18 (26/112) |
2015-09-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - jamesw3 |
18 (50/112) |
2015-10-12 |
Tým zanikl - jamesw3 |
18 (54/112) |
2015-10-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Crispin55 |
18 (78/112) |
2015-11-09 |
Tým zanikl - Crispin55 |
18 (82/112) |
2015-11-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - BGabbard |
19 (3/112) |
2015-12-16 |
Tým zanikl - BGabbard |
19 (5/112) |
2015-12-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - CapitanSombra1 |
19 (28/112) |
2016-01-10 |
Tým zanikl - CapitanSombra1 |
19 (35/112) |
2016-01-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dmramirez |
19 (58/112) |
2016-02-09 |
Tým zanikl - Dmramirez |
19 (61/112) |
2016-02-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Norwen22 |
19 (84/112) |
2016-03-06 |
Tým zanikl - Norwen22 |
19 (107/112) |
2016-03-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - mike01g |
20 (18/112) |
2016-04-21 |
Tým zanikl - mike01g |
20 (18/112) |
2016-04-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - Coopster900 |
20 (41/112) |
2016-05-14 |
Tým zanikl - Coopster900 |
20 (43/112) |
2016-05-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - oukpeter |
20 (67/112) |
2016-06-09 |
Tým zanikl - oukpeter |
20 (68/112) |
2016-06-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - simonesawyer27 |
20 (91/112) |
2016-07-03 |
Tým zanikl - simonesawyer27 |
20 (97/112) |
2016-07-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - Meeeeeeeeee |
21 (8/112) |
2016-08-01 |
Tým zanikl - Meeeeeeeeee |
21 (63/112) |
2016-09-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - tonybo |
21 (110/112) |
2016-11-11 |
Tým zanikl - tonybo |
22 (5/112) |
2016-11-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Lakeheff1 |
22 (29/112) |
2016-12-12 |
Tým zanikl - Lakeheff1 |
22 (29/112) |
2016-12-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - p3beebe |
22 (52/112) |
2017-01-04 |
Tým zanikl - p3beebe |
22 (54/112) |
2017-01-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Mattssupersteelers |
24 (39/112) |
2017-08-03 |
Tým zanikl - Mattssupersteelers |