1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - fab72 |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - fab72 |
1 (16/112) |
2010-06-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - gegesballo |
1 (37/112) |
2010-07-13 |
Tým zanikl - gegesballo |
1 (42/112) |
2010-07-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andreas Plum |
1 (63/112) |
2010-08-08 |
Tým zanikl - Andreas Plum |
1 (72/112) |
2010-08-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pippo2010 |
2 (61/112) |
2010-11-26 |
Tým zanikl - Pippo2010 |
3 (9/112) |
2011-01-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - LoSpietato |
4 (5/112) |
2011-05-13 |
Tým zanikl - LoSpietato |
7 (50/112) |
2012-05-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - katkaf |
7 (106/112) |
2012-07-23 |
Tým zanikl - katkaf |
7 (106/112) |
2012-07-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andrea Gecko |
8 (17/112) |
2012-08-15 |
Tým zanikl - Andrea Gecko |
9 (1/112) |
2012-11-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alessio Savina |
9 (24/112) |
2012-12-12 |
Tým zanikl - Alessio Savina |
9 (24/112) |
2012-12-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - mattia 91 |
9 (47/112) |
2013-01-04 |
Tým zanikl - mattia 91 |
9 (49/112) |
2013-01-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - frisks |
9 (72/112) |
2013-01-29 |
Tým zanikl - frisks |
9 (73/112) |
2013-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - falce97 |
9 (96/112) |
2013-02-22 |
Tým zanikl - falce97 |
9 (101/112) |
2013-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Searching |
10 (12/112) |
2013-03-22 |
Tým zanikl - Searching |
10 (14/112) |
2013-03-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - AXIMI |
10 (37/112) |
2013-04-16 |
Tým zanikl - AXIMI |
10 (38/112) |
2013-04-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - elbrazo98 |
10 (61/112) |
2013-05-10 |
Tým zanikl - elbrazo98 |
10 (62/112) |
2013-05-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - sandro1972 |
10 (106/112) |
2013-06-24 |
Tým zanikl - sandro1972 |
10 (106/112) |
2013-06-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - babumbi |
11 (17/112) |
2013-07-17 |
Tým zanikl - babumbi |
11 (17/112) |
2013-07-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jonny Babobbe |
11 (40/112) |
2013-08-09 |
Tým zanikl - Jonny Babobbe |
11 (41/112) |
2013-08-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - capitanpave |
11 (65/112) |
2013-09-03 |
Tým zanikl - capitanpave |
11 (65/112) |
2013-09-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - SantiGalletta |
11 (88/112) |
2013-09-26 |
Tým zanikl - SantiGalletta |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - andreac10 |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tým zanikl - andreac10 |
12 (12/112) |
2013-11-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - baracajo |
13 (23/112) |
2014-03-04 |
Tým zanikl - baracajo |
14 (15/112) |
2014-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - gabbopocho |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tým zanikl - gabbopocho |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - calise99 |
14 (67/112) |
2014-08-07 |
Tým zanikl - calise99 |
14 (67/112) |
2014-08-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - giack02 |
14 (90/112) |
2014-08-30 |
Tým zanikl - giack02 |
14 (90/112) |
2014-08-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Andrea Gargamelli |
15 (1/112) |
2014-09-22 |
Tým zanikl - Andrea Gargamelli |
15 (1/112) |
2014-09-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - itsmemauro |
15 (24/112) |
2014-10-15 |
Tým zanikl - itsmemauro |
15 (24/112) |
2014-10-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Paolo995 |
15 (47/112) |
2014-11-07 |
Tým zanikl - Paolo995 |
15 (47/112) |
2014-11-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - benedwx |
15 (70/112) |
2014-11-30 |
Tým zanikl - benedwx |
15 (70/112) |
2014-11-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - delta75 |
15 (93/112) |
2014-12-23 |
Tým zanikl - delta75 |
15 (93/112) |
2014-12-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - nicipol24 |
16 (4/112) |
2015-01-15 |
Tým zanikl - nicipol24 |
16 (6/112) |
2015-01-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - JonhCarter97 |
16 (29/112) |
2015-02-09 |
Tým zanikl - JonhCarter97 |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - nicolaza |
16 (66/112) |
2015-03-18 |
Tým zanikl - nicolaza |
16 (68/112) |
2015-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - tunabrace75 |
16 (91/112) |
2015-04-12 |
Tým zanikl - tunabrace75 |
16 (91/112) |
2015-04-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - stecca |
17 (2/112) |
2015-05-05 |
Tým zanikl - stecca |
17 (3/112) |
2015-05-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Giulio Pizzaia |
17 (26/112) |
2015-05-29 |
Tým zanikl - Giulio Pizzaia |
17 (26/112) |
2015-05-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - dome91 |
17 (49/112) |
2015-06-21 |
Tým zanikl - dome91 |
17 (55/112) |
2015-06-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mrcovelli |
17 (79/112) |
2015-07-21 |
Tým zanikl - Mrcovelli |
17 (85/112) |
2015-07-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alessio Simeone |
17 (109/112) |
2015-08-20 |
Tým zanikl - Alessio Simeone |
17 (109/112) |
2015-08-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bogdan Bidilica |
18 (34/112) |
2015-09-26 |
Tým zanikl - Bogdan Bidilica |
20 (64/112) |
2016-06-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Arnold Shwarzenegger |
20 (87/112) |
2016-06-29 |
Tým zanikl - Arnold Shwarzenegger |
20 (89/112) |
2016-07-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - serpik |
21 (96/112) |
2016-10-28 |
Tým zanikl - serpik |
21 (101/112) |
2016-11-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - guilg7 |
22 (12/112) |
2016-11-25 |
Tým zanikl - guilg7 |
22 (53/112) |
2017-01-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - rikiordo |
22 (76/112) |
2017-01-28 |
Tým zanikl - rikiordo |
22 (80/112) |
2017-02-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - xxDanielxx1 |
22 (103/112) |
2017-02-24 |
Tým zanikl - xxDanielxx1 |
22 (103/112) |
2017-02-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - iola59 |
26 (3/112) |
2018-02-07 |
Tým zanikl - iola59 |