Sezóna | Datum | Událost | 15 (66/112) | 2014-11-26 | Tým byl přidělen manažerovi - sebitza1 | 15 (89/112) | 2014-12-19 | Tým zanikl - sebitza1 | 15 (91/112) | 2014-12-21 | Tým byl přidělen manažerovi - niksy2009 | 16 (2/112) | 2015-01-13 | Tým zanikl - niksy2009 | 16 (2/112) | 2015-01-13 | Tým byl přidělen manažerovi - firdaionut | 16 (25/112) | 2015-02-05 | Tým zanikl - firdaionut | 16 (25/112) | 2015-02-05 | Tým byl přidělen manažerovi - marian120391 | 16 (48/112) | 2015-02-28 | Tým zanikl - marian120391 | 16 (48/112) | 2015-02-28 | Tým byl přidělen manažerovi - valaho97 | 16 (71/112) | 2015-03-23 | Tým zanikl - valaho97 | 16 (71/112) | 2015-03-23 | Tým byl přidělen manažerovi - yumix | 16 (94/112) | 2015-04-15 | Tým zanikl - yumix | 16 (94/112) | 2015-04-15 | Tým byl přidělen manažerovi - Alea L | 17 (5/112) | 2015-05-08 | Tým zanikl - Alea L | 17 (5/112) | 2015-05-08 | Tým byl přidělen manažerovi - balonalb | 17 (28/112) | 2015-05-31 | Tým zanikl - balonalb | 17 (30/112) | 2015-06-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Madalin Gabriel | 17 (53/112) | 2015-06-25 | Tým zanikl - Madalin Gabriel | 17 (54/112) | 2015-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Lukas Jikovanu | 18 (91/112) | 2015-11-22 | Tým zanikl - Lukas Jikovanu | 18 (93/112) | 2015-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - cllau | 19 (5/112) | 2015-12-18 | Tým zanikl - cllau | 19 (5/112) | 2015-12-18 | Tým byl přidělen manažerovi - eduard lix | 19 (28/112) | 2016-01-10 | Tým zanikl - eduard lix | 19 (28/112) | 2016-01-10 | Tým byl přidělen manažerovi - alexpic21 | 19 (51/112) | 2016-02-02 | Tým zanikl - alexpic21 | 19 (56/112) | 2016-02-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Van Christian | 19 (79/112) | 2016-03-01 | Tým zanikl - Van Christian | 19 (82/112) | 2016-03-04 | Tým byl přidělen manažerovi - Catalin Todea | 19 (105/112) | 2016-03-27 | Tým zanikl - Catalin Todea | 19 (107/112) | 2016-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - constantin89 | 20 (18/112) | 2016-04-21 | Tým zanikl - constantin89 | 20 (26/112) | 2016-04-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Vertikal86 | 20 (30/112) | 2016-05-03 | Tým zanikl - Vertikal86 | 20 (51/112) | 2016-05-24 | Tým byl přidělen manažerovi - RadoiMihai | 20 (74/112) | 2016-06-16 | Tým zanikl - RadoiMihai | 20 (88/112) | 2016-06-30 | Tým byl přidělen manažerovi - DenisAlin | 20 (111/112) | 2016-07-23 | Tým zanikl - DenisAlin | 21 (6/112) | 2016-07-30 | Tým byl přidělen manažerovi - Siteavu Adrian Jrr | 21 (29/112) | 2016-08-22 | Tým zanikl - Siteavu Adrian Jrr | 21 (45/112) | 2016-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - iulian valentin 25 | 21 (68/112) | 2016-09-30 | Tým zanikl - iulian valentin 25 | 21 (77/112) | 2016-10-09 | Tým byl přidělen manažerovi - dariusGamingro | 21 (100/112) | 2016-11-01 | Tým zanikl - dariusGamingro |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FC Steaua Bragadiru† |
6. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
45 | FC Steaua Bragadiru† |
15. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
44 | FC Steaua Bragadiru† |
20. místo v lize III.13. |
43 | FC Steaua Bragadiru† |
21. místo v lize III.13. |
42 | FC Steaua Bragadiru† |
22. místo v lize III.13. |
41 | FC Steaua Bragadiru† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
40 | FC Steaua Bragadiru† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
39 | FC Steaua Bragadiru† |
12. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.13. |
||
38 | FC Steaua Bragadiru† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
37 | FC Steaua Bragadiru† |
13. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize III.13. |
||
36 | FC Steaua Bragadiru† |
3. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
35 | FC Steaua Bragadiru† |
9. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
34 | FC Steaua Bragadiru† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.13. |
||
33 | FC Steaua Bragadiru† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.13. |
||
32 | FC Steaua Bragadiru† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.13. |
||
31 | FC Steaua Bragadiru† |
5. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
30 | FC Steaua Bragadiru† |
5. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.13. |
||
29 | FC Steaua Bragadiru† |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.13. |
||
28 | FC Steaua Bragadiru† |
5. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.13. |
||
27 | FC Steaua Bragadiru† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.13. |
||
26 | FC Steaua Bragadiru† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.13. |
||
25 | FC Steaua Bragadiru† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.13. |
||
24 | FC Steaua Bragadiru† |
13. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.13. |
||
23 | FC Steaua Bragadiru† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.13. |
||
22 | FC Steaua Bragadiru† |
9. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.13. |
||
21 | FC Steaua Bragadiru |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.13. |
||
11. místo v lize III.4. |
||
20 | FC Sardova |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
21. místo v lize III.4. |
||
19 | Poli Timisoara |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize III.4. |
||
18 | Dinamo Bucuresti |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
8. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize III.4. |
||
17 | FC Bucovina Vicov |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize III.4. |
||
16 | FC Arges |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.4. |
||
12. místo v lize IV.1. |
||
15 | steaua1 |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.1. |
17. místo v lize IV.15. |