1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - marcomacaco |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - marcomacaco |
1 (7/112) |
2010-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - sombra06 |
1 (102/112) |
2010-09-16 |
Tým zanikl - sombra06 |
1 (109/112) |
2010-09-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - gbxb |
2 (20/112) |
2010-10-16 |
Tým zanikl - gbxb |
2 (38/112) |
2010-11-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Khira |
2 (61/112) |
2010-11-26 |
Tým zanikl - Khira |
3 (1/112) |
2011-01-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - psilva14 |
3 (24/112) |
2011-02-09 |
Tým zanikl - psilva14 |
3 (54/112) |
2011-03-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - lkuix |
3 (77/112) |
2011-04-03 |
Tým zanikl - lkuix |
4 (33/112) |
2011-06-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - kingsousa |
4 (61/112) |
2011-07-08 |
Tým zanikl - kingsousa |
6 (66/112) |
2012-02-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - santarem30 |
6 (89/112) |
2012-03-16 |
Tým zanikl - santarem30 |
6 (91/112) |
2012-03-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - daniel2012 |
7 (2/112) |
2012-04-10 |
Tým zanikl - daniel2012 |
7 (2/112) |
2012-04-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - xproone |
7 (25/112) |
2012-05-03 |
Tým zanikl - xproone |
7 (25/112) |
2012-05-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - balajr7 |
7 (57/112) |
2012-06-04 |
Tým zanikl - balajr7 |
9 (71/112) |
2013-01-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Brunolop95 |
9 (94/112) |
2013-02-20 |
Tým zanikl - Brunolop95 |
9 (96/112) |
2013-02-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - davept |
10 (7/112) |
2013-03-17 |
Tým zanikl - davept |
10 (7/112) |
2013-03-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - RAPJ99 |
10 (30/112) |
2013-04-09 |
Tým zanikl - RAPJ99 |
10 (32/112) |
2013-04-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rotiv 7 |
10 (55/112) |
2013-05-04 |
Tým zanikl - Rotiv 7 |
10 (55/112) |
2013-05-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - eduardoneves |
10 (78/112) |
2013-05-27 |
Tým zanikl - eduardoneves |
10 (81/112) |
2013-05-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - masganhos |
10 (104/112) |
2013-06-22 |
Tým zanikl - masganhos |
10 (104/112) |
2013-06-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Albarraq |
11 (15/112) |
2013-07-15 |
Tým zanikl - Albarraq |
14 (40/112) |
2014-07-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - joaomiguelsousa |
14 (63/112) |
2014-08-03 |
Tým zanikl - joaomiguelsousa |
14 (63/112) |
2014-08-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - tt11 |
14 (86/112) |
2014-08-26 |
Tým zanikl - tt11 |
14 (86/112) |
2014-08-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - dudinha2006 |
14 (109/112) |
2014-09-18 |
Tým zanikl - dudinha2006 |
14 (110/112) |
2014-09-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - vesuvium |
15 (21/112) |
2014-10-12 |
Tým zanikl - vesuvium |
15 (22/112) |
2014-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - jozefa |
15 (45/112) |
2014-11-05 |
Tým zanikl - jozefa |
15 (98/112) |
2014-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - vh24 |
16 (9/112) |
2015-01-20 |
Tým zanikl - vh24 |
16 (11/112) |
2015-01-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - RonkisValenca |
16 (34/112) |
2015-02-14 |
Tým zanikl - RonkisValenca |
16 (35/112) |
2015-02-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Thauriel |
16 (58/112) |
2015-03-10 |
Tým zanikl - Thauriel |
16 (59/112) |
2015-03-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - sporting1996 |
16 (82/112) |
2015-04-03 |
Tým zanikl - sporting1996 |
16 (87/112) |
2015-04-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - hugomiguelincho |
16 (110/112) |
2015-05-01 |
Tým zanikl - hugomiguelincho |
17 (49/112) |
2015-06-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - brfelix |
17 (73/112) |
2015-07-15 |
Tým zanikl - brfelix |
17 (73/112) |
2015-07-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - hugogois |
17 (97/112) |
2015-08-08 |
Tým zanikl - hugogois |
17 (97/112) |
2015-08-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Arrepiado |
18 (8/112) |
2015-08-31 |
Tým zanikl - Arrepiado |
18 (10/112) |
2015-09-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Filipe Leite |
18 (33/112) |
2015-09-25 |
Tým zanikl - Filipe Leite |
18 (35/112) |
2015-09-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vsmelo99 |
18 (63/112) |
2015-10-25 |
Tým zanikl - Vsmelo99 |
18 (70/112) |
2015-11-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rui djô |
18 (93/112) |
2015-11-24 |
Tým zanikl - Rui djô |
18 (96/112) |
2015-11-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Calcobia |
19 (7/112) |
2015-12-20 |
Tým zanikl - Calcobia |
19 (8/112) |
2015-12-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - NelsonMessias |
19 (31/112) |
2016-01-13 |
Tým zanikl - NelsonMessias |
19 (35/112) |
2016-01-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Porcos91 |
19 (58/112) |
2016-02-09 |
Tým zanikl - Porcos91 |
19 (58/112) |
2016-02-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andreia Ribeiro |
19 (81/112) |
2016-03-03 |
Tým zanikl - Andreia Ribeiro |
19 (83/112) |
2016-03-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - vanessa correia |
19 (106/112) |
2016-03-28 |
Tým zanikl - vanessa correia |
19 (108/112) |
2016-03-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - simao mourinh |
20 (19/112) |
2016-04-22 |
Tým zanikl - simao mourinh |
20 (19/112) |
2016-04-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - ruigo |
20 (42/112) |
2016-05-15 |
Tým zanikl - ruigo |
20 (45/112) |
2016-05-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - hugobastiassantos |
20 (68/112) |
2016-06-10 |
Tým zanikl - hugobastiassantos |
20 (70/112) |
2016-06-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pedro la Salette |
20 (93/112) |
2016-07-05 |
Tým zanikl - Pedro la Salette |
20 (96/112) |
2016-07-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Zenn Masta |
21 (7/112) |
2016-07-31 |
Tým zanikl - Zenn Masta |
21 (13/112) |
2016-08-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - toni36 |
21 (37/112) |
2016-08-30 |
Tým zanikl - toni36 |
21 (40/112) |
2016-09-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Cryonex |
21 (63/112) |
2016-09-25 |
Tým zanikl - Cryonex |
21 (90/112) |
2016-10-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - rafael gilo |
22 (1/112) |
2016-11-14 |
Tým zanikl - rafael gilo |
22 (5/112) |
2016-11-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - hugomad |
22 (28/112) |
2016-12-11 |
Tým zanikl - hugomad |
22 (28/112) |
2016-12-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - delito |
22 (75/112) |
2017-01-27 |
Tým zanikl - delito |
22 (82/112) |
2017-02-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - TheBestBayernMunique |
22 (105/112) |
2017-02-26 |
Tým zanikl - TheBestBayernMunique |
22 (110/112) |
2017-03-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - mvitorx |
24 (68/112) |
2017-09-01 |
Tým zanikl - mvitorx |