1 (3/112) |
2010-06-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - KINGTR |
1 (25/112) |
2010-07-01 |
Tým zanikl - KINGTR |
1 (100/112) |
2010-09-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - 132465 |
2 (11/112) |
2010-10-07 |
Tým zanikl - 132465 |
2 (112/112) |
2011-01-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - s1aa0d |
3 (23/112) |
2011-02-08 |
Tým zanikl - s1aa0d |
3 (41/112) |
2011-02-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - msa3d |
3 (64/112) |
2011-03-21 |
Tým zanikl - msa3d |
3 (78/112) |
2011-04-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - barca6 |
3 (101/112) |
2011-04-27 |
Tým zanikl - barca6 |
3 (105/112) |
2011-05-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - abdullah hamdy |
4 (16/112) |
2011-05-24 |
Tým zanikl - abdullah hamdy |
4 (17/112) |
2011-05-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - yahiagamal |
4 (40/112) |
2011-06-17 |
Tým zanikl - yahiagamal |
4 (40/112) |
2011-06-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - the r0ck |
4 (63/112) |
2011-07-10 |
Tým zanikl - the r0ck |
4 (95/112) |
2011-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - sal0o0m |
5 (6/112) |
2011-09-03 |
Tým zanikl - sal0o0m |
5 (58/112) |
2011-10-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - TERRY1 |
5 (82/112) |
2011-11-18 |
Tým zanikl - TERRY1 |
9 (46/112) |
2013-01-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - aaaz2022 |
9 (69/112) |
2013-01-26 |
Tým zanikl - aaaz2022 |
9 (73/112) |
2013-01-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - ITTIHAD FC |
9 (96/112) |
2013-02-22 |
Tým zanikl - ITTIHAD FC |
9 (101/112) |
2013-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - OsamaALnhdi |
10 (12/112) |
2013-03-22 |
Tým zanikl - OsamaALnhdi |
10 (15/112) |
2013-03-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - hamadamon |
10 (39/112) |
2013-04-18 |
Tým zanikl - hamadamon |
10 (50/112) |
2013-04-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - mosta7el |
10 (73/112) |
2013-05-22 |
Tým zanikl - mosta7el |
10 (76/112) |
2013-05-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - assassins zoom |
10 (99/112) |
2013-06-17 |
Tým zanikl - assassins zoom |
10 (101/112) |
2013-06-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - abdulaziza |
11 (13/112) |
2013-07-13 |
Tým zanikl - abdulaziza |
11 (19/112) |
2013-07-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - XAVA |
11 (43/112) |
2013-08-12 |
Tým zanikl - XAVA |
11 (43/112) |
2013-08-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - fares22 |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tým zanikl - fares22 |
11 (68/112) |
2013-09-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - m6lob |
12 (34/112) |
2013-11-23 |
Tým zanikl - m6lob |
12 (43/112) |
2013-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - q123123q |
12 (66/112) |
2013-12-25 |
Tým zanikl - q123123q |
12 (66/112) |
2013-12-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - alkahat |
12 (70/112) |
2013-12-29 |
Tým zanikl - alkahat |
12 (70/112) |
2013-12-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - carizma1997 |
12 (93/112) |
2014-01-21 |
Tým zanikl - carizma1997 |
12 (98/112) |
2014-01-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - oommrr |
13 (9/112) |
2014-02-18 |
Tým zanikl - oommrr |