Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - elzem | 1 (5/112) | 2010-06-11 | Tým zanikl - elzem | 1 (17/112) | 2010-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - qures010 | 1 (47/112) | 2010-07-23 | Tým zanikl - qures010 | 1 (51/112) | 2010-07-27 | Tým byl přidělen manažerovi - bahri723 | 1 (72/112) | 2010-08-17 | Tým zanikl - bahri723 | 1 (81/112) | 2010-08-26 | Tým byl přidělen manažerovi - boğaç | 1 (102/112) | 2010-09-16 | Tým zanikl - boğaç | 1 (103/112) | 2010-09-17 | Tým byl přidělen manažerovi - yasin özdemir | 2 (14/112) | 2010-10-10 | Tým zanikl - yasin özdemir | 2 (27/112) | 2010-10-23 | Tým byl přidělen manažerovi - oguz56 | 2 (50/112) | 2010-11-15 | Tým zanikl - oguz56 | 2 (53/112) | 2010-11-18 | Tým byl přidělen manažerovi - talha06 | 2 (76/112) | 2010-12-11 | Tým zanikl - talha06 | 2 (79/112) | 2010-12-14 | Tým byl přidělen manažerovi - emenike | 2 (102/112) | 2011-01-06 | Tým zanikl - emenike | 2 (112/112) | 2011-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - hüsmenaga | 3 (23/112) | 2011-02-08 | Tým zanikl - hüsmenaga | 3 (23/112) | 2011-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Welcity | 3 (31/112) | 2011-02-16 | Tým zanikl - Welcity | 3 (49/112) | 2011-03-06 | Tým byl přidělen manažerovi - TibetSar | 3 (72/112) | 2011-03-29 | Tým zanikl - TibetSar | 3 (75/112) | 2011-04-01 | Tým byl přidělen manažerovi - elite1 | 3 (98/112) | 2011-04-24 | Tým zanikl - elite1 | 4 (6/112) | 2011-05-14 | Tým byl přidělen manažerovi - hataylı | 4 (29/112) | 2011-06-06 | Tým zanikl - hataylı | 4 (95/112) | 2011-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - narjo7777 | 5 (6/112) | 2011-09-03 | Tým zanikl - narjo7777 | 5 (6/112) | 2011-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - yuzefyuzef | 5 (29/112) | 2011-09-26 | Tým zanikl - yuzefyuzef | 5 (31/112) | 2011-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - CoppeR26 | 5 (54/112) | 2011-10-21 | Tým zanikl - CoppeR26 | 5 (54/112) | 2011-10-21 | Tým byl přidělen manažerovi - osmanbaranözgür | 5 (77/112) | 2011-11-13 | Tým zanikl - osmanbaranözgür | 5 (77/112) | 2011-11-13 | Tým byl přidělen manažerovi - 26es2616 | 5 (100/112) | 2011-12-06 | Tým zanikl - 26es2616 | 5 (100/112) | 2011-12-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Muhammed Maho Günaydın | 6 (11/112) | 2011-12-29 | Tým zanikl - Muhammed Maho Günaydın | 6 (11/112) | 2011-12-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Cantwell16 | 6 (34/112) | 2012-01-21 | Tým zanikl - Cantwell16 | 7 (39/112) | 2012-05-17 | Tým byl přidělen manažerovi - manucak | 7 (62/112) | 2012-06-09 | Tým zanikl - manucak | 7 (62/112) | 2012-06-09 | Tým byl přidělen manažerovi - mekfci | 7 (85/112) | 2012-07-02 | Tým zanikl - mekfci | 7 (85/112) | 2012-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - emirhan3444 | 7 (108/112) | 2012-07-25 | Tým zanikl - emirhan3444 | 7 (108/112) | 2012-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - esef02 | 8 (19/112) | 2012-08-17 | Tým zanikl - esef02 | 8 (20/112) | 2012-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - 8erdems | 8 (43/112) | 2012-09-10 | Tým zanikl - 8erdems | 8 (45/112) | 2012-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - pegasus159951 | 8 (71/112) | 2012-10-08 | Tým zanikl - pegasus159951 | 8 (72/112) | 2012-10-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Physcopath | 8 (95/112) | 2012-11-01 | Tým zanikl - Physcopath | 8 (105/112) | 2012-11-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Burak baba | 9 (16/112) | 2012-12-04 | Tým zanikl - Burak baba | 9 (22/112) | 2012-12-10 | Tým byl přidělen manažerovi - ALİ TETİKÇİ KOL | 9 (46/112) | 2013-01-03 | Tým zanikl - ALİ TETİKÇİ KOL | 9 (46/112) | 2013-01-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Pesimist MF | 9 (69/112) | 2013-01-26 | Tým zanikl - Pesimist MF | 9 (69/112) | 2013-01-26 | Tým byl přidělen manažerovi - otea | 9 (92/112) | 2013-02-18 | Tým zanikl - otea | 9 (92/112) | 2013-02-18 | Tým byl přidělen manažerovi - berkeklikt | 10 (3/112) | 2013-03-13 | Tým zanikl - berkeklikt | 10 (5/112) | 2013-03-15 | Tým byl přidělen manažerovi - dilara35 | 10 (28/112) | 2013-04-07 | Tým zanikl - dilara35 | 10 (31/112) | 2013-04-10 | Tým byl přidělen manažerovi - osmanfansa | 10 (54/112) | 2013-05-03 | Tým zanikl - osmanfansa | 10 (57/112) | 2013-05-06 | Tým byl přidělen manažerovi - pucini44 | 10 (80/112) | 2013-05-29 | Tým zanikl - pucini44 | 10 (82/112) | 2013-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - CAPTAİNSBULLS | 10 (105/112) | 2013-06-23 | Tým zanikl - CAPTAİNSBULLS |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Klementin† |
9. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.10. |
||
45 | Klementin† |
11. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.10. |
||
44 | Klementin† |
7. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.10. |
||
43 | Klementin† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize V.10. |
||
42 | Klementin† |
19. místo v lize V.10. |
41 | Klementin† |
16. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.10. |
||
40 | Klementin† |
17. místo v lize V.10. |
39 | Klementin† |
4. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize V.10. |
||
38 | Klementin† |
19. místo v lize V.10. |
37 | Klementin† |
22. místo v lize V.10. |
36 | Klementin† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize V.10. |
||
35 | Klementin† |
5. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize V.10. |
||
34 | Klementin† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.10. |
||
33 | Klementin† |
1. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize V.10. |
||
32 | Klementin† |
17. místo v lize V.10. |
31 | Klementin† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize V.10. |
||
30 | Klementin† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize V.10. |
||
29 | Klementin† |
7. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.10. |
||
28 | Klementin† |
13. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize V.10. |
||
27 | Klementin† |
18. místo v lize V.10. |
26 | Klementin† |
20. místo v lize V.10. |
25 | Klementin† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.10. |
||
24 | Klementin† |
20. místo v lize V.10. |
23 | Klementin† |
18. místo v lize V.10. |
22 | Klementin† |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.10. |
||
21 | Klementin† |
7. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.10. |
||
20 | Klementin† |
10. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.10. |
||
19 | Klementin† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize V.10. |
||
18 | Klementin† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.10. |
||
17 | Klementin† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize V.10. |
||
16 | Klementin† |
15. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.10. |
||
15 | Klementin† |
18. místo v lize V.10. |
14 | Klementin† |
13. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize V.10. |
||
13 | Klementin† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize V.10. |
||
12 | Klementin† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize V.10. |
||
11 | Klementin† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize V.10. |
||
10 | galatasarayking |
2049. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.10. |
||
5. místo v lize IV.44. |
||
9 | Adanaspor 1954 |
257. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.44. |
||
8 | fener bahçe258741 |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.44. |
||
7 | arslanlar |
513. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.44. |
||
6 | Team noname 24824 |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.44. |
||
11. místo v lize III.6. |
||
5 | eses26 |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.6. |
||
4. místo v lize IV.16. |
||
4 | HellOfTheKingdom |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.16. |
||
3 | Team noname 24824 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v lize IV.16. |
||
2 | Team noname 24824 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v lize IV.16. |
||
1 | UlturAslan |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy IV.16. |
||
19. místo v lize III.4. |