Sezóna | Datum | Událost | 15 (2/112) | 2014-09-23 | Tým byl přidělen manažerovi - mavilla7 | 15 (45/112) | 2014-11-05 | Tým zanikl - mavilla7 | 15 (46/112) | 2014-11-06 | Tým byl přidělen manažerovi - miniwater | 15 (69/112) | 2014-11-29 | Tým zanikl - miniwater | 15 (69/112) | 2014-11-29 | Tým byl přidělen manažerovi - anguera22 | 15 (92/112) | 2014-12-22 | Tým zanikl - anguera22 | 15 (94/112) | 2014-12-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Carlo Anchieloti | 16 (5/112) | 2015-01-16 | Tým zanikl - Carlo Anchieloti | 16 (5/112) | 2015-01-16 | Tým byl přidělen manažerovi - serale6 | 16 (28/112) | 2015-02-08 | Tým zanikl - serale6 | 16 (28/112) | 2015-02-08 | Tým byl přidělen manažerovi - pitu1990 | 16 (52/112) | 2015-03-04 | Tým zanikl - pitu1990 | 16 (52/112) | 2015-03-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Brian RL | 16 (75/112) | 2015-03-27 | Tým zanikl - Brian RL | 16 (75/112) | 2015-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - asierzp | 16 (98/112) | 2015-04-19 | Tým zanikl - asierzp | 16 (98/112) | 2015-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - pbc8 | 17 (9/112) | 2015-05-12 | Tým zanikl - pbc8 | 17 (9/112) | 2015-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - seergi | 17 (32/112) | 2015-06-04 | Tým zanikl - seergi | 17 (32/112) | 2015-06-04 | Tým byl přidělen manažerovi - javi rcde | 17 (55/112) | 2015-06-27 | Tým zanikl - javi rcde | 17 (57/112) | 2015-06-29 | Tým byl přidělen manažerovi - adrirodrii | 17 (80/112) | 2015-07-22 | Tým zanikl - adrirodrii | 17 (80/112) | 2015-07-22 | Tým byl přidělen manažerovi - jklm | 17 (103/112) | 2015-08-14 | Tým zanikl - jklm | 17 (103/112) | 2015-08-14 | Tým byl přidělen manažerovi - Marc Fabregas von Arend | 18 (14/112) | 2015-09-06 | Tým zanikl - Marc Fabregas von Arend | 18 (15/112) | 2015-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - basar56 | 18 (38/112) | 2015-09-30 | Tým zanikl - basar56 | 25 (12/112) | 2017-10-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Sergio Quintero | 25 (35/112) | 2017-11-19 | Tým zanikl - Sergio Quintero | 25 (41/112) | 2017-11-25 | Tým byl přidělen manažerovi - Adolfo Jabois Limeres | 25 (64/112) | 2017-12-18 | Tým zanikl - Adolfo Jabois Limeres | 25 (68/112) | 2017-12-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Erik1109 | 25 (91/112) | 2018-01-14 | Tým zanikl - Erik1109 | 25 (97/112) | 2018-01-20 | Tým byl přidělen manažerovi - mihaiel999 | 26 (8/112) | 2018-02-12 | Tým zanikl - mihaiel999 | 26 (8/112) | 2018-02-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Joan Ramon Tous Riera | 26 (31/112) | 2018-03-07 | Tým zanikl - Joan Ramon Tous Riera | 26 (48/112) | 2018-03-24 | Tým byl přidělen manažerovi - ivan74 | 26 (71/112) | 2018-04-16 | Tým zanikl - ivan74 | 26 (77/112) | 2018-04-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Manuelrtv12 | 26 (100/112) | 2018-05-15 | Tým zanikl - Manuelrtv12 | 35 (110/112) | 2021-02-26 | Tým byl přidělen manažerovi - pepeelmejor | 36 (21/112) | 2021-03-21 | Tým zanikl - pepeelmejor | 36 (37/112) | 2021-04-06 | Tým byl přidělen manažerovi - travieso | 38 (46/112) | 2021-11-25 | Tým zanikl - travieso |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
38 | Cachivaches CF† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize II.3. |
||
37 | Cachivaches CF |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize II.3. |
||
36 | Cachivaches CF |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
20. místo v lize II.3. |
||
35 | TITULCIA FC† |
5. místo v Ligovém poháru. |
Tým postoupil do ligy II.3. |
||
1. místo v lize III.11. |
||
34 | TITULCIA FC† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.11. |
||
33 | TITULCIA FC† |
1. místo v Ligovém poháru. |
Prohra v baráži o postup do ligy II.3. |
||
2. místo v lize III.11. |
||
32 | TITULCIA FC† |
2. místo v Ligovém poháru. |
1. místo v lize III.11. |
||
31 | TITULCIA FC† |
6. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.11. |
||
30 | TITULCIA FC† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.11. |
||
29 | TITULCIA FC† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.11. |
||
28 | TITULCIA FC† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.11. |
||
27 | TITULCIA FC† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.11. |
||
26 | TITULCIA FC |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.11. |
||
17. místo v lize III.4. |
||
25 | DenSof FC |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.4. |
17. místo v lize IV.3. |
||
24 | real mola† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize IV.3. |
||
23 | real mola† |
9. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize IV.3. |
||
22 | real mola† |
8. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.3. |
||
21 | real mola† |
11. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize IV.3. |
||
20 | real mola† |
10. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.3. |
||
19 | real mola† |
11. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize IV.3. |
||
18 | real mola† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.3. |
||
18. místo v lize III.6. |
||
17 | Atlético de Madrid |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.6. |
||
8. místo v lize IV.4. |
||
16 | maristas cullera cf |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
19. místo v lize IV.4. |
||
15 | Adolfos Club De Futbol |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.4. |
18. místo v lize IV.21. |