Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - davidgalan | 1 (5/112) | 2010-06-11 | Tým zanikl - davidgalan | 1 (6/112) | 2010-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - javichu | 1 (27/112) | 2010-07-03 | Tým zanikl - javichu | 1 (29/112) | 2010-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Rawi | 1 (50/112) | 2010-07-26 | Tým zanikl - Rawi | 1 (74/112) | 2010-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Maok | 1 (95/112) | 2010-09-09 | Tým zanikl - Maok | 1 (95/112) | 2010-09-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Airam Eme Ele | 2 (5/112) | 2010-10-01 | Tým zanikl - Airam Eme Ele | 2 (7/112) | 2010-10-03 | Tým byl přidělen manažerovi - arnauierny | 2 (82/112) | 2010-12-17 | Tým zanikl - arnauierny | 2 (85/112) | 2010-12-20 | Tým byl přidělen manažerovi - elohio | 2 (108/112) | 2011-01-12 | Tým zanikl - elohio | 3 (14/112) | 2011-01-30 | Tým byl přidělen manažerovi - chikito23 | 3 (37/112) | 2011-02-22 | Tým zanikl - chikito23 | 3 (37/112) | 2011-02-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Nirvanagrunge | 3 (60/112) | 2011-03-17 | Tým zanikl - Nirvanagrunge | 3 (91/112) | 2011-04-17 | Tým byl přidělen manažerovi - antoniovaxi | 4 (16/112) | 2011-05-24 | Tým zanikl - antoniovaxi | 4 (38/112) | 2011-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - cristian4630 | 4 (61/112) | 2011-07-08 | Tým zanikl - cristian4630 | 4 (64/112) | 2011-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - agarciarodrigue | 4 (88/112) | 2011-08-04 | Tým zanikl - agarciarodrigue | 4 (94/112) | 2011-08-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Emma López | 5 (18/112) | 2011-09-15 | Tým zanikl - Emma López | 5 (29/112) | 2011-09-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Dj Lopez | 5 (52/112) | 2011-10-19 | Tým zanikl - Dj Lopez | 5 (55/112) | 2011-10-22 | Tým byl přidělen manažerovi - hidalgoh | 5 (78/112) | 2011-11-14 | Tým zanikl - hidalgoh | 5 (81/112) | 2011-11-17 | Tým byl přidělen manažerovi - pokemon6 | 5 (108/112) | 2011-12-14 | Tým zanikl - pokemon6 | 7 (37/112) | 2012-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Aglos | 7 (60/112) | 2012-06-07 | Tým zanikl - Aglos | 7 (60/112) | 2012-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - raulet8 | 7 (83/112) | 2012-06-30 | Tým zanikl - raulet8 | 7 (84/112) | 2012-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - lupotas | 7 (107/112) | 2012-07-24 | Tým zanikl - lupotas | 7 (107/112) | 2012-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - alfonsocrack | 8 (18/112) | 2012-08-16 | Tým zanikl - alfonsocrack | 8 (18/112) | 2012-08-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Alemañy 16 | 8 (41/112) | 2012-09-08 | Tým zanikl - Alemañy 16 | 8 (41/112) | 2012-09-08 | Tým byl přidělen manažerovi - pablotalora | 8 (64/112) | 2012-10-01 | Tým zanikl - pablotalora | 8 (66/112) | 2012-10-03 | Tým byl přidělen manažerovi - BikerPlay | 8 (89/112) | 2012-10-26 | Tým zanikl - BikerPlay | 8 (93/112) | 2012-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - peke to | 9 (4/112) | 2012-11-22 | Tým zanikl - peke to | 9 (23/112) | 2012-12-11 | Tým byl přidělen manažerovi - odmarcbo | 9 (46/112) | 2013-01-03 | Tým zanikl - odmarcbo | 9 (81/112) | 2013-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - NicoSada | 9 (104/112) | 2013-03-02 | Tým zanikl - NicoSada | 10 (19/112) | 2013-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Spikeboard19 | 10 (42/112) | 2013-04-21 | Tým zanikl - Spikeboard19 | 10 (49/112) | 2013-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - feralonso | 10 (72/112) | 2013-05-21 | Tým zanikl - feralonso | 10 (97/112) | 2013-06-15 | Tým byl přidělen manažerovi - lani belul | 11 (8/112) | 2013-07-08 | Tým zanikl - lani belul | 11 (8/112) | 2013-07-08 | Tým byl přidělen manažerovi - imbran | 11 (31/112) | 2013-07-31 | Tým zanikl - imbran | 11 (32/112) | 2013-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - BurgosCF | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým zanikl - BurgosCF | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - pere juan | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým zanikl - pere juan | 11 (80/112) | 2013-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - DavydM95 | 11 (103/112) | 2013-10-11 | Tým zanikl - DavydM95 | 11 (103/112) | 2013-10-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Slincon | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tým zanikl - Slincon | 12 (14/112) | 2013-11-03 | Tým byl přidělen manažerovi - pepelyu | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým zanikl - pepelyu | 12 (37/112) | 2013-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Nacho193 | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým zanikl - Nacho193 | 12 (60/112) | 2013-12-19 | Tým byl přidělen manažerovi - BastianM | 12 (83/112) | 2014-01-11 | Tým zanikl - BastianM | 12 (94/112) | 2014-01-22 | Tým byl přidělen manažerovi - saladino jr | 13 (6/112) | 2014-02-15 | Tým zanikl - saladino jr | 13 (6/112) | 2014-02-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Crafter1533 | 13 (29/112) | 2014-03-10 | Tým zanikl - Crafter1533 | 13 (34/112) | 2014-03-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Herlan | 13 (68/112) | 2014-04-18 | Tým zanikl - Herlan | 13 (70/112) | 2014-04-20 | Tým byl přidělen manažerovi - jordihugas | 13 (93/112) | 2014-05-13 | Tým zanikl - jordihugas | 13 (95/112) | 2014-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - joio9 | 14 (6/112) | 2014-06-07 | Tým zanikl - joio9 | 14 (6/112) | 2014-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - pablootero3 | 14 (29/112) | 2014-06-30 | Tým zanikl - pablootero3 | 14 (29/112) | 2014-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - danittoo47 | 14 (52/112) | 2014-07-23 | Tým zanikl - danittoo47 | 14 (52/112) | 2014-07-23 | Tým byl přidělen manažerovi - jamesrodriguez10 | 14 (75/112) | 2014-08-15 | Tým zanikl - jamesrodriguez10 | 14 (79/112) | 2014-08-19 | Tým byl přidělen manažerovi - davidco | 14 (102/112) | 2014-09-11 | Tým zanikl - davidco |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | los dragones oscuros† |
2. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.30. |
||
45 | los dragones oscuros† |
2. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.30. |
||
44 | los dragones oscuros† |
3. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.30. |
||
43 | los dragones oscuros† |
6. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.30. |
||
42 | los dragones oscuros† |
4. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.30. |
||
41 | los dragones oscuros† |
10. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.30. |
||
40 | los dragones oscuros† |
10. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.30. |
||
39 | los dragones oscuros† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.30. |
||
38 | los dragones oscuros† |
20. místo v lize IV.30. |
37 | los dragones oscuros† |
6. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.30. |
||
36 | los dragones oscuros† |
6. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.30. |
||
35 | los dragones oscuros† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.30. |
||
34 | los dragones oscuros† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.30. |
||
33 | los dragones oscuros† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.30. |
||
32 | los dragones oscuros† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.30. |
||
31 | los dragones oscuros† |
17. místo v lize IV.30. |
30 | los dragones oscuros† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.30. |
||
29 | los dragones oscuros† |
17. místo v lize IV.30. |
28 | los dragones oscuros† |
18. místo v lize IV.30. |
27 | los dragones oscuros† |
18. místo v lize IV.30. |
26 | los dragones oscuros† |
18. místo v lize IV.30. |
25 | los dragones oscuros† |
19. místo v lize IV.30. |
24 | los dragones oscuros† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.30. |
||
23 | los dragones oscuros† |
19. místo v lize IV.30. |
22 | los dragones oscuros† |
18. místo v lize IV.30. |
21 | los dragones oscuros† |
20. místo v lize IV.30. |
20 | los dragones oscuros† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.30. |
||
19 | los dragones oscuros† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.30. |
||
18 | los dragones oscuros† |
19. místo v lize IV.30. |
17 | los dragones oscuros† |
21. místo v lize IV.30. |
16 | los dragones oscuros† |
19. místo v lize IV.30. |
15 | los dragones oscuros† |
18. místo v lize IV.30. |
14 | los dragones oscuros |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.30. |
||
11. místo v lize IV.20. |
||
13 | Lighning's |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.20. |
||
12 | Sarcrialonjor |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
21. místo v lize IV.20. |
||
11 | Blanca CF |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.20. |
||
3. místo v lize IV.33. |
||
10 | Team noname 22144 |
1025. místo v národním poháru. |
17. místo v lize IV.33. |
||
9 | palmartulo |
1025. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.33. |
||
8 | Cosmos |
1025. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.33. |
||
7 | los manager |
1025. místo v národním poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.33. |
||
6 | Team noname 22144 |
1025. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.33. |
||
5 | xecs6 |
513. místo v národním poháru. |
6. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.33. |
||
7. místo v lize IV.5. |
||
4 | Me cago en .. |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.5. |
||
3 | antoniovaxi |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v lize IV.5. |
||
2 | Team noname 22144 |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
8. místo v lize IV.5. |
||
1 | EmeEle FC |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v lize IV.5. |