Sezóna | Datum | Událost | 15 (4/112) | 2014-09-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Paweł Maliszewski85 | 15 (27/112) | 2014-10-18 | Tým zanikl - Paweł Maliszewski85 | 15 (34/112) | 2014-10-25 | Tým byl přidělen manažerovi - caarny | 15 (57/112) | 2014-11-17 | Tým zanikl - caarny | 15 (61/112) | 2014-11-21 | Tým byl přidělen manažerovi - widzu123 | 15 (84/112) | 2014-12-14 | Tým zanikl - widzu123 | 15 (87/112) | 2014-12-17 | Tým byl přidělen manažerovi - szymon waclawek | 15 (110/112) | 2015-01-09 | Tým zanikl - szymon waclawek | 15 (110/112) | 2015-01-09 | Tým byl přidělen manažerovi - Aopartur | 16 (21/112) | 2015-02-01 | Tým zanikl - Aopartur | 16 (21/112) | 2015-02-01 | Tým byl přidělen manažerovi - damek54 | 16 (44/112) | 2015-02-24 | Tým zanikl - damek54 | 16 (44/112) | 2015-02-24 | Tým byl přidělen manažerovi - arkadio 1908 | 16 (74/112) | 2015-03-26 | Tým zanikl - arkadio 1908 | 16 (82/112) | 2015-04-03 | Tým byl přidělen manažerovi - SmaugPPL | 16 (105/112) | 2015-04-26 | Tým zanikl - SmaugPPL | 17 (54/112) | 2015-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - krystian122222 | 17 (77/112) | 2015-07-19 | Tým zanikl - krystian122222 | 17 (107/112) | 2015-08-18 | Tým byl přidělen manažerovi - kacpergrzywacz1998 | 18 (18/112) | 2015-09-10 | Tým zanikl - kacpergrzywacz1998 | 18 (18/112) | 2015-09-10 | Tým byl přidělen manažerovi - MrBadPlayer | 18 (41/112) | 2015-10-03 | Tým zanikl - MrBadPlayer | 18 (41/112) | 2015-10-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Alidex | 18 (64/112) | 2015-10-26 | Tým zanikl - Alidex | 18 (64/112) | 2015-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Afard | 18 (87/112) | 2015-11-18 | Tým zanikl - Afard | 18 (87/112) | 2015-11-18 | Tým byl přidělen manažerovi - lojtek69 | 19 (39/112) | 2016-01-21 | Tým zanikl - lojtek69 | 19 (42/112) | 2016-01-24 | Tým byl přidělen manažerovi - kazimierz | 19 (52/112) | 2016-02-03 | Tým zanikl - kazimierz | 19 (55/112) | 2016-02-06 | Tým byl přidělen manažerovi - kampamba | 20 (109/112) | 2016-07-21 | Tým zanikl - kampamba | 20 (109/112) | 2016-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - WMK999 | 21 (20/112) | 2016-08-13 | Tým zanikl - WMK999 | 21 (32/112) | 2016-08-25 | Tým byl přidělen manažerovi - dugno | 21 (55/112) | 2016-09-17 | Tým zanikl - dugno | 21 (58/112) | 2016-09-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Tomasz Skoczylas | 21 (81/112) | 2016-10-13 | Tým zanikl - Tomasz Skoczylas | 21 (90/112) | 2016-10-22 | Tým byl přidělen manažerovi - rafking | 22 (10/112) | 2016-11-23 | Tým zanikl - rafking | 22 (55/112) | 2017-01-07 | Tým byl přidělen manažerovi - arix120 | 22 (78/112) | 2017-01-30 | Tým zanikl - arix120 | 22 (79/112) | 2017-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Ninik94 | 22 (103/112) | 2017-02-24 | Tým zanikl - Ninik94 | 22 (106/112) | 2017-02-27 | Tým byl přidělen manažerovi - oski700 | 23 (17/112) | 2017-03-22 | Tým zanikl - oski700 | 23 (54/112) | 2017-04-28 | Tým byl přidělen manažerovi - teamxpompapro | 23 (77/112) | 2017-05-21 | Tým zanikl - teamxpompapro | 23 (101/112) | 2017-06-14 | Tým byl přidělen manažerovi - blackivy | 24 (55/112) | 2017-08-19 | Tým zanikl - blackivy |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FC Chylońska† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.33. |
||
45 | FC Chylońska† |
9. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.33. |
||
44 | FC Chylońska† |
6. místo v Ligovém poháru. |
8. místo v lize IV.33. |
||
43 | FC Chylońska† |
5. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.33. |
||
42 | FC Chylońska† |
15. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.33. |
||
41 | FC Chylońska† |
10. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.33. |
||
40 | FC Chylońska† |
5. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.33. |
||
39 | FC Chylońska† |
1. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize IV.33. |
||
38 | FC Chylońska† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.33. |
||
37 | FC Chylońska† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.33. |
||
36 | FC Chylońska† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.33. |
||
35 | FC Chylońska† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.33. |
||
34 | FC Chylońska† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.33. |
||
33 | FC Chylońska† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.33. |
||
32 | FC Chylońska† |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.33. |
||
31 | FC Chylońska† |
2. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize IV.33. |
||
30 | FC Chylońska† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.33. |
||
29 | FC Chylońska† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.33. |
||
28 | FC Chylońska† |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize IV.33. |
||
27 | FC Chylońska† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize IV.33. |
||
26 | FC Chylońska† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.33. |
||
25 | FC Chylońska† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.33. |
||
24 | FC Chylońska† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.33. |
||
3. místo v lize IV.8. |
||
23 | gwiazda toruń† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.8. |
||
22 | AC Pajace |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize IV.8. |
||
21 | MKS POGOŃ SZCZECIN |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize IV.8. |
||
20 | MKS Pszczólki |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.8. |
||
19 | MKS Pszczólki |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.8. |
||
9. místo v lize IV.23. |
||
18 | CresoVia Gołdap |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize IV.23. |
||
17 | sandecja nowy sącz† |
10. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.23. |
||
8. místo v lize IV.45. |
||
16 | Zazamcze Wloclawek |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
17. místo v lize IV.45. |
||
15 | sokół chrząstowice |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.45. |
18. místo v lize IV.54. |