Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - feta27 | 1 (5/112) | 2010-06-11 | Tým zanikl - feta27 | 1 (16/112) | 2010-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - ludovicgil | 1 (41/112) | 2010-07-17 | Tým zanikl - ludovicgil | 1 (72/112) | 2010-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - Jch27 | 1 (93/112) | 2010-09-07 | Tým zanikl - Jch27 | 1 (94/112) | 2010-09-08 | Tým byl přidělen manažerovi - fernando10 | 2 (4/112) | 2010-09-30 | Tým zanikl - fernando10 | 2 (4/112) | 2010-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Xulooh | 2 (27/112) | 2010-10-23 | Tým zanikl - Xulooh | 2 (34/112) | 2010-10-30 | Tým byl přidělen manažerovi - kionut | 2 (57/112) | 2010-11-22 | Tým zanikl - kionut | 2 (77/112) | 2010-12-12 | Tým byl přidělen manažerovi - jordi211 | 2 (100/112) | 2011-01-04 | Tým zanikl - jordi211 | 3 (16/112) | 2011-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - fergx | 3 (39/112) | 2011-02-24 | Tým zanikl - fergx | 3 (42/112) | 2011-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - filipino12 | 3 (65/112) | 2011-03-22 | Tým zanikl - filipino12 | 4 (60/112) | 2011-07-07 | Tým byl přidělen manažerovi - kagio | 4 (83/112) | 2011-07-30 | Tým zanikl - kagio | 4 (88/112) | 2011-08-04 | Tým byl přidělen manažerovi - putoloco | 4 (111/112) | 2011-08-27 | Tým zanikl - putoloco | 4 (111/112) | 2011-08-27 | Tým byl přidělen manažerovi - laidse | 5 (22/112) | 2011-09-19 | Tým zanikl - laidse | 7 (42/112) | 2012-05-20 | Tým byl přidělen manažerovi - alexandru ivan | 7 (65/112) | 2012-06-12 | Tým zanikl - alexandru ivan | 7 (65/112) | 2012-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Marcos2014 | 7 (88/112) | 2012-07-05 | Tým zanikl - Marcos2014 | 7 (88/112) | 2012-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - juliop | 7 (111/112) | 2012-07-28 | Tým zanikl - juliop | 7 (111/112) | 2012-07-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Lillo8 | 8 (22/112) | 2012-08-20 | Tým zanikl - Lillo8 | 8 (22/112) | 2012-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Victoriano99 | 8 (45/112) | 2012-09-12 | Tým zanikl - Victoriano99 | 8 (45/112) | 2012-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Ablu12 | 8 (68/112) | 2012-10-05 | Tým zanikl - Ablu12 | 8 (68/112) | 2012-10-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Miguel Santana | 8 (93/112) | 2012-10-30 | Tým zanikl - Miguel Santana | 8 (95/112) | 2012-11-01 | Tým byl přidělen manažerovi - alexyeahtodo | 9 (6/112) | 2012-11-24 | Tým zanikl - alexyeahtodo | 9 (27/112) | 2012-12-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Nanax | 10 (76/112) | 2013-05-25 | Tým zanikl - Nanax | 11 (65/112) | 2013-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - neymardani | 11 (88/112) | 2013-09-26 | Tým zanikl - neymardani | 11 (89/112) | 2013-09-27 | Tým byl přidělen manažerovi - danielandres2000 | 11 (112/112) | 2013-10-20 | Tým zanikl - danielandres2000 | 11 (112/112) | 2013-10-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Dluca92 | 12 (24/112) | 2013-11-13 | Tým zanikl - Dluca92 | 12 (27/112) | 2013-11-16 | Tým byl přidělen manažerovi - sgcanarias | 12 (50/112) | 2013-12-09 | Tým zanikl - sgcanarias | 12 (51/112) | 2013-12-10 | Tým byl přidělen manažerovi - diogo0097 | 12 (74/112) | 2014-01-02 | Tým zanikl - diogo0097 | 12 (76/112) | 2014-01-04 | Tým byl přidělen manažerovi - moreno1122 | 12 (99/112) | 2014-01-27 | Tým zanikl - moreno1122 | 13 (15/112) | 2014-02-24 | Tým byl přidělen manažerovi - totaljasint | 13 (38/112) | 2014-03-19 | Tým zanikl - totaljasint | 13 (40/112) | 2014-03-21 | Tým byl přidělen manažerovi - garridozgz | 13 (63/112) | 2014-04-13 | Tým zanikl - garridozgz | 13 (63/112) | 2014-04-13 | Tým byl přidělen manažerovi - jordijimi | 13 (86/112) | 2014-05-06 | Tým zanikl - jordijimi | 13 (87/112) | 2014-05-07 | Tým byl přidělen manažerovi - cristobal alonso | 13 (110/112) | 2014-05-30 | Tým zanikl - cristobal alonso | 13 (110/112) | 2014-05-30 | Tým byl přidělen manažerovi - albertus19 | 14 (21/112) | 2014-06-22 | Tým zanikl - albertus19 | 14 (21/112) | 2014-06-22 | Tým byl přidělen manažerovi - luisfe12 | 14 (44/112) | 2014-07-15 | Tým zanikl - luisfe12 | 14 (45/112) | 2014-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Helyoss | 14 (54/112) | 2014-07-25 | Tým zanikl - Helyoss | 14 (54/112) | 2014-07-25 | Tým byl přidělen manažerovi - pabl01 | 14 (77/112) | 2014-08-17 | Tým zanikl - pabl01 | 14 (77/112) | 2014-08-17 | Tým byl přidělen manažerovi - fafaf | 14 (100/112) | 2014-09-09 | Tým zanikl - fafaf | 14 (100/112) | 2014-09-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Asluque | 15 (11/112) | 2014-10-02 | Tým zanikl - Asluque | 15 (11/112) | 2014-10-02 | Tým byl