1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - varooo1 |
1 (2/112) |
2010-06-08 |
Tým zanikl - varooo1 |
1 (17/112) |
2010-06-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - 147ozracing |
1 (38/112) |
2010-07-14 |
Tým zanikl - 147ozracing |
1 (41/112) |
2010-07-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Natiii7 |
1 (62/112) |
2010-08-07 |
Tým zanikl - Natiii7 |
1 (69/112) |
2010-08-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - miniminero |
1 (90/112) |
2010-09-04 |
Tým zanikl - miniminero |
1 (91/112) |
2010-09-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - jmb99 |
2 (1/112) |
2010-09-27 |
Tým zanikl - jmb99 |
2 (2/112) |
2010-09-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - jesus xr9 |
2 (25/112) |
2010-10-21 |
Tým zanikl - jesus xr9 |
2 (32/112) |
2010-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - madridcr7 |
2 (55/112) |
2010-11-20 |
Tým zanikl - madridcr7 |
2 (70/112) |
2010-12-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - berto garcia |
2 (93/112) |
2010-12-28 |
Tým zanikl - berto garcia |
2 (95/112) |
2010-12-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - wenorro |
3 (7/112) |
2011-01-23 |
Tým zanikl - wenorro |
3 (10/112) |
2011-01-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - manusg11 |
3 (33/112) |
2011-02-18 |
Tým zanikl - manusg11 |
3 (35/112) |
2011-02-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - vargitas |
3 (58/112) |
2011-03-15 |
Tým zanikl - vargitas |
4 (64/112) |
2011-07-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - chekito |
4 (98/112) |
2011-08-14 |
Tým zanikl - chekito |
7 (51/112) |
2012-05-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Axier Gisasola |
7 (74/112) |
2012-06-21 |
Tým zanikl - Axier Gisasola |
7 (74/112) |
2012-06-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - jose10201 |
7 (97/112) |
2012-07-14 |
Tým zanikl - jose10201 |
7 (97/112) |
2012-07-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - AurelioRF |
8 (8/112) |
2012-08-06 |
Tým zanikl - AurelioRF |
8 (10/112) |
2012-08-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - celsll |
8 (33/112) |
2012-08-31 |
Tým zanikl - celsll |
8 (35/112) |
2012-09-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - messi5555 |
8 (58/112) |
2012-09-25 |
Tým zanikl - messi5555 |
8 (59/112) |
2012-09-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - olaberria |
8 (67/112) |
2012-10-04 |
Tým zanikl - olaberria |
8 (85/112) |
2012-10-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - aritz41 |
8 (108/112) |
2012-11-14 |
Tým zanikl - aritz41 |
8 (109/112) |
2012-11-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - papono8 |
9 (20/112) |
2012-12-08 |
Tým zanikl - papono8 |
9 (22/112) |
2012-12-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - tsanchezm97 |
9 (45/112) |
2013-01-02 |
Tým zanikl - tsanchezm97 |
9 (47/112) |
2013-01-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - ainho01 |
9 (70/112) |
2013-01-27 |
Tým zanikl - ainho01 |
9 (71/112) |
2013-01-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - DavidGines |
9 (94/112) |
2013-02-20 |
Tým zanikl - DavidGines |
9 (97/112) |
2013-02-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - adrianmirandacepedal |
10 (8/112) |
2013-03-18 |
Tým zanikl - adrianmirandacepedal |
10 (10/112) |
2013-03-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - aap511 |
10 (33/112) |
2013-04-12 |
Tým zanikl - aap511 |
10 (46/112) |
2013-04-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mati Nacional |
10 (69/112) |
2013-05-18 |
Tým zanikl - Mati Nacional |
10 (71/112) |
2013-05-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - cocolocoaleman |
10 (94/112) |
2013-06-12 |
Tým zanikl - cocolocoaleman |
10 (96/112) |
2013-06-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - skrillex1 |
11 (7/112) |
2013-07-07 |
Tým zanikl - skrillex1 |
11 (9/112) |
2013-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - kevinalexander |
11 (32/112) |
2013-08-01 |
Tým zanikl - kevinalexander |
11 (32/112) |
2013-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Juanicho |
11 (76/112) |
2013-09-14 |
Tým zanikl - Juanicho |
11 (76/112) |
2013-09-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tigerbomb |
11 (99/112) |
2013-10-07 |
Tým zanikl - Tigerbomb |
11 (100/112) |
2013-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - alvew |
12 (11/112) |
2013-10-31 |
Tým zanikl - alvew |
13 (110/112) |
2014-05-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - sebas111 |
14 (24/112) |
2014-06-25 |
Tým zanikl - sebas111 |
14 (24/112) |
2014-06-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Doberkan |
14 (47/112) |
2014-07-18 |
Tým zanikl - Doberkan |
14 (50/112) |
2014-07-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Manel Domingo |
14 (81/112) |
2014-08-21 |
Tým zanikl - Manel Domingo |
14 (92/112) |
2014-09-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - narcís5 |
15 (3/112) |
2014-09-24 |
Tým zanikl - narcís5 |
15 (4/112) |
2014-09-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Eljayeres |
