1 (0/112) |
2010-06-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Elmamado |
2 (13/112) |
2010-10-09 |
Tým zanikl - Elmamado |
2 (32/112) |
2010-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - manudeouro |
2 (60/112) |
2010-11-25 |
Tým zanikl - manudeouro |
2 (75/112) |
2010-12-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Zeonn |
2 (98/112) |
2011-01-02 |
Tým zanikl - Zeonn |
3 (23/112) |
2011-02-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - nunolua |
3 (82/112) |
2011-04-08 |
Tým zanikl - nunolua |
3 (98/112) |
2011-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Analecto |
4 (21/112) |
2011-05-29 |
Tým zanikl - Analecto |
4 (43/112) |
2011-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - varzim25 |
4 (66/112) |
2011-07-13 |
Tým zanikl - varzim25 |
4 (71/112) |
2011-07-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - canhau |
4 (94/112) |
2011-08-10 |
Tým zanikl - canhau |
4 (106/112) |
2011-08-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - jonatas14 |
5 (17/112) |
2011-09-14 |
Tým zanikl - jonatas14 |
5 (17/112) |
2011-09-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Igor Jose |
5 (40/112) |
2011-10-07 |
Tým zanikl - Igor Jose |
5 (40/112) |
2011-10-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Luissousa1999 |
5 (63/112) |
2011-10-30 |
Tým zanikl - Luissousa1999 |
5 (65/112) |
2011-11-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - gil12345 |
5 (88/112) |
2011-11-24 |
Tým zanikl - gil12345 |
5 (89/112) |
2011-11-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - lincolnmanager |
5 (112/112) |
2011-12-18 |
Tým zanikl - lincolnmanager |
6 (11/112) |
2011-12-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - sousapais |
6 (34/112) |
2012-01-21 |
Tým zanikl - sousapais |
6 (35/112) |
2012-01-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - rik007 |
6 (58/112) |
2012-02-14 |
Tým zanikl - rik007 |
6 (61/112) |
2012-02-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Akeen |
6 (84/112) |
2012-03-11 |
Tým zanikl - Akeen |
7 (41/112) |
2012-05-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabriel silva 8 |
7 (65/112) |
2012-06-12 |
Tým zanikl - gabriel silva 8 |
7 (67/112) |
2012-06-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - TiagoGodinho |
7 (90/112) |
2012-07-07 |
Tým zanikl - TiagoGodinho |
7 (94/112) |
2012-07-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nuno Valle |
9 (77/112) |
2013-02-03 |
Tým zanikl - Nuno Valle |