Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - Umarow | 1 (5/112) | 2010-06-11 | Tým zanikl - Umarow | 1 (12/112) | 2010-06-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Cheboksary | 2 (9/112) | 2010-10-05 | Tým zanikl - Cheboksary | 2 (47/112) | 2010-11-12 | Tým byl přidělen manažerovi - goldust | 2 (70/112) | 2010-12-05 | Tým zanikl - goldust | 2 (72/112) | 2010-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - pilot5146 | 2 (95/112) | 2010-12-30 | Tým zanikl - pilot5146 | 3 (1/112) | 2011-01-17 | Tým byl přidělen manažerovi - bascetbolist | 3 (24/112) | 2011-02-09 | Tým zanikl - bascetbolist | 4 (8/112) | 2011-05-16 | Tým byl přidělen manažerovi - DYN | 5 (110/112) | 2011-12-16 | Tým zanikl - DYN | 5 (110/112) | 2011-12-16 | Tým byl přidělen manažerovi - RonaldoA | 6 (21/112) | 2012-01-08 | Tým zanikl - RonaldoA | 6 (21/112) | 2012-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - DYNAMO BRYANSK | 6 (44/112) | 2012-01-31 | Tým zanikl - DYNAMO BRYANSK | 6 (44/112) | 2012-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Sergey Larin | 6 (67/112) | 2012-02-23 | Tým zanikl - Sergey Larin | 6 (67/112) | 2012-02-23 | Tým byl přidělen manažerovi - xolera | 7 (65/112) | 2012-06-12 | Tým zanikl - xolera | 7 (85/112) | 2012-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - SsTift | 8 (71/112) | 2012-10-08 | Tým zanikl - SsTift | 8 (77/112) | 2012-10-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Anton Rossolov | 8 (100/112) | 2012-11-06 | Tým zanikl - Anton Rossolov | 9 (22/112) | 2012-12-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Vfrcbvrf123 | 9 (45/112) | 2013-01-02 | Tým zanikl - Vfrcbvrf123 | 9 (52/112) | 2013-01-09 | Tým byl přidělen manažerovi - mtymibrjd | 9 (75/112) | 2013-02-01 | Tým zanikl - mtymibrjd | 9 (79/112) | 2013-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Romka21 | 9 (102/112) | 2013-02-28 | Tým zanikl - Romka21 | 10 (2/112) | 2013-03-12 | Tým byl přidělen manažerovi - vanekviking | 10 (25/112) | 2013-04-04 | Tým zanikl - vanekviking | 10 (31/112) | 2013-04-10 | Tým byl přidělen manažerovi - 64rus | 10 (54/112) | 2013-05-03 | Tým zanikl - 64rus | 10 (59/112) | 2013-05-08 | Tým byl přidělen manažerovi - muhammadrasul | 10 (82/112) | 2013-05-31 | Tým zanikl - muhammadrasul | 10 (88/112) | 2013-06-06 | Tým byl přidělen manažerovi - NKz42 | 10 (111/112) | 2013-06-29 | Tým zanikl - NKz42 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FC Komsa† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.37. |
||
45 | FC Komsa† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.37. |
||
44 | FC Komsa† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.37. |
||
43 | FC Komsa† |
7. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.37. |
||
42 | FC Komsa† |
8. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.37. |
||
41 | FC Komsa† |
8. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.37. |
||
40 | FC Komsa† |
4. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.37. |
||
39 | FC Komsa† |
19. místo v lize IV.37. |
38 | FC Komsa† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.37. |
||
37 | FC Komsa† |
12. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
36 | FC Komsa† |
10. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.37. |
||
35 | FC Komsa† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.37. |
||
34 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.37. |
||
33 | FC Komsa† |
5. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.37. |
||
32 | FC Komsa† |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.37. |
||
31 | FC Komsa† |
16. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.37. |
||
30 | FC Komsa† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.37. |
||
29 | FC Komsa† |
15. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.37. |
||
28 | FC Komsa† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.37. |
||
27 | FC Komsa† |
12. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.37. |
||
26 | FC Komsa† |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.37. |
||
25 | FC Komsa† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.37. |
||
24 | FC Komsa† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.37. |
||
23 | FC Komsa† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
22 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
21 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
20 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
19 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
18 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
17 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
16 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.37. |
||
15 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
14 | FC Komsa† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
13 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
12 | FC Komsa† |
14. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.37. |
||
11 | FC Komsa† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize IV.37. |
||
10 | FK Viking |
1025. místo v národním poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.37. |
||
20. místo v lize IV.16. |
||
9 | Team noname 18726 |
1025. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.16. |
||
8 | Natus Vincere |
513. místo v národním poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.16. |
||
7 | Natus Vincere |
1025. místo v národním poháru. |
22. místo v lize IV.16. |
||
6 | battareia |
513. místo v národním poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.16. |
||
5 | Dynamite |
513. místo v národním poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.16. |
||
4 | Dynamite |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
20. místo v lize IV.16. |
||
3 | Team noname 18726 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
21. místo v lize IV.16. |
||
2 | Team noname 18726 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v lize IV.16. |
||
1 | Cheboksary |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.16. |