15 (27/112) |
2014-10-18 |
Tým zanikl - Eljayeres |
15 (27/112) |
2014-10-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alex Porcioles |
15 (50/112) |
2014-11-10 |
Tým zanikl - Alex Porcioles |
15 (50/112) |
2014-11-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - falgor |
15 (73/112) |
2014-12-03 |
Tým zanikl - falgor |
15 (79/112) |
2014-12-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Momito |
15 (102/112) |
2015-01-01 |
Tým zanikl - Momito |
15 (103/112) |
2015-01-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - betis20 |
16 (14/112) |
2015-01-25 |
Tým zanikl - betis20 |
16 (14/112) |
2015-01-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ivan Gomez Bravo |
16 (37/112) |
2015-02-17 |
Tým zanikl - Ivan Gomez Bravo |
16 (47/112) |
2015-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - andrea23 |
16 (70/112) |
2015-03-22 |
Tým zanikl - andrea23 |
16 (70/112) |
2015-03-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Samytto |
16 (93/112) |
2015-04-14 |
Tým zanikl - Samytto |
16 (107/112) |
2015-04-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Franmoga14 |
17 (18/112) |
2015-05-21 |
Tým zanikl - Franmoga14 |
17 (63/112) |
2015-07-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - PericBartolome |
17 (86/112) |
2015-07-28 |
Tým zanikl - PericBartolome |
18 (2/112) |
2015-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - CrisJuncal |
18 (25/112) |
2015-09-17 |
Tým zanikl - CrisJuncal |
18 (25/112) |
2015-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - gyloperto |
18 (48/112) |
2015-10-10 |
Tým zanikl - gyloperto |
18 (49/112) |
2015-10-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Etubioru |
18 (72/112) |
2015-11-03 |
Tým zanikl - Etubioru |
18 (73/112) |
2015-11-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - jeyperman |
19 (33/112) |
2016-01-15 |
Tým zanikl - jeyperman |
19 (33/112) |
2016-01-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - agui10 |
19 (56/112) |
2016-02-07 |
Tým zanikl - agui10 |
19 (56/112) |
2016-02-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - carlostalavera123 |
19 (79/112) |
2016-03-01 |
Tým zanikl - carlostalavera123 |
19 (79/112) |
2016-03-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Davi Chu |
19 (102/112) |
2016-03-24 |
Tým zanikl - Davi Chu |
19 (110/112) |
2016-04-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - markitusplay |
20 (21/112) |
2016-04-24 |
Tým zanikl - markitusplay |
20 (21/112) |
2016-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - electro2003 |
20 (44/112) |
2016-05-17 |
Tým zanikl - electro2003 |
20 (44/112) |
2016-05-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - jesussantero |
20 (67/112) |
2016-06-09 |
Tým zanikl - jesussantero |
20 (70/112) |
2016-06-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - bykilian10 |
20 (93/112) |
2016-07-05 |
Tým zanikl - bykilian10 |
20 (99/112) |
2016-07-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - CARLOSARGA |
21 (69/112) |
2016-10-01 |
Tým zanikl - CARLOSARGA |
21 (80/112) |
2016-10-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Javsb13 |
21 (103/112) |
2016-11-04 |
Tým zanikl - Javsb13 |
22 (112/112) |
2017-03-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - JARomero |
23 (23/112) |
2017-03-28 |
Tým zanikl - JARomero |
23 (26/112) |
2017-03-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - SergioÁlvarezCostas |
23 (49/112) |
2017-04-23 |
Tým zanikl - SergioÁlvarezCostas |
23 (50/112) |
2017-04-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - alexleny |
23 (73/112) |
2017-05-17 |
Tým zanikl - alexleny |
23 (74/112) |
2017-05-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Diego Delpozoinfantes |
23 (106/112) |
2017-06-19 |
Tým zanikl - Diego Delpozoinfantes |
23 (106/112) |
2017-06-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mallorqui |
24 (17/112) |
2017-07-12 |
Tým zanikl - Mallorqui |
24 (37/112) |
2017-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - marta17 |
24 (60/112) |
2017-08-24 |
Tým zanikl - marta17 |
24 (62/112) |
2017-08-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Conchi Hornero Arrieta |
24 (85/112) |
2017-09-18 |
Tým zanikl - Conchi Hornero Arrieta |
24 (85/112) |
2017-09-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - SergiLaso |
24 (108/112) |
2017-10-11 |
Tým zanikl - SergiLaso |
24 (112/112) |
2017-10-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - azulazul909 |
25 (23/112) |
2017-11-07 |
Tým zanikl - azulazul909 |
25 (27/112) |
2017-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - azuara77 |
25 (50/112) |
2017-12-04 |
Tým zanikl - azuara77 |
25 (55/112) |
2017-12-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - josepijoan |
25 (78/112) |
2018-01-01 |
Tým zanikl - josepijoan |
25 (90/112) |
2018-01-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Oudabou |
26 (30/112) |
2018-03-06 |
Tým zanikl - Oudabou |
33 (9/112) |
2020-04-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Oudabou |
35 (111/112) |
2021-02-27 |
Tým zanikl - Oudabou |