/112) | 2012-10-16 | Tým byl přidělen manažerovi - onur61051 | 8 (102/112) | 2012-11-08 | Tým zanikl - onur61051 | 9 (3/112) | 2012-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Alproo | 9 (26/112) | 2012-12-14 | Tým zanikl - Alproo | 9 (27/112) | 2012-12-15 | Tým byl přidělen manažerovi - ower2603 | 9 (50/112) | 2013-01-07 | Tým zanikl - ower2603 | 9 (51/112) | 2013-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - mehmetatasoy380 | 9 (74/112) | 2013-01-31 | Tým zanikl - mehmetatasoy380 | 9 (74/112) | 2013-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - messii16 | 9 (97/112) | 2013-02-23 | Tým zanikl - messii16 | 9 (97/112) | 2013-02-23 | Tým byl přidělen manažerovi - alperkanarya | 10 (8/112) | 2013-03-18 | Tým zanikl - alperkanarya | 10 (13/112) | 2013-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - alper1996 | 10 (36/112) | 2013-04-15 | Tým zanikl - alper1996 | 10 (84/112) | 2013-06-02 | Tým byl přidělen manažerovi - tank75 | 10 (107/112) | 2013-06-25 | Tým zanikl - tank75 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | TANKER† |
14. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.40. |
||
45 | TANKER† |
3. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.40. |
||
44 | TANKER† |
14. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.40. |
||
43 | TANKER† |
4. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.40. |
||
42 | TANKER† |
5. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.40. |
||
41 | TANKER† |
9. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.40. |
||
40 | TANKER† |
3. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.40. |
||
39 | TANKER† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize V.40. |
||
38 | TANKER† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
37 | TANKER† |
9. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize V.40. |
||
36 | TANKER† |
14. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.40. |
||
35 | TANKER† |
12. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.40. |
||
34 | TANKER† |
1. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
33 | TANKER† |
5. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.40. |
||
32 | TANKER† |
21. místo v lize V.40. |
31 | TANKER† |
14. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
30 | TANKER† |
4. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize V.40. |
||
29 | TANKER† |
7. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize V.40. |
||
28 | TANKER† |
10. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.40. |
||
27 | TANKER† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.40. |
||
26 | TANKER† |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.40. |
||
25 | TANKER† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
24 | TANKER† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
23 | TANKER† |
5. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.40. |
||
22 | TANKER† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
21 | TANKER† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.40. |
||
20 | TANKER† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
19 | TANKER† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize V.40. |
||
18 | TANKER† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.40. |
||
17 | TANKER† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
16 | TANKER† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.40. |
||
15 | TANKER† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
14 | TANKER† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
13 | TANKER† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
12 | TANKER† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.40. |
||
11 | TANKER† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize V.40. |
||
10 | KinqWarriorFc |
1025. místo v národním poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.40. |
||
3. místo v lize IV.11. |
||
9 | Team noname 24891 |
513. místo v národním poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize IV.11. |
||
8 | haylazlar44 |
257. místo v národním poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize IV.11. |
||
7 | ATILIMSPOR |
129. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize IV.11. |
||
6 | Arathorn FC |
513. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.11. |
||
20. místo v lize IV.35. |
||
5 | Team noname 24891 |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.35. |
||
4 | Çakma Barça |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.35. |
||
4. místo v lize III.7. |
||
3 | UZMAN CK |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v lize III.7. |
||
2 | Konya Gücü |
Tým vypadl v 6. kole národního poháru. |
3. místo v lize III.7. |
||
1 | Antalya Warriors |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
10. místo v lize III.7. |