1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - dopingo |
1 (8/112) |
2010-06-14 |
Tým zanikl - dopingo |
1 (98/112) |
2010-09-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - dioriccio |
1 (106/112) |
2010-09-20 |
Tým zanikl - dioriccio |
3 (7/112) |
2011-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - daniel mou |
3 (30/112) |
2011-02-15 |
Tým zanikl - daniel mou |
3 (71/112) |
2011-03-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - sbrick |
3 (98/112) |
2011-04-24 |
Tým zanikl - sbrick |
4 (64/112) |
2011-07-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Luca Figliè |
4 (87/112) |
2011-08-03 |
Tým zanikl - Luca Figliè |
7 (49/112) |
2012-05-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ajet Beqiri |
7 (72/112) |
2012-06-19 |
Tým zanikl - Ajet Beqiri |
7 (72/112) |
2012-06-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - profdas |
7 (102/112) |
2012-07-19 |
Tým zanikl - profdas |
7 (102/112) |
2012-07-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Xhulian Paloka |
8 (13/112) |
2012-08-11 |
Tým zanikl - Xhulian Paloka |
8 (15/112) |
2012-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sarnk |
8 (38/112) |
2012-09-05 |
Tým zanikl - Sarnk |
8 (39/112) |
2012-09-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - lorenzo11 |
8 (62/112) |
2012-09-29 |
Tým zanikl - lorenzo11 |
8 (63/112) |
2012-09-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - dertyj |
8 (86/112) |
2012-10-23 |
Tým zanikl - dertyj |
8 (90/112) |
2012-10-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - lollo010 |
8 (99/112) |
2012-11-05 |
Tým zanikl - lollo010 |
8 (99/112) |
2012-11-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - lolmerrda |
9 (10/112) |
2012-11-28 |
Tým zanikl - lolmerrda |
9 (21/112) |
2012-12-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - yariprince |
9 (45/112) |
2013-01-02 |
Tým zanikl - yariprince |
9 (46/112) |
2013-01-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - moetchandon83 |
9 (69/112) |
2013-01-26 |
Tým zanikl - moetchandon83 |
9 (69/112) |
2013-01-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - milo800 |
9 (92/112) |
2013-02-18 |
Tým zanikl - milo800 |
9 (99/112) |
2013-02-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alessioelmencomencarelli |
10 (10/112) |
2013-03-20 |
Tým zanikl - Alessioelmencomencarelli |
10 (12/112) |
2013-03-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - simm87 |
10 (35/112) |
2013-04-14 |
Tým zanikl - simm87 |
10 (35/112) |
2013-04-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - alegr |
10 (58/112) |
2013-05-07 |
Tým zanikl - alegr |
10 (58/112) |
2013-05-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - kingartur23 |
10 (81/112) |
2013-05-30 |
Tým zanikl - kingartur23 |
10 (81/112) |
2013-05-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bellazama |
10 (104/112) |
2013-06-22 |
Tým zanikl - Bellazama |
10 (104/112) |
2013-06-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - PajaniACM |
11 (15/112) |
2013-07-15 |
Tým zanikl - PajaniACM |
11 (15/112) |
2013-07-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - misterraffa |
11 (38/112) |
2013-08-07 |
Tým zanikl - misterraffa |
11 (38/112) |
2013-08-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alex798 |
11 (63/112) |
2013-09-01 |
Tým zanikl - Alex798 |
11 (63/112) |
2013-09-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - el io |
11 (86/112) |
2013-09-24 |
Tým zanikl - el io |
11 (99/112) |
2013-10-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - mirko19961990 |
12 (22/112) |
2013-11-11 |
Tým zanikl - mirko19961990 |
12 (22/112) |
2013-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Giuseppe Milazzo |
12 (45/112) |
2013-12-04 |
Tým zanikl - Giuseppe Milazzo |
12 (46/112) |
2013-12-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - alex5MAIONE |
12 (69/112) |
2013-12-28 |
Tým zanikl - alex5MAIONE |
12 (69/112) |
2013-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Aristorna |
12 (92/112) |
2014-01-20 |
Tým zanikl - Aristorna |
12 (98/112) |
2014-01-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - simodellu |
13 (9/112) |
2014-02-18 |
Tým zanikl - simodellu |
13 (9/112) |
2014-02-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Momoo23 |
13 (32/112) |
2014-03-13 |
Tým zanikl - Momoo23 |
13 (32/112) |
2014-03-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Onny Cellamare |
13 (55/112) |
2014-04-05 |
Tým zanikl - Onny Cellamare |
13 (56/112) |
2014-04-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - massimilian |
13 (79/112) |
2014-04-29 |
Tým zanikl - massimilian |
13 (80/112) |
2014-04-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vittorio Perillo |
13 (103/112) |
2014-05-23 |
Tým zanikl - Vittorio Perillo |
13 (103/112) |
2014-05-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - cri19 |
14 (30/112) |
2014-07-01 |
Tým zanikl - cri19 |
14 (31/112) |
2014-07-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - SETINO |
14 (54/112) |
2014-07-25 |
