1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - PPMSzabi92 |
2 (20/112) |
2010-10-16 |
Tým zanikl - PPMSzabi92 |
2 (23/112) |
2010-10-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - citro |
2 (46/112) |
2010-11-11 |
Tým zanikl - citro |
2 (46/112) |
2010-11-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - malinauskas |
2 (87/112) |
2010-12-22 |
Tým zanikl - malinauskas |
2 (106/112) |
2011-01-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - sztrucsi |
3 (17/112) |
2011-02-02 |
Tým zanikl - sztrucsi |
3 (24/112) |
2011-02-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - WaXer98 |
4 (16/112) |
2011-05-24 |
Tým zanikl - WaXer98 |
4 (38/112) |
2011-06-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fazy14 |
4 (61/112) |
2011-07-08 |
Tým zanikl - Fazy14 |
5 (2/112) |
2011-08-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - hancz12 |
5 (25/112) |
2011-09-22 |
Tým zanikl - hancz12 |
5 (32/112) |
2011-09-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - halaszgabor99 |
5 (55/112) |
2011-10-22 |
Tým zanikl - halaszgabor99 |
5 (57/112) |
2011-10-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Torres and Messi the best |
5 (80/112) |
2011-11-16 |
Tým zanikl - Torres and Messi the best |
7 (35/112) |
2012-05-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - szalayhon23 |
7 (58/112) |
2012-06-05 |
Tým zanikl - szalayhon23 |
7 (63/112) |
2012-06-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - Cucka |
7 (86/112) |
2012-07-03 |
Tým zanikl - Cucka |
7 (103/112) |
2012-07-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - vagnerviktor |
8 (14/112) |
2012-08-12 |
Tým zanikl - vagnerviktor |
8 (14/112) |
2012-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gutii |
8 (64/112) |
2012-10-01 |
Tým zanikl - Gutii |
8 (66/112) |
2012-10-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - peti442 |
8 (91/112) |
2012-10-28 |
Tým zanikl - peti442 |
8 (91/112) |
2012-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - barinori |
9 (2/112) |
2012-11-20 |
Tým zanikl - barinori |
9 (3/112) |
2012-11-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - zeno1000 |
9 (26/112) |
2012-12-14 |
Tým zanikl - zeno1000 |
9 (27/112) |
2012-12-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - adfc2009 |
9 (50/112) |
2013-01-07 |
Tým zanikl - adfc2009 |
9 (51/112) |
2013-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Barnabás Kun |
9 (77/112) |
2013-02-03 |
Tým zanikl - Barnabás Kun |
9 (77/112) |
2013-02-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sanya2013 |
10 (8/112) |
2013-03-18 |
Tým zanikl - Sanya2013 |
10 (9/112) |
2013-03-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - milan1515151 |
10 (32/112) |
2013-04-11 |
Tým zanikl - milan1515151 |
10 (34/112) |
2013-04-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - lapaljka |
10 (57/112) |
2013-05-06 |
Tým zanikl - lapaljka |
10 (59/112) |
2013-05-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Gyula Szondi |
10 (82/112) |
2013-05-31 |
Tým zanikl - Gyula Szondi |
10 (82/112) |
2013-05-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - edina183 |
13 (73/112) |
2014-04-23 |
Tým zanikl - edina183 |