19 (23/112) |
2016-01-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - botir |
19 (46/112) |
2016-01-28 |
Tým zanikl - botir |
19 (52/112) |
2016-02-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - PRV55 |
19 (75/112) |
2016-02-26 |
Tým zanikl - PRV55 |
19 (76/112) |
2016-02-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - danilin65 |
19 (99/112) |
2016-03-21 |
Tým zanikl - danilin65 |
19 (106/112) |
2016-03-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alexsava |
20 (17/112) |
2016-04-20 |
Tým zanikl - Alexsava |
20 (39/112) |
2016-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Klane |
20 (62/112) |
2016-06-04 |
Tým zanikl - Klane |
20 (80/112) |
2016-06-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - dron 1 |
21 (14/112) |
2016-08-07 |
Tým zanikl - dron 1 |
21 (16/112) |
2016-08-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Finnsniper |
21 (39/112) |
2016-09-01 |
Tým zanikl - Finnsniper |
21 (70/112) |
2016-10-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Muzaffar |
21 (93/112) |
2016-10-25 |
Tým zanikl - Muzaffar |
21 (98/112) |
2016-10-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - yarty |
22 (9/112) |
2016-11-22 |
Tým zanikl - yarty |
22 (9/112) |
2016-11-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - JORJ4 |
22 (34/112) |
2016-12-17 |
Tým zanikl - JORJ4 |
22 (83/112) |
2017-02-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Egor Doyanov |
22 (106/112) |
2017-02-27 |
Tým zanikl - Egor Doyanov |
22 (107/112) |
2017-02-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - danilbox |
23 (18/112) |
2017-03-23 |
Tým zanikl - danilbox |
23 (19/112) |
2017-03-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Davidaki |
23 (42/112) |
2017-04-16 |
Tým zanikl - Davidaki |
23 (44/112) |
2017-04-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Sergey Volodko |
23 (67/112) |
2017-05-11 |
Tým zanikl - Sergey Volodko |
24 (50/112) |
2017-08-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - vladimir12w |
24 (73/112) |
2017-09-06 |
Tým zanikl - vladimir12w |
24 (74/112) |
2017-09-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - niki228 |
24 (97/112) |
2017-09-30 |
Tým zanikl - niki228 |
24 (99/112) |
2017-10-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alex Gilbert |
27 (64/112) |
2018-07-30 |
Tým zanikl - Alex Gilbert |