Tým zanikl - SETINO |
14 (76/112) |
2014-08-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gio1990 |
14 (99/112) |
2014-09-08 |
Tým zanikl - Gio1990 |
16 (1/112) |
2015-01-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - giovattopod |
16 (33/112) |
2015-02-13 |
Tým zanikl - giovattopod |
16 (33/112) |
2015-02-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - ahgeneralmanager |
16 (56/112) |
2015-03-08 |
Tým zanikl - ahgeneralmanager |
16 (56/112) |
2015-03-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Grifuzzo |
16 (79/112) |
2015-03-31 |
Tým zanikl - Grifuzzo |
16 (79/112) |
2015-03-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - megamind78 |
17 (6/112) |
2015-05-09 |
Tým zanikl - megamind78 |
17 (38/112) |
2015-06-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - mariusmanu |
17 (61/112) |
2015-07-03 |
Tým zanikl - mariusmanu |
17 (109/112) |
2015-08-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - ferdinando99 |
18 (20/112) |
2015-09-12 |
Tým zanikl - ferdinando99 |
18 (21/112) |
2015-09-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - sicccce |
18 (44/112) |
2015-10-06 |
Tým zanikl - sicccce |
19 (49/112) |
2016-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Azzzs |
19 (72/112) |
2016-02-23 |
Tým zanikl - Azzzs |
19 (75/112) |
2016-02-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mister H |
19 (98/112) |
2016-03-20 |
Tým zanikl - Mister H |
19 (98/112) |
2016-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Shaunt222 |
20 (9/112) |
2016-04-12 |
Tým zanikl - Shaunt222 |
20 (9/112) |
2016-04-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucacatuogno |
20 (32/112) |
2016-05-05 |
Tým zanikl - lucacatuogno |
20 (32/112) |
2016-05-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - buvu10 |
20 (55/112) |
2016-05-28 |
Tým zanikl - buvu10 |
20 (75/112) |
2016-06-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Daniele Mantero |
20 (98/112) |
2016-07-10 |
Tým zanikl - Daniele Mantero |
20 (101/112) |
2016-07-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - signor dea |
21 (12/112) |
2016-08-05 |
Tým zanikl - signor dea |
21 (13/112) |
2016-08-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Giovanni Molaro |
21 (36/112) |
2016-08-29 |
Tým zanikl - Giovanni Molaro |
21 (36/112) |
2016-08-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Max Max |
21 (59/112) |
2016-09-21 |
Tým zanikl - Max Max |
21 (64/112) |
2016-09-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - TheRed46 |
21 (87/112) |
2016-10-19 |
Tým zanikl - TheRed46 |
21 (97/112) |
2016-10-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ignazio Calabretta |
22 (23/112) |
2016-12-06 |
Tým zanikl - Ignazio Calabretta |
22 (30/112) |
2016-12-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andrea Pavani |
22 (53/112) |
2017-01-05 |
Tým zanikl - Andrea Pavani |
22 (53/112) |
2017-01-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Don Javier |
22 (76/112) |
2017-01-28 |
Tým zanikl - Don Javier |
22 (76/112) |
2017-01-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Qazqazaq |
22 (99/112) |
2017-02-20 |
Tým zanikl - Qazqazaq |
22 (101/112) |
2017-02-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - fiocco |
23 (12/112) |
2017-03-17 |
Tým zanikl - fiocco |
23 (18/112) |
2017-03-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Zeusone |
23 (41/112) |
2017-04-15 |
Tým zanikl - Zeusone |
23 (62/112) |
2017-05-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - roccochido |
23 (85/112) |
2017-05-29 |
Tým zanikl - roccochido |
23 (93/112) |
2017-06-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - steven gerrard8 |
24 (24/112) |
2017-07-19 |
Tým zanikl - steven gerrard8 |
24 (38/112) |
2017-08-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - giuliano4444 |
24 (79/112) |
2017-09-12 |
Tým zanikl - giuliano4444 |
24 (81/112) |
2017-09-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - eltribale |
24 (104/112) |
2017-10-07 |
Tým zanikl - eltribale |
24 (104/112) |
2017-10-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marcello Faraso |
25 (15/112) |
2017-10-30 |
Tým zanikl - Marcello Faraso |
26 (14/112) |
2018-02-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Emanuele piccioni |
26 (37/112) |
2018-03-13 |
Tým zanikl - Emanuele piccioni |
26 (38/112) |
2018-03-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Francesco Castellone |
26 (61/112) |
2018-04-06 |
Tým zanikl - Francesco Castellone |
26 (63/112) |
2018-04-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - VonBuxhoveden |
26 (86/112) |
2018-05-01 |
Tým zanikl - VonBuxhoveden |
26 (97/112) |
2018-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - topboy |
27 (8/112) |
2018-06-04 |
Tým zanikl - topboy |
27 (24/112) |
2018-06-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - dreamer22 |
27 (48/112) |
2018-07-14 |
Tým zanikl - dreamer22 |
27 (87/112) |
2018-08-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Phil Mask |
27 (111/112) |
2018-09-15 |
Tým zanikl - Phil Mask |