1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - 123jorge |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - 123jorge |
1 (10/112) |
2010-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tiago8 |
1 (55/112) |
2010-07-31 |
Tým zanikl - Tiago8 |
1 (61/112) |
2010-08-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - banito99 |
1 (82/112) |
2010-08-27 |
Tým zanikl - banito99 |
1 (85/112) |
2010-08-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ricardomm |
1 (106/112) |
2010-09-20 |
Tým zanikl - Ricardomm |
1 (107/112) |
2010-09-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Master itachi92 |
2 (19/112) |
2010-10-15 |
Tým zanikl - Master itachi92 |
2 (21/112) |
2010-10-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - RenatoPereira |
2 (44/112) |
2010-11-09 |
Tým zanikl - RenatoPereira |
2 (102/112) |
2011-01-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - eu sei quem |
3 (65/112) |
2011-03-22 |
Tým zanikl - eu sei quem |
3 (68/112) |
2011-03-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Filipe1234 |
3 (91/112) |
2011-04-17 |
Tým zanikl - Filipe1234 |
3 (94/112) |
2011-04-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jose mourinho12 |
4 (5/112) |
2011-05-13 |
Tým zanikl - Jose mourinho12 |
4 (53/112) |
2011-06-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - djrainho |
4 (76/112) |
2011-07-23 |
Tým zanikl - djrainho |
4 (95/112) |
2011-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bárbara Domingues |
4 (103/112) |
2011-08-19 |
Tým zanikl - Bárbara Domingues |
6 (20/112) |
2012-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - cteixeira |
6 (43/112) |
2012-01-30 |
Tým zanikl - cteixeira |
6 (48/112) |
2012-02-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - ricardo236 |
6 (71/112) |
2012-02-27 |
Tým zanikl - ricardo236 |
6 (72/112) |
2012-02-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - xpte |
6 (95/112) |
2012-03-22 |
Tým zanikl - xpte |
6 (104/112) |
2012-03-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - DanielDp |
7 (15/112) |
2012-04-23 |
Tým zanikl - DanielDp |
7 (17/112) |
2012-04-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - pedroascp |
7 (40/112) |
2012-05-18 |
Tým zanikl - pedroascp |
7 (40/112) |
2012-05-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - NmvC |
7 (73/112) |
2012-06-20 |
Tým zanikl - NmvC |
9 (63/112) |
2013-01-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - david711 |
9 (87/112) |
2013-02-13 |
Tým zanikl - david711 |
9 (87/112) |
2013-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - andrefcp |
9 (110/112) |
2013-03-08 |
Tým zanikl - andrefcp |
9 (110/112) |
2013-03-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - superdragões |
10 (21/112) |
2013-03-31 |
Tým zanikl - superdragões |
10 (22/112) |
2013-04-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - ronaldo mendes |
10 (45/112) |
2013-04-24 |
Tým zanikl - ronaldo mendes |
10 (47/112) |
2013-04-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - aguias da ribeira |
10 (70/112) |
2013-05-19 |
Tým zanikl - aguias da ribeira |
10 (71/112) |
2013-05-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - VSpider |
10 (94/112) |
2013-06-12 |
Tým zanikl - VSpider |
10 (94/112) |
2013-06-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - axn |
11 (24/112) |
2013-07-24 |
Tým zanikl - axn |
11 (29/112) |
2013-07-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - luispaulino1973 |
11 (52/112) |
2013-08-21 |
Tým zanikl - luispaulino1973 |
11 (52/112) |
2013-08-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - DarkNigget |
11 (75/112) |
2013-09-13 |
Tým zanikl - DarkNigget |
11 (75/112) |
2013-09-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pretov |
11 (98/112) |
2013-10-06 |
Tým zanikl - Pretov |
11 (103/112) |
2013-10-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rafaelll18 |
12 (14/112) |
2013-11-03 |
Tým zanikl - Rafaelll18 |
12 (14/112) |
2013-11-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pedro Fialho |
12 (37/112) |
2013-11-26 |
Tým zanikl - Pedro Fialho |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - bb31 |
12 (67/112) |
2013-12-26 |
Tým zanikl - bb31 |
12 (67/112) |
2013-12-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - ruben moniz |
12 (90/112) |
2014-01-18 |
Tým zanikl - ruben moniz |
12 (90/112) |
2014-01-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - rui passinhas |
13 (23/112) |
2014-03-04 |
Tým zanikl - rui passinhas |
13 (27/112) |
2014-03-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tiago6996 |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tým zanikl - Tiago6996 |
13 (53/112) |
2014-04-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Diogo Bessa 12 |
13 (76/112) |
2014-04-26 |
Tým zanikl - Diogo Bessa 12 |
13 (76/112) |
2014-04-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - jose figueiredo |
18 (17/112) |
2015-09-09 |
Tým zanikl - jose figueiredo |