Sezóna | Datum | Událost | 19 (3/112) | 2015-12-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Koblenzerandy | 19 (26/112) | 2016-01-08 | Tým zanikl - Koblenzerandy | 19 (26/112) | 2016-01-08 | Tým byl přidělen manažerovi - nicovfb2007 | 19 (49/112) | 2016-01-31 | Tým zanikl - nicovfb2007 | 19 (49/112) | 2016-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - jozefe11 | 19 (89/112) | 2016-03-11 | Tým zanikl - jozefe11 | 19 (89/112) | 2016-03-11 | Tým byl přidělen manažerovi - David LP | 19 (112/112) | 2016-04-03 | Tým zanikl - David LP | 20 (7/112) | 2016-04-10 | Tým byl přidělen manažerovi - tomasfff | 20 (30/112) | 2016-05-03 | Tým zanikl - tomasfff | 20 (36/112) | 2016-05-09 | Tým byl přidělen manažerovi - NicoTheBaer | 20 (59/112) | 2016-06-01 | Tým zanikl - NicoTheBaer | 20 (65/112) | 2016-06-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Mic Sta | 20 (88/112) | 2016-06-30 | Tým zanikl - Mic Sta | 20 (88/112) | 2016-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Sa Ramz | 20 (112/112) | 2016-07-24 | Tým zanikl - Sa Ramz | 20 (112/112) | 2016-07-24 | Tým byl přidělen manažerovi - shadowser | 21 (23/112) | 2016-08-16 | Tým zanikl - shadowser | 21 (56/112) | 2016-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Der Brasilianer | 24 (81/112) | 2017-09-14 | Tým zanikl - Der Brasilianer |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
24 | WÄLLER GIANTS III† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize II.1. |
||
23 | WÄLLER GIANTS III |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
257. místo v Superligovém poháru. |
||
16. místo v lize II.1. |
||
22 | WÄLLER GIANTS III |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.1. |
||
1. místo v lize III.1. |
||
21 | WÄLLER GIANTS III |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize III.1. |
||
20 | Manchaft |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
22. místo v lize III.1. |
||
19 | 1. FC David-Yannick |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.1. |