19 (6/112) |
2015-12-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - mixail1954 |
19 (30/112) |
2016-01-12 |
Tým zanikl - mixail1954 |
19 (36/112) |
2016-01-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Zarafschanec |
20 (1/112) |
2016-04-04 |
Tým zanikl - Zarafschanec |
20 (4/112) |
2016-04-07 |
Tým byl přidělen manažerovi - Fomichev |
20 (27/112) |
2016-04-30 |
Tým zanikl - Fomichev |
20 (49/112) |
2016-05-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - GOGA1234567890 |
20 (72/112) |
2016-06-14 |
Tým zanikl - GOGA1234567890 |
20 (73/112) |
2016-06-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - samendk |
20 (96/112) |
2016-07-08 |
Tým zanikl - samendk |
20 (99/112) |
2016-07-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - Will Smit |
21 (14/112) |
2016-08-07 |
Tým zanikl - Will Smit |
21 (15/112) |
2016-08-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - korado70 |
21 (38/112) |
2016-08-31 |
Tým zanikl - korado70 |
21 (42/112) |
2016-09-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - Karl IV |
21 (74/112) |
2016-10-06 |
Tým zanikl - Karl IV |
21 (76/112) |
2016-10-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Zabubensky |
21 (99/112) |
2016-10-31 |
Tým zanikl - Zabubensky |
21 (103/112) |
2016-11-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - vity2004 |
22 (14/112) |
2016-11-27 |
Tým zanikl - vity2004 |
22 (18/112) |
2016-12-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Young Gipsy |
22 (41/112) |
2016-12-24 |
Tým zanikl - Young Gipsy |
22 (41/112) |
2016-12-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - yurchik04 |
22 (66/112) |
2017-01-18 |
Tým zanikl - yurchik04 |
22 (71/112) |
2017-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kramnik |
24 (84/112) |
2017-09-17 |
Tým zanikl - Kramnik |