1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - nanetosanchez |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - nanetosanchez |
1 (19/112) |
2010-06-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Canarion |
1 (46/112) |
2010-07-22 |
Tým zanikl - Canarion |
1 (67/112) |
2010-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - MiguelBara |
1 (88/112) |
2010-09-02 |
Tým zanikl - MiguelBara |
1 (88/112) |
2010-09-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - munilla |
1 (110/112) |
2010-09-24 |
Tým zanikl - munilla |
1 (110/112) |
2010-09-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - erwe2345 |
2 (21/112) |
2010-10-17 |
Tým zanikl - erwe2345 |
2 (30/112) |
2010-10-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - vm7 |
2 (53/112) |
2010-11-18 |
Tým zanikl - vm7 |
2 (63/112) |
2010-11-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Teresa0494 |
2 (95/112) |
2010-12-30 |
Tým zanikl - Teresa0494 |
3 (1/112) |
2011-01-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Daniel Gonzalez Fernandez |
3 (24/112) |
2011-02-09 |
Tým zanikl - Daniel Gonzalez Fernandez |
3 (33/112) |
2011-02-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - BARESI69 |
3 (56/112) |
2011-03-13 |
Tým zanikl - BARESI69 |
3 (61/112) |
2011-03-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - javiervives |
4 (43/112) |
2011-06-20 |
Tým zanikl - javiervives |
4 (48/112) |
2011-06-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - MaRioLoMaN |
4 (72/112) |
2011-07-19 |
Tým zanikl - MaRioLoMaN |
4 (72/112) |
2011-07-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - mbaloncesto |
4 (95/112) |
2011-08-11 |
Tým zanikl - mbaloncesto |
4 (95/112) |
2011-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - aitor1997 |
5 (6/112) |
2011-09-03 |
Tým zanikl - aitor1997 |
5 (6/112) |
2011-09-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - deimy |
5 (29/112) |
2011-09-26 |
Tým zanikl - deimy |
5 (32/112) |
2011-09-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fane Black |
5 (55/112) |
2011-10-22 |
Tým zanikl - Fane Black |
5 (64/112) |
2011-10-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Albert Martínez |
5 (91/112) |
2011-11-27 |
Tým zanikl - Albert Martínez |
5 (96/112) |
2011-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - marcfiguerola |
6 (20/112) |
2012-01-07 |
Tým zanikl - marcfiguerola |
6 (20/112) |
2012-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - kassak |
6 (43/112) |
2012-01-30 |
Tým zanikl - kassak |
6 (43/112) |
2012-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - sherco |
6 (66/112) |
2012-02-22 |
Tým zanikl - sherco |
6 (67/112) |
2012-02-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - ismaelacb |
6 (90/112) |
2012-03-17 |
Tým zanikl - ismaelacb |
6 (90/112) |
2012-03-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - jonander661 |
7 (1/112) |
2012-04-09 |
Tým zanikl - jonander661 |
7 (3/112) |
2012-04-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - d2avyyd |
7 (26/112) |
2012-05-04 |
Tým zanikl - d2avyyd |
7 (26/112) |
2012-05-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - miwel10 |
7 (49/112) |
2012-05-27 |
Tým zanikl - miwel10 |
7 (49/112) |
2012-05-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - alexgtr |
7 (72/112) |
2012-06-19 |
Tým zanikl - alexgtr |
7 (72/112) |
2012-06-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - alex9805 |
7 (95/112) |
2012-07-12 |
Tým zanikl - alex9805 |
7 (95/112) |
2012-07-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - kevincast |
8 (7/112) |
2012-08-05 |
Tým zanikl - kevincast |
8 (13/112) |
2012-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - arafagarcia |
8 (43/112) |
2012-09-10 |
Tým zanikl - arafagarcia |
8 (61/112) |
2012-09-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Scipii |
8 (84/112) |
2012-10-21 |
Tým zanikl - Scipii |
8 (88/112) |
2012-10-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - señor barroso |
8 (111/112) |
2012-11-17 |
