Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - filipefrances | 1 (3/112) | 2010-06-09 | Tým zanikl - filipefrances | 1 (19/112) | 2010-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - nadmary | 1 (54/112) | 2010-07-30 | Tým zanikl - nadmary | 2 (12/112) | 2010-10-08 | Tým byl přidělen manažerovi - zefja7 | 2 (36/112) | 2010-11-01 | Tým zanikl - zefja7 | 2 (95/112) | 2010-12-30 | Tým byl přidělen manažerovi - badspy | 3 (10/112) | 2011-01-26 | Tým zanikl - badspy | 3 (18/112) | 2011-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Migolas | 3 (41/112) | 2011-02-26 | Tým zanikl - Migolas | 3 (47/112) | 2011-03-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Campelo | 3 (109/112) | 2011-05-05 | Tým zanikl - Campelo | 4 (63/112) | 2011-07-10 | Tým byl přidělen manažerovi - pifo16 | 4 (86/112) | 2011-08-02 | Tým zanikl - pifo16 | 4 (104/112) | 2011-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - danizinho | 5 (15/112) | 2011-09-12 | Tým zanikl - danizinho | 5 (16/112) | 2011-09-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Freud | 5 (39/112) | 2011-10-06 | Tým zanikl - Freud | 5 (39/112) | 2011-10-06 | Tým byl přidělen manažerovi - VSMBDS | 5 (62/112) | 2011-10-29 | Tým zanikl - VSMBDS | 5 (62/112) | 2011-10-29 | Tým byl přidělen manažerovi - spthugs92 | 5 (85/112) | 2011-11-21 | Tým zanikl - spthugs92 | 5 (87/112) | 2011-11-23 | Tým byl přidělen manažerovi - mtdm | 5 (110/112) | 2011-12-16 | Tým zanikl - mtdm | 6 (1/112) | 2011-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - rafa pinheiro | 6 (24/112) | 2012-01-11 | Tým zanikl - rafa pinheiro | 6 (24/112) | 2012-01-11 | Tým byl přidělen manažerovi - DREMMS | 6 (48/112) | 2012-02-04 | Tým zanikl - DREMMS | 6 (64/112) | 2012-02-20 | Tým byl přidělen manažerovi - vilasnovas | 6 (87/112) | 2012-03-14 | Tým zanikl - vilasnovas | 7 (44/112) | 2012-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - dmoukinho | 7 (67/112) | 2012-06-14 | Tým zanikl - dmoukinho | 7 (69/112) | 2012-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - BFV | 7 (93/112) | 2012-07-10 | Tým zanikl - BFV | 7 (100/112) | 2012-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - miguelpardal | 8 (11/112) | 2012-08-09 | Tým zanikl - miguelpardal | 8 (33/112) | 2012-08-31 | Tým byl přidělen manažerovi - luigiman | 8 (56/112) | 2012-09-23 | Tým zanikl - luigiman | 8 (59/112) | 2012-09-26 | Tým byl přidělen manažerovi - kidow haro | 8 (83/112) | 2012-10-20 | Tým zanikl - kidow haro | 8 (98/112) | 2012-11-04 | Tým byl přidělen manažerovi - miguel maria | 9 (9/112) | 2012-11-27 | Tým zanikl - miguel maria | 9 (9/112) | 2012-11-27 | Tým byl přidělen manažerovi - julio99 | 9 (32/112) | 2012-12-20 | Tým zanikl - julio99 | 9 (32/112) | 2012-12-20 | Tým byl přidělen manažerovi - IsaacRios | 9 (55/112) | 2013-01-12 | Tým zanikl - IsaacRios | 9 (55/112) | 2013-01-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Leandro Rodrigues Pereira | 9 (78/112) | 2013-02-04 | Tým zanikl - Leandro Rodrigues Pereira | 9 (83/112) | 2013-02-09 | Tým byl přidělen manažerovi - manugc | 9 (107/112) | 2013-03-05 | Tým zanikl - manugc | 9 (110/112) | 2013-03-08 | Tým byl přidělen manažerovi - bco1993 | 10 (6/112) | 2013-03-16 | Tým zanikl - bco1993 | 10 (6/112) | 2013-03-16 | Tým byl přidělen manažerovi - andfilipe17 | 10 (29/112) | 2013-04-08 | Tým zanikl - andfilipe17 | 10 (46/112) | 2013-04-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Mikegood | 10 (70/112) | 2013-05-19 | Tým zanikl - Mikegood | 10 (73/112) | 2013-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - xerife6 | 10 (96/112) | 2013-06-14 | Tým zanikl - xerife6 | 10 (97/112) | 2013-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Pedro Esquilo | 11 (8/112) | 2013-07-08 | Tým zanikl - Pedro Esquilo | 11 (8/112) | 2013-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - luis freitas | 11 (31/112) | 2013-07-31 | Tým zanikl - luis freitas | 11 (31/112) | 2013-07-31 | Tým byl přidělen manažerovi - celso8585 | 11 (54/112) | 2013-08-23 | Tým zanikl - celso8585 | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - miguelbruno04 | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým zanikl - miguelbruno04 | 11 (80/112) | 2013-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - PilasMan | 11 (103/112) | 2013-10-11 | Tým zanikl - PilasMan | 11 (105/112) | 2013-10-13 | Tým byl přidělen manažerovi - n0xed | 12 (17/112) | 2013-11-06 | Tým zanikl - n0xed | 12 (17/112) | 2013-11-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Goncasxx | 12 (41/112) | 2013-11-30 | Tým zanikl - Goncasxx | 12 (41/112) | 2013-11-30 | Tým byl přidělen manažerovi - tartaruga121 | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tým zanikl - tartaruga121 | 12 (64/112) | 2013-12-23 | Tým byl přidělen manažerovi - Nuno Rocha | 12 (87/112) | 2014-01-15 | Tým zanikl - Nuno Rocha | 12 (88/112) | 2014-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - João P Santos | 12 (111/112) | 2014-02-08 | Tým