1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - LORDAPO24 |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - LORDAPO24 |
1 (7/112) |
2010-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - erdem9754 |
1 (28/112) |
2010-07-04 |
Tým zanikl - erdem9754 |
1 (30/112) |
2010-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - buqra |
1 (51/112) |
2010-07-27 |
Tým zanikl - buqra |
1 (82/112) |
2010-08-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - zelenka09 |
1 (103/112) |
2010-09-17 |
Tým zanikl - zelenka09 |
1 (103/112) |
2010-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - mhmt200146 |
2 (14/112) |
2010-10-10 |
Tým zanikl - mhmt200146 |
2 (29/112) |
2010-10-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - yunusssss |
2 (52/112) |
2010-11-17 |
Tým zanikl - yunusssss |
2 (102/112) |
2011-01-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - tel |
3 (14/112) |
2011-01-30 |
Tým zanikl - tel |
3 (36/112) |
2011-02-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Burkay Şahin |
3 (59/112) |
2011-03-16 |
Tým zanikl - Burkay Şahin |
3 (61/112) |
2011-03-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - memo814 |
3 (84/112) |
2011-04-10 |
Tým zanikl - memo814 |
3 (111/112) |
2011-05-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - alperenq7 |
4 (22/112) |
2011-05-30 |
Tým zanikl - alperenq7 |
4 (28/112) |
2011-06-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - umutcancelik01 |
4 (51/112) |
2011-06-28 |
Tým zanikl - umutcancelik01 |
4 (71/112) |
2011-07-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - shadowwol |
4 (94/112) |
2011-08-10 |
Tým zanikl - shadowwol |
4 (98/112) |
2011-08-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - kayabasi18 |
5 (9/112) |
2011-09-06 |
Tým zanikl - kayabasi18 |
5 (13/112) |
2011-09-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - merdihsan |
5 (37/112) |
2011-10-04 |
Tým zanikl - merdihsan |
5 (42/112) |
2011-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - kayra1281 |
5 (65/112) |
2011-11-01 |
Tým zanikl - kayra1281 |
6 (20/112) |
2012-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - karizma38 |
6 (43/112) |
2012-01-30 |
Tým zanikl - karizma38 |
6 (43/112) |
2012-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - murtaza98 |
6 (66/112) |
2012-02-22 |
Tým zanikl - murtaza98 |
6 (66/112) |
2012-02-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ahmet Sertaç Ordu |
6 (89/112) |
2012-03-16 |
Tým zanikl - Ahmet Sertaç Ordu |
6 (89/112) |
2012-03-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - F N Muslera |
6 (112/112) |
2012-04-08 |
Tým zanikl - F N Muslera |
6 (112/112) |
2012-04-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - yamaciko |
7 (23/112) |
2012-05-01 |
Tým zanikl - yamaciko |
10 (3/112) |
2013-03-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - zeyzey55103 |
10 (26/112) |
2013-04-05 |
Tým zanikl - zeyzey55103 |
10 (37/112) |
2013-04-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - fener6666 |
10 (60/112) |
2013-05-09 |
Tým zanikl - fener6666 |
10 (61/112) |
2013-05-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - hasocan061905 |
10 (84/112) |
2013-06-02 |
Tým zanikl - hasocan061905 |
10 (87/112) |
2013-06-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - mertcan1926 |
10 (110/112) |
2013-06-28 |
Tým zanikl - mertcan1926 |
10 (111/112) |
2013-06-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mustafa454 |
11 (22/112) |
2013-07-22 |
Tým zanikl - Mustafa454 |
11 (22/112) |
2013-07-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - onur kuru |
11 (45/112) |
2013-08-14 |
Tým zanikl - onur kuru |
11 (46/112) |
2013-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - mustafayılmaz |
11 (70/112) |
2013-09-08 |
Tým zanikl - mustafayılmaz |
11 (70/112) |
2013-09-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sado Başkan |
11 (93/112) |
2013-10-01 |
Tým zanikl - Sado Başkan |
11 (94/112) |
2013-10-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - yasin alançayır |
12 (5/112) |
2013-10-25 |
Tým zanikl - yasin alançayır |
12 (6/112) |
2013-10-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - babagaba |
12 (29/112) |
2013-11-18 |
Tým zanikl - babagaba |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - ysfmve |
12 (67/112) |
2013-12-26 |
Tým zanikl - ysfmve |
12 (69/112) |
2013-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - sedat5896 |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tým zanikl - sedat5896 |
12 (97/112) |
2014-01-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - topolt |
13 (8/112) |
2014-02-17 |
Tým zanikl - topolt |
13 (8/112) |
2014-02-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ayhnhrfngl |
13 (31/112) |
2014-03-12 |
Tým zanikl - Ayhnhrfngl |
13 (33/112) |
2014-03-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gönüldaş |
13 (71/112) |
2014-04-21 |
Tým zanikl - Gönüldaş |
13 (89/112) |
2014-05-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - atillaakca |
13 (112/112) |
2014-06-01 |
Tým zanikl - atillaakca |
13 (112/112) |
2014-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - farukk61 |
14 (23/112) |
2014-06-24 |
Tým zanikl - farukk61 |
14 (23/112) |
2014-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Halil Evcili |
14 (46/112) |
2014-07-17 |
Tým zanikl - Halil Evcili |
14 (46/112) |
2014-07-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kaan Ocaklı |
14 (69/112) |
2014-08-09 |
Tým zanikl - Kaan Ocaklı |
14 (70/112) |
2014-08-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Emre Güneşş |
14 (94/112) |
2014-09-03 |
Tým zanikl - Emre Güneşş |
14 (96/112) |
2014-09-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - esas |
15 (7/112) |
2014-09-28 |
Tým zanikl - esas |
15 (8/112) |
2014-09-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Berkay Avşar |
15 (31/112) |
2014-10-22 |
Tým zanikl - Berkay Avşar |
15 (34/112) |
2014-10-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - dermanx |
15 (57/112) |
2014-11-17 |
Tým zanikl - dermanx |
15 (101/112) |
2014-12-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - BARIŞ AKSOY |
17 (26/112) |
2015-05-29 |
Tým zanikl - BARIŞ AKSOY |