Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - guerrierospl | 1 (5/112) | 2010-06-11 | Tým zanikl - guerrierospl | 1 (100/112) | 2010-09-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Tuomph | 2 (11/112) | 2010-10-07 | Tým zanikl - Tuomph | 2 (22/112) | 2010-10-18 | Tým byl přidělen manažerovi - sotoz | 2 (45/112) | 2010-11-10 | Tým zanikl - sotoz | 3 (3/112) | 2011-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - lock89 | 3 (26/112) | 2011-02-11 | Tým zanikl - lock89 | 3 (43/112) | 2011-02-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Roschac | 3 (66/112) | 2011-03-23 | Tým zanikl - Roschac | 3 (69/112) | 2011-03-26 | Tým byl přidělen manažerovi - clickout | 3 (92/112) | 2011-04-18 | Tým zanikl - clickout | 4 (66/112) | 2011-07-13 | Tým byl přidělen manažerovi - federico1989 | 4 (89/112) | 2011-08-05 | Tým zanikl - federico1989 | 4 (90/112) | 2011-08-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Cobraco20 | 5 (1/112) | 2011-08-29 | Tým zanikl - Cobraco20 | 5 (2/112) | 2011-08-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Giovanni27 | 5 (25/112) | 2011-09-22 | Tým zanikl - Giovanni27 | 5 (25/112) | 2011-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Ildiavolo97 | 5 (48/112) | 2011-10-15 | Tým zanikl - Ildiavolo97 | 5 (48/112) | 2011-10-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Delfinius | 5 (71/112) | 2011-11-07 | Tým zanikl - Delfinius | 5 (71/112) | 2011-11-07 | Tým byl přidělen manažerovi - matteo15 | 5 (94/112) | 2011-11-30 | Tým zanikl - matteo15 | 5 (105/112) | 2011-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - frafrafra | 6 (16/112) | 2012-01-03 | Tým zanikl - frafrafra | 6 (16/112) | 2012-01-03 | Tým byl přidělen manažerovi - josue0 | 6 (39/112) | 2012-01-26 | Tým zanikl - josue0 | 6 (40/112) | 2012-01-27 | Tým byl přidělen manažerovi - morganella | 6 (72/112) | 2012-02-28 | Tým zanikl - morganella | 6 (72/112) | 2012-02-28 | Tým byl přidělen manažerovi - alby77 | 6 (96/112) | 2012-03-23 | Tým zanikl - alby77 | 6 (96/112) | 2012-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - atpc86 | 7 (23/112) | 2012-05-01 | Tým zanikl - atpc86 | 7 (24/112) | 2012-05-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Mister13 | 7 (48/112) | 2012-05-26 | Tým zanikl - Mister13 | 7 (48/112) | 2012-05-26 | Tým byl přidělen manažerovi - dedonana | 7 (71/112) | 2012-06-18 | Tým zanikl - dedonana | 7 (79/112) | 2012-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - nello999 | 7 (102/112) | 2012-07-19 | Tým zanikl - nello999 | 8 (79/112) | 2012-10-16 | Tým byl přidělen manažerovi - parmagialloblu | 8 (103/112) | 2012-11-09 | Tým zanikl - parmagialloblu | 9 (30/112) | 2012-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - FabioS92 | 9 (53/112) | 2013-01-10 | Tým zanikl - FabioS92 | 9 (79/112) | 2013-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - ALEXNOTETE | 9 (102/112) | 2013-02-28 | Tým zanikl - ALEXNOTETE | 10 (98/112) | 2013-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - GioBa | 11 (9/112) | 2013-07-09 | Tým zanikl - GioBa | 11 (9/112) | 2013-07-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Jacopo Frigo | 11 (32/112) | 2013-08-01 | Tým zanikl - Jacopo Frigo | 11 (32/112) | 2013-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Giginco | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým zanikl - Giginco | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - mario greco | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým zanikl - mario greco | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým byl přidělen manažerovi - kuultahopea | 11 (101/112) | 2013-10-09 | Tým zanikl - kuultahopea | 11 (102/112) | 2013-10-10 | Tým byl přidělen manažerovi - patrikbaroc | 12 (13/112) | 2013-11-02 | Tým zanikl - patrikbaroc | 12 (13/112) | 2013-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - miggiu | 12 (36/112) | 2013-11-25 | Tým zanikl - miggiu | 12 (36/112) | 2013-11-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Puffo22 | 12 (59/112) | 2013-12-18 | Tým zanikl - Puffo22 | 12 (59/112) | 2013-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - giuseppecacciapuoti | 12 (82/112) | 2014-01-10 | Tým zanikl - giuseppecacciapuoti | 12 (104/112) | 2014-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Giuseppe scolamacchia | 13 (3/112) | 2014-02-12 | Tým zanikl - Giuseppe scolamacchia | 14 (15/112) | 2014-06-16 | Tým byl přidělen manažerovi - luigistrina123 | 14 (39/112) | 2014-07-10 | Tým zanikl - luigistrina123 | 14 (39/112) | 2014-07-10 | Tým byl přidělen manažerovi - orlent | 14 (62/112) | 2014-08-02 | Tým zanikl - orlent | 14 (62/112) | 2014-08-02 | Tým byl přidělen manažerovi - tonjhon | 14 (85/112) | 2014-08-25 | Tým zanikl - tonjhon | 14 (85/112) | 2014-08-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Fabriglik | 14 (108/112) | 2014-09-17 | Tým zanikl - Fabriglik | 14 (109/112) | 2014-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - The Bomber9 | 15 (25/112) | 2014-10-16 | Tým zanikl - The Bomber9 | 15 (26/112) | 2014-10-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Ali Ezzien | 15 (49/112) | 2014-11-09 | Tým zanikl - Ali Ezzien | 15 (49/112) | 2014-11-09 | Tým byl přidělen manažerovi - MILANELLI | 15 (72/112) | 2014-12-02 | Tým zanikl - MILANELLI | 15 (72/112) | 