Tým zanikl - señor barroso |
8 (111/112) |
2012-11-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - alex vs cr7 |
9 (22/112) |
2012-12-10 |
Tým zanikl - alex vs cr7 |
9 (25/112) |
2012-12-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - alberhcp |
9 (49/112) |
2013-01-06 |
Tým zanikl - alberhcp |
9 (51/112) |
2013-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - thamuz |
9 (74/112) |
2013-01-31 |
Tým zanikl - thamuz |
9 (81/112) |
2013-02-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - rparcticstrokes |
9 (105/112) |
2013-03-03 |
Tým zanikl - rparcticstrokes |
10 (8/112) |
2013-03-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - dajoel |
10 (31/112) |
2013-04-10 |
Tým zanikl - dajoel |
10 (36/112) |
2013-04-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - lleico |
10 (59/112) |
2013-05-08 |
Tým zanikl - lleico |
10 (64/112) |
2013-05-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - cabillo |
10 (87/112) |
2013-06-05 |
Tým zanikl - cabillo |
10 (89/112) |
2013-06-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ivann07 |
10 (112/112) |
2013-06-30 |
Tým zanikl - Ivann07 |
11 (64/112) |
2013-09-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pijus12 |
11 (87/112) |
2013-09-25 |
Tým zanikl - Pijus12 |
11 (89/112) |
2013-09-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - jpl77 |
11 (112/112) |
2013-10-20 |
Tým zanikl - jpl77 |
11 (112/112) |
2013-10-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - ismael303 |
12 (23/112) |
2013-11-12 |
Tým zanikl - ismael303 |
12 (28/112) |
2013-11-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Bahhous03 |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tým zanikl - Bahhous03 |
12 (88/112) |
2014-01-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - jesus er yonki |
12 (111/112) |
2014-02-08 |
Tým zanikl - jesus er yonki |
13 (8/112) |
2014-02-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - josebrenes7 |
13 (31/112) |
2014-03-12 |
Tým zanikl - josebrenes7 |
13 (31/112) |
2014-03-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - henedeco |
13 (54/112) |
2014-04-04 |
Tým zanikl - henedeco |
13 (55/112) |
2014-04-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - usa king |
14 (8/112) |
2014-06-09 |
Tým zanikl - usa king |
14 (8/112) |
2014-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - jokin948 |
14 (31/112) |
2014-07-02 |
Tým zanikl - jokin948 |
14 (31/112) |
2014-07-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - OriginsAlways |
14 (54/112) |
2014-07-25 |
Tým zanikl - OriginsAlways |
14 (64/112) |
2014-08-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - caspaddy |
14 (87/112) |
2014-08-27 |
Tým zanikl - caspaddy |
14 (89/112) |
2014-08-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - jonalgom |
14 (93/112) |
2014-09-02 |
Tým zanikl - jonalgom |
15 (16/112) |
2014-10-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Joaquin7114 |
15 (39/112) |
2014-10-30 |
Tým zanikl - Joaquin7114 |
15 (39/112) |
2014-10-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - raul2575 |
15 (62/112) |
2014-11-22 |
Tým zanikl - raul2575 |
15 (62/112) |
2014-11-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - alexberzo |
15 (85/112) |
2014-12-15 |
Tým zanikl - alexberzo |
15 (86/112) |
2014-12-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - alfarinho |
15 (109/112) |
2015-01-08 |
Tým zanikl - alfarinho |
15 (109/112) |
2015-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - balotelli2 |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tým zanikl - balotelli2 |
16 (20/112) |
2015-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - RaulGuerrero |
16 (43/112) |
2015-02-23 |
Tým zanikl - RaulGuerrero |
16 (44/112) |
2015-02-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - ghiser |
16 (77/112) |
2015-03-29 |
Tým zanikl - ghiser |
16 (78/112) |
2015-03-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pituharry |
16 (101/112) |
2015-04-22 |
Tým zanikl - Pituharry |
17 (7/112) |
