45 (103/112) |
2024-03-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Retsu |
46 (20/112) |
2024-04-13 |
Tým zanikl - Retsu |
46 (25/112) |
2024-04-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kriuja123 |
46 (48/112) |
2024-05-11 |
Tým zanikl - Kriuja123 |
46 (52/112) |
2024-05-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - Drex31 |
46 (75/112) |
2024-06-07 |
Tým zanikl - Drex31 |
46 (76/112) |
2024-06-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - kiligol22 |
46 (99/112) |
2024-07-01 |
Tým zanikl - kiligol22 |
46 (104/112) |
2024-07-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Biuro35 |
47 (15/112) |
2024-07-29 |
Tým zanikl - Biuro35 |
47 (15/112) |
2024-07-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - WhalterMBC |
47 (39/112) |
2024-08-22 |
Tým zanikl - WhalterMBC |
47 (43/112) |
2024-08-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ruchi mourinho |