Sezóna | Datum | Událost | 15 (64/112) | 2014-11-24 | Tým byl přidělen manažerovi - Greenforever Green | 16 (68/112) | 2015-03-20 | Tým zanikl - Greenforever Green | 16 (70/112) | 2015-03-22 | Tým byl přidělen manažerovi - Rata Alin | 16 (93/112) | 2015-04-14 | Tým zanikl - Rata Alin | 16 (97/112) | 2015-04-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Daniel Marian | 17 (8/112) | 2015-05-11 | Tým zanikl - Daniel Marian | 17 (8/112) | 2015-05-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Stef x | 17 (31/112) | 2015-06-03 | Tým zanikl - Stef x | 17 (31/112) | 2015-06-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Tiberiu Ioan | 17 (54/112) | 2015-06-26 | Tým zanikl - Tiberiu Ioan | 17 (54/112) | 2015-06-26 | Tým byl přidělen manažerovi - bujorgeorge | 17 (77/112) | 2015-07-19 | Tým zanikl - bujorgeorge | 17 (77/112) | 2015-07-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Maxim Catalin | 17 (100/112) | 2015-08-11 | Tým zanikl - Maxim Catalin | 17 (100/112) | 2015-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Ionut Ispas | 18 (11/112) | 2015-09-03 | Tým zanikl - Ionut Ispas | 18 (11/112) | 2015-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - DeMoT | 18 (34/112) | 2015-09-26 | Tým zanikl - DeMoT | 18 (34/112) | 2015-09-26 | Tým byl přidělen manažerovi - aiadoi | 18 (57/112) | 2015-10-19 | Tým zanikl - aiadoi | 18 (57/112) | 2015-10-19 | Tým byl přidělen manažerovi - mirel radoi | 18 (81/112) | 2015-11-12 | Tým zanikl - mirel radoi | 18 (84/112) | 2015-11-15 | Tým byl přidělen manažerovi - gszilveszter | 19 (13/112) | 2015-12-26 | Tým zanikl - gszilveszter | 19 (13/112) | 2015-12-26 | Tým byl přidělen manažerovi - irinelgm | 19 (36/112) | 2016-01-18 | Tým zanikl - irinelgm | 19 (36/112) | 2016-01-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Fastgamer21 | 19 (59/112) | 2016-02-10 | Tým zanikl - Fastgamer21 | 19 (59/112) | 2016-02-10 | Tým byl přidělen manažerovi - ionut budanescu | 19 (82/112) | 2016-03-04 | Tým zanikl - ionut budanescu | 19 (83/112) | 2016-03-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Popik20 | 19 (106/112) | 2016-03-28 | Tým zanikl - Popik20 | 19 (107/112) | 2016-03-29 | Tým byl přidělen manažerovi - claudiu900 | 20 (18/112) | 2016-04-21 | Tým zanikl - claudiu900 | 20 (24/112) | 2016-04-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Andrei Vladut Plesca | 20 (47/112) | 2016-05-20 | Tým zanikl - Andrei Vladut Plesca | 20 (49/112) | 2016-05-22 | Tým byl přidělen manažerovi - emy ems | 20 (72/112) | 2016-06-14 | Tým zanikl - emy ems | 20 (87/112) | 2016-06-29 | Tým byl přidělen manažerovi - Alexandru 12 | 20 (110/112) | 2016-07-22 | Tým zanikl - Alexandru 12 | 21 (7/112) | 2016-07-31 | Tým byl přidělen manažerovi - Albert Stoica | 21 (31/112) | 2016-08-24 | Tým zanikl - Albert Stoica | 21 (45/112) | 2016-09-07 | Tým byl přidělen manažerovi - Mãrãcineanu Märius | 21 (68/112) | 2016-09-30 | Tým zanikl - Mãrãcineanu Märius | 21 (76/112) | 2016-10-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Maria05 | 21 (99/112) | 2016-10-31 | Tým zanikl - Maria05 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | FC. Steaua Bucuresti† |
4. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.12. |
||
45 | FC. Steaua Bucuresti† |
7. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.12. |
||
44 | FC. Steaua Bucuresti† |
1. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.12. |
||
43 | FC. Steaua Bucuresti† |
7. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.12. |
||
42 | FC. Steaua Bucuresti† |
10. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.12. |
||
41 | FC. Steaua Bucuresti† |
9. místo v Ligovém poháru. |
9. místo v lize III.12. |
||
40 | FC. Steaua Bucuresti† |
10. místo v Ligovém poháru. |
11. místo v lize III.12. |
||
39 | FC. Steaua Bucuresti† |
9. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.12. |
||
38 | FC. Steaua Bucuresti† |
10. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.12. |
||
37 | FC. Steaua Bucuresti† |
11. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.12. |
||
36 | FC. Steaua Bucuresti† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.12. |
||
35 | FC. Steaua Bucuresti† |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.12. |
||
34 | FC. Steaua Bucuresti† |
2. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.12. |
||
33 | FC. Steaua Bucuresti† |
11. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.12. |
||
32 | FC. Steaua Bucuresti† |
4. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize III.12. |
||
31 | FC. Steaua Bucuresti† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.12. |
||
30 | FC. Steaua Bucuresti† |
3. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.12. |
||
29 | FC. Steaua Bucuresti† |
9. místo v Ligovém poháru. |
5. místo v lize III.12. |
||
28 | FC. Steaua Bucuresti† |
4. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.12. |
||
27 | FC. Steaua Bucuresti† |
12. místo v Ligovém poháru. |
10. místo v lize III.12. |
||
26 | FC. Steaua Bucuresti† |
13. místo v Ligovém poháru. |
13. místo v lize III.12. |
||
25 | FC. Steaua Bucuresti† |
3. místo v Ligovém poháru. |
2. místo v lize III.12. |
||
24 | FC. Steaua Bucuresti† |
7. místo v Ligovém poháru. |
6. místo v lize III.12. |
||
23 | FC. Steaua Bucuresti† |
3. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize III.12. |
||
22 | FC. Steaua Bucuresti† |
9. místo v Ligovém poháru. |
4. místo v lize III.12. |
||
21 | FC. Steaua Bucuresti |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.12. |
||
10. místo v lize III.4. |
||
20 | Fenerbahce Instanbul |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize III.4. |
||
19 | FC.Lapusu |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize III.4. |
||
18 | F.V. Victory |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize III.4. |
||
17 | FC Taur |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize III.4. |
||
16 | ASC Magurele |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize III.4. |
||
15 | FC Gladiators |
7. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.4. |
||
13. místo v lize IV.14. |