2015-05-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ivi HD |
17 (30/112) |
2015-06-02 |
Tým zanikl - Ivi HD |
17 (31/112) |
2015-06-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Borja de la Rosa |
17 (54/112) |
2015-06-26 |
Tým zanikl - Borja de la Rosa |
17 (57/112) |
2015-06-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - Javi Tarazona |
17 (81/112) |
2015-07-23 |
Tým zanikl - Javi Tarazona |
17 (88/112) |
2015-07-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fernando Álvarez Galo |
17 (112/112) |
2015-08-23 |
Tým zanikl - Fernando Álvarez Galo |
18 (10/112) |
2015-09-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - felix1974 |
18 (33/112) |
2015-09-25 |
Tým zanikl - felix1974 |
18 (34/112) |
2015-09-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - antonio j14 |
18 (57/112) |
2015-10-19 |
Tým zanikl - antonio j14 |
18 (58/112) |
2015-10-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Adrián Arévalo Pérez |
18 (82/112) |
2015-11-13 |
Tým zanikl - Adrián Arévalo Pérez |
18 (82/112) |
2015-11-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - ikermc |
18 (105/112) |
2015-12-06 |
Tým zanikl - ikermc |
18 (106/112) |
2015-12-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - jose mota |
19 (17/112) |
2015-12-30 |
Tým zanikl - jose mota |
19 (21/112) |
2016-01-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Davidbec |
19 (44/112) |
2016-01-26 |
Tým zanikl - Davidbec |
19 (46/112) |
2016-01-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - alexfm |
19 (69/112) |
2016-02-20 |
Tým zanikl - alexfm |
19 (69/112) |
2016-02-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - mariocobo |
19 (92/112) |
2016-03-14 |
Tým zanikl - mariocobo |
19 (93/112) |
2016-03-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - estebanrf12 |
20 (17/112) |
2016-04-20 |
Tým zanikl - estebanrf12 |
20 (19/112) |
2016-04-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Adriano IV |
20 (63/112) |
2016-06-05 |
Tým zanikl - Adriano IV |
20 (63/112) |
2016-06-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - pablo22110 |
20 (86/112) |
2016-06-28 |
Tým zanikl - pablo22110 |
20 (86/112) |
2016-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Javier Rivas |
20 (109/112) |
2016-07-21 |
Tým zanikl - Javier Rivas |
20 (110/112) |
2016-07-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - vicente01 |
21 (21/112) |
2016-08-14 |
Tým zanikl - vicente01 |
21 (22/112) |
2016-08-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - FranFiol |
21 (45/112) |
2016-09-07 |
Tým zanikl - FranFiol |
21 (46/112) |
2016-09-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - RAUL ROS |
21 (69/112) |
2016-10-01 |
Tým zanikl - RAUL ROS |
21 (76/112) |
2016-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - lucas vazquez 18155 |
21 (99/112) |
2016-10-31 |
Tým zanikl - lucas vazquez 18155 |
21 (101/112) |
2016-11-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - tonin11 |
22 (12/112) |
2016-11-25 |
Tým zanikl - tonin11 |
22 (14/112) |
2016-11-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - cd zarceño |
22 (37/112) |
2016-12-20 |
Tým zanikl - cd zarceño |
22 (38/112) |
2016-12-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - rvmario |
22 (62/112) |
2017-01-14 |
Tým zanikl - rvmario |
22 (62/112) |
2017-01-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lozagogp |
22 (86/112) |
2017-02-07 |
Tým zanikl - Lozagogp |
22 (87/112) |
2017-02-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - elputoamo9 |
22 (110/112) |
2017-03-03 |
Tým zanikl - elputoamo9 |
22 (110/112) |
2017-03-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Paco Jarillo |
23 (32/112) |
2017-04-06 |
Tým zanikl - Paco Jarillo |
23 (35/112) |
2017-04-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - nikitonitoko |
23 (58/112) |
2017-05-02 |
Tým zanikl - nikitonitoko |
23 (62/112) |
2017-05-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - ceutabiuti |
23 (86/112) |
2017-05-30 |
Tým zanikl - ceutabiuti |