2014-12-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Stefano14 | 15 (95/112) | 2014-12-25 | Tým zanikl - Stefano14 | 15 (101/112) | 2014-12-31 | Tým byl přidělen manažerovi - selectLOL13 | 16 (12/112) | 2015-01-23 | Tým zanikl - selectLOL13 | 16 (23/112) | 2015-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Francesco Caforio | 16 (46/112) | 2015-02-26 | Tým zanikl - Francesco Caforio | 16 (53/112) | 2015-03-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Screamkc | 16 (76/112) | 2015-03-28 | Tým zanikl - Screamkc | 16 (78/112) | 2015-03-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Dalgorn | 16 (101/112) | 2015-04-22 | Tým zanikl - Dalgorn | 16 (107/112) | 2015-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - roberto cristiano | 17 (18/112) | 2015-05-21 | Tým zanikl - roberto cristiano | 17 (18/112) | 2015-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Alex Mantex | 17 (41/112) | 2015-06-13 | Tým zanikl - Alex Mantex | 17 (41/112) | 2015-06-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Giuseppe Costanzo | 17 (76/112) | 2015-07-18 | Tým zanikl - Giuseppe Costanzo | 17 (101/112) | 2015-08-12 | Tým byl přidělen manažerovi - kekko12 | 18 (13/112) | 2015-09-05 | Tým zanikl - kekko12 | 18 (13/112) | 2015-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - marxxz | 18 (36/112) | 2015-09-28 | Tým zanikl - marxxz | 18 (88/112) | 2015-11-19 | Tým byl přidělen manažerovi - soleverde | 18 (111/112) | 2015-12-12 | Tým zanikl - soleverde |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | drago† |
6. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.16. |
||
45 | drago† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.16. |
||
44 | drago† |
12. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.16. |
||
43 | drago† |
2. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.16. |
||
42 | drago† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.16. |
||
41 | drago† |
20. místo v lize III.16. |
40 | drago† |
16. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize III.16. |
||
39 | drago† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.16. |
||
38 | drago† |
6. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.16. |
||
37 | drago† |
7. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.16. |
||
36 | drago† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.16. |
||
35 | drago† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.16. |
||
34 | drago† |
1. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.16. |
||
33 | drago† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.16. |
||
32 | drago† |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.16. |
||
31 | drago† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.16. |
||
30 | drago† |
12. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.16. |
||
29 | drago† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.16. |
||
28 | drago† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.16. |
||
27 | drago† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.16. |
||
26 | drago† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.16. |
||
25 | drago† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.16. |
||
24 | drago† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.16. |
||
23 | drago† |
9. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.16. |
||
22 | drago† |
14. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.16. |
||
21 | drago† |
2. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.16. |
||
20 | drago† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.16. |
||
19 | drago† |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.16. |
||
18 | drago |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.16. |
||
13. místo v lize III.1. |
||
17 | Italia† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.1. |
||
16 | Dalgorn |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.1. |
||
15 | F.C.Internazionale1908† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.1. |
||
12. místo v lize IV.6. |
||
14 | Torino |
3. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.6. |
||
13 | Arieti† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.6. |
||
18. místo v lize III.3. |
||
12 | virtus giulia† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.3. |
||
10. místo v lize IV.3. |
||
11 | kuultahopea |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
17. místo v lize IV.3. |
||
10 | Team noname 24087 |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.3. |
||
9 | Team noname 24087 |
1025. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize IV.3. |
||
8 | Team noname 24087 |
1025. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.3. |
||
7 | A.S.C Materdei |
513. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.3. |
||
6 | Pc Red F.C. |
257. místo v národním poháru. |
17. místo v lize IV.3. |
||
5 | Team noname 24087 |
513. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.3. |
||
4 | Lobanoskys |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.3. |
||
3 | Team noname 24087 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v lize IV.3. |
||
2 | Team noname 24087 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.3. |
||
1 | Team noname 24087 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v lize IV.3. |