zanikl - João P Santos | 12 (111/112) | 2014-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - joaobeja | 13 (22/112) | 2014-03-03 | Tým zanikl - joaobeja | 13 (22/112) | 2014-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - zelindo123 | 13 (45/112) | 2014-03-26 | Tým zanikl - zelindo123 | 13 (45/112) | 2014-03-26 | Tým byl přidělen manažerovi - mariosilva10 | 13 (68/112) | 2014-04-18 | Tým zanikl - mariosilva10 | 13 (68/112) | 2014-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - paulomelhor | 13 (91/112) | 2014-05-11 | Tým zanikl - paulomelhor | 13 (98/112) | 2014-05-18 | Tým byl přidělen manažerovi - ready4u | 14 (9/112) | 2014-06-10 | Tým zanikl - ready4u | 14 (9/112) | 2014-06-10 | Tým byl přidělen manažerovi - kiba2001inuzuka | 14 (32/112) | 2014-07-03 | Tým zanikl - kiba2001inuzuka | 14 (32/112) | 2014-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Joel07 | 14 (55/112) | 2014-07-26 | Tým zanikl - Joel07 | 14 (70/112) | 2014-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - misterpolo47 | 14 (93/112) | 2014-09-02 | Tým zanikl - misterpolo47 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FC AÇORES† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.7. |
||
45 | FC AÇORES† |
5. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.7. |
||
44 | FC AÇORES† |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.7. |
||
43 | FC AÇORES† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.7. |
||
42 | FC AÇORES† |
13. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.7. |
||
41 | FC AÇORES† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.7. |
||
40 | FC AÇORES† |
14. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.7. |
||
39 | FC AÇORES† |
1. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.7. |
||
38 | FC AÇORES† |
17. místo v lize IV.7. |
37 | FC AÇORES† |
20. místo v lize IV.7. |
36 | FC AÇORES† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.7. |
||
35 | FC AÇORES† |
17. místo v lize IV.7. |
34 | FC AÇORES† |
12. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.7. |
||
33 | FC AÇORES† |
8. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.7. |
||
32 | FC AÇORES† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.7. |
||
31 | FC AÇORES† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.7. |
||
30 | FC AÇORES† |
7. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.7. |
||
29 | FC AÇORES† |
8. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.7. |
||
28 | FC AÇORES† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.7. |
||
27 | FC AÇORES† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.7. |
||
26 | FC AÇORES† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.7. |
||
25 | FC AÇORES† |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.7. |
||
24 | FC AÇORES† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.7. |
||
23 | FC AÇORES† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.7. |
||
22 | FC AÇORES† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.7. |
||
21 | FC AÇORES† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.7. |
||
20 | FC AÇORES† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.7. |
||
19 | FC AÇORES† |
7. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.7. |
||
18 | FC AÇORES† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.7. |
||
17 | FC AÇORES† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.7. |
||
16 | FC AÇORES† |
7. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.7. |
||
15 | FC AÇORES† |
6. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.7. |
||
14 | FC AÇORES† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.7. |
||
16. místo v lize IV.2. |
||
13 | Clube Futebol de Queluz |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.2. |
||
12 | Pratense FC |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
21. místo v lize IV.2. |
||
11 | Pilas FC |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.2. |
||
10 | bocoo |
257. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.2. |
||
9 | kiko.pt |
513. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize IV.2. |
||
8 | Team noname 24193 |
257. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.2. |
||
14. místo v lize IV.19. |
||
7 | Team noname 24193 |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.19. |
||
6 | Team noname 24193 |
257. místo v národním poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.19. |
||
14. místo v lize III.11. |
||
5 | gondomar sport clube |
257. místo v národním poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize III.11. |
||
4 | Team noname 24193 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
20. místo v lize III.11. |
||
3 | S.L. BENFICA |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
8. místo v lize III.11. |
||
2 | F.C.Shark´S |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v lize III.11. |
||
1 | Team noname 24193 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy III.11. |
||
20. místo v lize II.3. |