1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - DeKang |
1 (5/112) |
2010-06-11 |
Tým zanikl - DeKang |
1 (30/112) |
2010-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - hemul1 |
1 (51/112) |
2010-07-27 |
Tým zanikl - hemul1 |
1 (102/112) |
2010-09-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Uns69 |
2 (15/112) |
2010-10-11 |
Tým zanikl - Uns69 |
2 (45/112) |
2010-11-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - jep |
2 (69/112) |
2010-12-04 |
Tým zanikl - jep |
3 (41/112) |
2011-02-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pihlaja13 |
3 (64/112) |
2011-03-21 |
Tým zanikl - Pihlaja13 |
3 (66/112) |
2011-03-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ouagadougou |
3 (89/112) |
2011-04-15 |
Tým zanikl - Ouagadougou |
3 (102/112) |
2011-04-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - sporez |
4 (13/112) |
2011-05-21 |
Tým zanikl - sporez |
4 (105/112) |
2011-08-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - killer312 |
5 (16/112) |
2011-09-13 |
Tým zanikl - killer312 |
5 (17/112) |
2011-09-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jere Ylönen |
5 (40/112) |
2011-10-07 |
Tým zanikl - Jere Ylönen |
5 (41/112) |
2011-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - SirDiamond |
5 (74/112) |
2011-11-10 |
Tým zanikl - SirDiamond |
5 (74/112) |
2011-11-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - eetuu |
5 (97/112) |
2011-12-03 |
Tým zanikl - eetuu |
5 (107/112) |
2011-12-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - jokainen |
6 (20/112) |
2012-01-07 |
Tým zanikl - jokainen |
6 (20/112) |
2012-01-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - HimoPeluri |
6 (43/112) |
2012-01-30 |
Tým zanikl - HimoPeluri |
6 (43/112) |
2012-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Calicaution |
6 (102/112) |
2012-03-29 |
Tým zanikl - Calicaution |
6 (105/112) |
2012-04-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - frendizeus |
7 (16/112) |
2012-04-24 |
Tým zanikl - frendizeus |
7 (17/112) |
2012-04-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - jere s |
7 (40/112) |
2012-05-18 |
Tým zanikl - jere s |
7 (40/112) |
2012-05-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Teemu97 |
7 (71/112) |
2012-06-18 |
Tým zanikl - Teemu97 |
9 (6/112) |
2012-11-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Pasuri51 |
9 (67/112) |
2013-01-24 |
Tým zanikl - Pasuri51 |
9 (80/112) |
2013-02-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - leekkeri |
9 (88/112) |
2013-02-14 |
Tým zanikl - leekkeri |
10 (105/112) |
2013-06-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - PETJA ISONIEMI |
11 (16/112) |
2013-07-16 |
Tým zanikl - PETJA ISONIEMI |
11 (36/112) |
2013-08-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - crni baron |
11 (60/112) |
2013-08-29 |
Tým zanikl - crni baron |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Teemu1312 |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tým zanikl - Teemu1312 |
11 (101/112) |
2013-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Espoo Blues |
12 (32/112) |
2013-11-21 |
Tým zanikl - Espoo Blues |
12 (32/112) |
2013-11-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - suovestbroom |
12 (56/112) |
2013-12-15 |
Tým zanikl - suovestbroom |
12 (62/112) |
2013-12-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - ArsaParsa01 |
12 (85/112) |
2014-01-13 |
Tým zanikl - ArsaParsa01 |
12 (85/112) |
2014-01-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - lunksteri |
12 (109/112) |
2014-02-06 |
Tým zanikl - lunksteri |
12 (111/112) |
2014-02-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Jaakoppi Virrankari |
13 (22/112) |
2014-03-03 |
Tým zanikl - Jaakoppi Virrankari |
13 (23/112) |
2014-03-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Haapanen Juha |
13 (27/112) |
2014-03-08 |
Tým zanikl - Haapanen Juha |
13 (27/112) |
2014-03-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Tuukka Minkkinen |
13 (50/112) |
2014-03-31 |
Tým zanikl - Tuukka Minkkinen |
13 (52/112) |
2014-04-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Henkka Blomberg |
13 (75/112) |
2014-04-25 |
Tým zanikl - Henkka Blomberg |
13 (82/112) |
2014-05-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Miqzu |
13 (108/112) |
2014-05-28 |
Tým zanikl - Miqzu |
13 (108/112) |
2014-05-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - jibbou |
14 (38/112) |
2014-07-09 |
Tým zanikl - jibbou |
15 (98/112) |
2014-12-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - TeukkaTuulispää |
16 (9/112) |
2015-01-20 |
Tým zanikl - TeukkaTuulispää |
16 (10/112) |
2015-01-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - joltsu789 |
16 (33/112) |
2015-02-13 |
Tým zanikl - joltsu789 |
16 (46/112) |
2015-02-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - K Saarinen |
16 (69/112) |
2015-03-21 |
Tým zanikl - K Saarinen |
16 (70/112) |
2015-03-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - ZtapZ |
21 (8/112) |
2016-08-01 |
Tým zanikl - ZtapZ |