1 (0/112) |
2010-06-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - fabio20benfica |
1 (3/112) |
2010-06-09 |
Tým zanikl - fabio20benfica |
1 (6/112) |
2010-06-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - 50paus |
1 (27/112) |
2010-07-03 |
Tým zanikl - 50paus |
1 (36/112) |
2010-07-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - xdye |
1 (57/112) |
2010-08-02 |
Tým zanikl - xdye |
1 (58/112) |
2010-08-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rosconhol |
1 (79/112) |
2010-08-24 |
Tým zanikl - Rosconhol |
1 (81/112) |
2010-08-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - franciz23 |
1 (102/112) |
2010-09-16 |
Tým zanikl - franciz23 |
1 (102/112) |
2010-09-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - alexhenry |
2 (13/112) |
2010-10-09 |
Tým zanikl - alexhenry |
2 (19/112) |
2010-10-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Nuno Ferreira |
2 (43/112) |
2010-11-08 |
Tým zanikl - Nuno Ferreira |
2 (48/112) |
2010-11-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - k7kk7k |
2 (71/112) |
2010-12-06 |
Tým zanikl - k7kk7k |
2 (74/112) |
2010-12-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - monte67 |
2 (97/112) |
2011-01-01 |
Tým zanikl - monte67 |
2 (108/112) |
2011-01-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Paulo Marques |
3 (4/112) |
2011-01-20 |
Tým zanikl - Paulo Marques |
3 (26/112) |
2011-02-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - RUILOBATO |
3 (49/112) |
2011-03-06 |
Tým zanikl - RUILOBATO |
3 (51/112) |
2011-03-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Brodrigues74 |
3 (74/112) |
2011-03-31 |
Tým zanikl - Brodrigues74 |
3 (78/112) |
2011-04-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sabin0 |
3 (101/112) |
2011-04-27 |
Tým zanikl - Sabin0 |
4 (27/112) |
2011-06-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Joao Bras |
4 (50/112) |
2011-06-27 |
Tým zanikl - Joao Bras |
4 (84/112) |
2011-07-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Joao Palavra |
4 (107/112) |
2011-08-23 |
Tým zanikl - Joao Palavra |
6 (28/112) |
2012-01-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - PauloPinto84 |
6 (51/112) |
2012-02-07 |
Tým zanikl - PauloPinto84 |
6 (62/112) |
2012-02-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - chtk123 |
6 (90/112) |
2012-03-17 |
Tým zanikl - chtk123 |
7 (38/112) |
2012-05-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rickyniki |
7 (62/112) |
2012-06-09 |
Tým zanikl - Rickyniki |
7 (62/112) |
2012-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - davidsilv |
7 (85/112) |
2012-07-02 |
Tým zanikl - davidsilv |
7 (87/112) |
2012-07-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - darfel |
8 (27/112) |
2012-08-25 |
Tým zanikl - darfel |
9 (43/112) |
2012-12-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - tugapx |
9 (66/112) |
2013-01-23 |
Tým zanikl - tugapx |
9 (66/112) |
2013-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - titao |
9 (89/112) |
2013-02-15 |
Tým zanikl - titao |
9 (90/112) |
2013-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - benfikix |
11 (59/112) |
2013-08-28 |
Tým zanikl - benfikix |