Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - rafalss | 1 (5/112) | 2010-06-11 | Tým zanikl - rafalss | 1 (17/112) | 2010-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - lamek | 1 (70/112) | 2010-08-15 | Tým zanikl - lamek | 1 (70/112) | 2010-08-15 | Tým byl přidělen manažerovi - jovanka | 2 (63/112) | 2010-11-28 | Tým zanikl - jovanka | 2 (77/112) | 2010-12-12 | Tým byl přidělen manažerovi - mati072 | 2 (100/112) | 2011-01-04 | Tým zanikl - mati072 | 2 (109/112) | 2011-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - czuper | 3 (20/112) | 2011-02-05 | Tým zanikl - czuper | 3 (20/112) | 2011-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - PromilC | 3 (43/112) | 2011-02-28 | Tým zanikl - PromilC | 3 (43/112) | 2011-02-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Lazior874 | 3 (66/112) | 2011-03-23 | Tým zanikl - Lazior874 | 3 (70/112) | 2011-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - muzzzik | 3 (93/112) | 2011-04-19 | Tým zanikl - muzzzik | 3 (106/112) | 2011-05-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Emporior | 4 (19/112) | 2011-05-27 | Tým zanikl - Emporior | 4 (19/112) | 2011-05-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Rashu | 4 (42/112) | 2011-06-19 | Tým zanikl - Rashu | 4 (43/112) | 2011-06-20 | Tým byl přidělen manažerovi - gregg80 | 4 (66/112) | 2011-07-13 | Tým zanikl - gregg80 | 4 (67/112) | 2011-07-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Łukasz Nowak | 4 (90/112) | 2011-08-06 | Tým zanikl - Łukasz Nowak | 4 (91/112) | 2011-08-07 | Tým byl přidělen manažerovi - adrianno48 | 4 (100/112) | 2011-08-16 | Tým zanikl - adrianno48 | 7 (55/112) | 2012-06-02 | Tým byl přidělen manažerovi - peja97 | 7 (78/112) | 2012-06-25 | Tým zanikl - peja97 | 7 (78/112) | 2012-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - kolos1505 | 7 (101/112) | 2012-07-18 | Tým zanikl - kolos1505 | 7 (101/112) | 2012-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Malpa1985 | 8 (12/112) | 2012-08-10 | Tým zanikl - Malpa1985 | 8 (14/112) | 2012-08-12 | Tým byl přidělen manažerovi - pdch6 | 8 (37/112) | 2012-09-04 | Tým zanikl - pdch6 | 8 (37/112) | 2012-09-04 | Tým byl přidělen manažerovi - ogar12 | 8 (60/112) | 2012-09-27 | Tým zanikl - ogar12 | 8 (63/112) | 2012-09-30 | Tým byl přidělen manažerovi - bartek500 | 8 (86/112) | 2012-10-23 | Tým zanikl - bartek500 | 8 (86/112) | 2012-10-23 | Tým byl přidělen manažerovi - jarykejk | 9 (19/112) | 2012-12-07 | Tým zanikl - jarykejk | 9 (19/112) | 2012-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - FC SKRA BELCHATOW | 9 (48/112) | 2013-01-05 | Tým zanikl - FC SKRA BELCHATOW | 9 (48/112) | 2013-01-05 | Tým byl přidělen manažerovi - bazyl29a | 9 (71/112) | 2013-01-28 | Tým zanikl - bazyl29a | 9 (71/112) | 2013-01-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Maxyme | 10 (12/112) | 2013-03-22 | Tým zanikl - Maxyme | 10 (19/112) | 2013-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - kubus145 | 10 (42/112) | 2013-04-21 | Tým zanikl - kubus145 | 10 (49/112) | 2013-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Matichu | 10 (72/112) | 2013-05-21 | Tým zanikl - Matichu | 10 (76/112) | 2013-05-25 | Tým byl přidělen manažerovi - konrad13op | 11 (53/112) | 2013-08-22 | Tým zanikl - konrad13op | 11 (55/112) | 2013-08-24 | Tým byl přidělen manažerovi - antoni123 | 11 (78/112) | 2013-09-16 | Tým zanikl - antoni123 | 12 (27/112) | 2013-11-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Kaaali | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým zanikl - Kaaali | 13 (26/112) | 2014-03-07 | Tým byl přidělen manažerovi - adria1messi | 13 (49/112) | 2014-03-30 | Tým zanikl - adria1messi | 13 (49/112) | 2014-03-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Kamil7215 | 13 (72/112) | 2014-04-22 | Tým zanikl - Kamil7215 | 13 (72/112) | 2014-04-22 | Tým byl přidělen manažerovi - herosiv | 13 (95/112) | 2014-05-15 | Tým zanikl - herosiv | 13 (95/112) | 2014-05-15 | Tým byl přidělen manažerovi - rafi1234 | 14 (6/112) | 2014-06-07 | Tým zanikl - rafi1234 | 14 (10/112) | 2014-06-11 | Tým byl přidělen manažerovi - kamil2145 | 14 (33/112) | 2014-07-04 | Tým zanikl - kamil2145 | 14 (34/112) | 2014-07-05 | Tým byl přidělen manažerovi - świat | 14 (57/112) | 2014-07-28 | Tým zanikl - świat | 15 (13/112) | 2014-10-04 | Tým byl přidělen manažerovi - świat | 15 (35/112) | 2014-10-26 | Tým zanikl - świat | 15 (35/112) | 2014-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - TankManiek | 15 (58/112) | 2014-11-18 | Tým zanikl - TankManiek | 15 (59/112) | 2014-11-19 | Tým byl přidělen manažerovi - pionier1994 | 15 (87/112) | 2014-12-17 | Tým zanikl - pionier1994 | 15 (106/112) | 2015-01-05 | Tým byl přidělen manažerovi - olinox14 | 16 (17/112) | 2015-01-28 | Tým zanikl - olinox14 | 16 (17/112) | 2015-01-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Mistrz22NBA | 16 (23/112) | 2015-02-03 | Tým zanikl - Mistrz22NBA | 16 (23/112) | 2015-02-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Prorok56DDK | 16 (46/112) | 2015-02-26 | Tým zanikl - Prorok56DDK | 16 (46/112) | 2015-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - oliwos | 16 (69/112) | 2015-03-21 | Tým zanikl - oliwos | 16 (69/112) | 2015-03-21 | Tým byl přidělen manažerovi - mirek750118 | 17 (15/112) | 2015-05-18 | Tým zanikl - mirek750118 | 17 (18/112) | 2015-05-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Firax2312 | 17 (41/112) | 2015-06-13 | Tým zanikl - Firax2312 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FcWurst† |
13. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize IV.46. |
||
45 | FcWurst† |
19. místo v lize IV.46. |
44 | FcWurst† |
12. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.46. |
||
43 | FcWurst† |
5. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.46. |
||
42 | FcWurst† |
16. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.46. |
||
41 | FcWurst† |
18. místo v lize IV.46. |
40 | FcWurst† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.46. |
||
39 | FcWurst† |
11. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.46. |
||
38 | FcWurst† |
20. místo v lize IV.46. |
37 | FcWurst† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.46. |
||
36 | FcWurst† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.46. |
||
35 | FcWurst† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.46. |
||
34 | FcWurst† |
10. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.46. |
||
33 | FcWurst† |
13. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.46. |
||
32 | FcWurst† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.46. |
||
31 | FcWurst† |
16. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.46. |
||
30 | FcWurst† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.46. |
||
29 | FcWurst† |
13. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.46. |
||
28 | FcWurst† |
10. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.46. |
||
27 | FcWurst† |
11. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.46. |
||
26 | FcWurst† |
9. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.46. |
||
25 | FcWurst† |
15. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.46. |
||
24 | FcWurst† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.46. |
||
23 | FcWurst† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.46. |
||
22 | FcWurst† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.46. |
||
21 | FcWurst† |
7. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.46. |
||
20 | FcWurst† |
10. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.46. |
||
19 | FcWurst† |
15. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.46. |
||
18 | FcWurst† |
8. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.46. |
||
17 | FcWurst† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.46. |
||
16. místo v lize IV.13. |
||
16 | radomiak |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
18. místo v lize IV.13. |
||
15 | LKS Pionier Pisarzowice† |
11. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.13. |
||
11. místo v lize V.16. |
||
14 | Ben Fc 12955 † |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.16. |
||
12. místo v lize IV.33. |
||
13 | diably |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.33. |
||
7. místo v lize V.28. |
||
12 | Drags |
5. místo v Ligovém poháru. |
Prohra v baráži o postup do ligy IV.28. |
||
2. místo v lize V.28. |
||
11 | antoni fc† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize V.28. |
||
10 | KP Otwock |
2049. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize V.28. |
||
9 | JK Football |
2049. místo v národním poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
6. místo v lize V.28. |
||
8 | POLSKA 1 |
2049. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.28. |
||
14. místo v lize V.129. |
||
7 | FcSPAIN:) |
2049. místo v národním poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize V.129. |
||
6 | Team noname 12955 |
2049. místo v národním poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize V.129. |
||
5 | Team noname 12955 |
2049. místo v národním poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize V.129. |
||
4 | Zagłębie Dąbrowskie |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.129. |
||
18. místo v lize V.3. |
||
3 | Team noname 12955 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v lize V.3. |
||
2 | Team noname 12955 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v lize V.3. |
||
1 | Medicus |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
20. místo v lize V.3. |