přidělen manažerovi - BlueMonster | 15 (35/112) | 2014-10-26 | Tým zanikl - BlueMonster | 15 (35/112) | 2014-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - juanmarp5 | 15 (58/112) | 2014-11-18 | Tým zanikl - juanmarp5 | 15 (59/112) | 2014-11-19 | Tým byl přidělen manažerovi - El puma | 15 (82/112) | 2014-12-12 | Tým zanikl - El puma | 15 (83/112) | 2014-12-13 | Tým byl přidělen manažerovi - beñatmessi | 15 (106/112) | 2015-01-05 | Tým zanikl - beñatmessi | 28 (67/112) | 2018-11-22 | Tým byl přidělen manažerovi - gordil | 28 (90/112) | 2018-12-15 | Tým zanikl - gordil |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | fc valladolid† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.19. |
||
45 | fc valladolid† |
6. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.19. |
||
44 | fc valladolid† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.19. |
||
43 | fc valladolid† |
7. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.19. |
||
42 | fc valladolid† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.19. |
||
41 | fc valladolid† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.19. |
||
40 | fc valladolid† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.19. |
||
39 | fc valladolid† |
10. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.19. |
||
38 | fc valladolid† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.19. |
||
37 | fc valladolid† |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.19. |
||
36 | fc valladolid† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.19. |
||
35 | fc valladolid† |
11. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.19. |
||
34 | fc valladolid† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.19. |
||
33 | fc valladolid† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.19. |
||
32 | fc valladolid† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.19. |
||
31 | fc valladolid† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.19. |
||
30 | fc valladolid† |
20. místo v lize IV.19. |
29 | fc valladolid† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.19. |
||
28 | fc valladolid† |
13. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.19. |
||
27 | zepelinuk team† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.19. |
||
26 | zepelinuk team† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.19. |
||
25 | zepelinuk team† |
22. místo v lize IV.19. |
24 | zepelinuk team† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.19. |
||
23 | zepelinuk team† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.19. |
||
22 | zepelinuk team† |
12. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.19. |
||
21 | zepelinuk team† |
14. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.19. |
||
20 | zepelinuk team† |
21. místo v lize IV.19. |
19 | zepelinuk team† |
21. místo v lize IV.19. |
18 | zepelinuk team† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.19. |
||
17 | zepelinuk team† |
22. místo v lize IV.19. |
16 | zepelinuk team† |
20. místo v lize IV.19. |
15 | zepelinuk team |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
22. místo v lize IV.19. |
||
14 | atletico de madrid |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.19. |
||
8. místo v lize IV.24. |
||
13 | Einsteins Fc |
2. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.24. |
||
12 | a.d.san jose |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.24. |
||
22. místo v lize IV.14. |
||
11 | f.s cuellar cojalba |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.14. |
||
17. místo v lize IV.39. |
||
10 | Real Oviedo FC |
257. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
1025. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.39. |
||
12. místo v lize III.11. |
||
9 | Cidade de viveiro |
1025. místo v národním poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.11. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy III.11. |
||
2. místo v lize IV.41. |
||
8 | Ablu-Army F.C. |
513. místo v národním poháru. |
19. místo v lize IV.41. |
||
7 | VILLANOVENSE |
513. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.41. |
||
6 | Team noname 22020 |
1025. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
2. místo v lize IV.41. |
||
5 | Team noname 22020 |
257. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.41. |
||
18. místo v lize III.15. |
||
4 | ATCO DESCUADRE |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
22. místo v lize III.15. |
||
3 | Team noname 22020 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.15. |
||
2 | Team noname 22020 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v lize III.15. |
||
1 | la tejera |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
20. místo v lize III.15. |