Sezóna | Datum | Událost | 14 (61/112) | 2014-08-01 | Tým byl přidělen manažerovi - lukago | 14 (85/112) | 2014-08-25 | Tým zanikl - lukago | 14 (87/112) | 2014-08-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Felipe Ferreira123 | 14 (110/112) | 2014-09-19 | Tým zanikl - Felipe Ferreira123 | 14 (110/112) | 2014-09-19 | Tým byl přidělen manažerovi - rafick 22 | 15 (21/112) | 2014-10-12 | Tým zanikl - rafick 22 | 15 (21/112) | 2014-10-12 | Tým byl přidělen manažerovi - wallaceC | 16 (88/112) | 2015-04-09 | Tým zanikl - wallaceC | 17 (16/112) | 2015-05-19 | Tým byl přidělen manažerovi - Flavyo Hemryk | 17 (39/112) | 2015-06-11 | Tým zanikl - Flavyo Hemryk | 17 (40/112) | 2015-06-12 | Tým byl přidělen manažerovi - thiagosodmg | 17 (64/112) | 2015-07-06 | Tým zanikl - thiagosodmg | 17 (64/112) | 2015-07-06 | Tým byl přidělen manažerovi - Don Fernando Diehl II | 17 (68/112) | 2015-07-10 | Tým zanikl - Don Fernando Diehl II | 17 (69/112) | 2015-07-11 | Tým byl přidělen manažerovi - Wellington Buttowski | 17 (92/112) | 2015-08-03 | Tým zanikl - Wellington Buttowski | 17 (110/112) | 2015-08-21 | Tým byl přidělen manažerovi - gabriellima123 | 18 (28/112) | 2015-09-20 | Tým zanikl - gabriellima123 | 19 (81/112) | 2016-03-03 | Tým byl přidělen manažerovi - Felippe Taffarelzinho VM | 19 (105/112) | 2016-03-27 | Tým zanikl - Felippe Taffarelzinho VM | 19 (105/112) | 2016-03-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Pedro Paulo Boline Juka | 20 (16/112) | 2016-04-19 | Tým zanikl - Pedro Paulo Boline Juka | 20 (16/112) | 2016-04-19 | Tým byl přidělen manažerovi - juliansbr | 20 (39/112) | 2016-05-12 | Tým zanikl - juliansbr | 20 (39/112) | 2016-05-12 | Tým byl přidělen manažerovi - João Pedro Pedroso | 20 (62/112) | 2016-06-04 | Tým zanikl - João Pedro Pedroso | 20 (63/112) | 2016-06-05 | Tým byl přidělen manažerovi - peternelli | 20 (86/112) | 2016-06-28 | Tým zanikl - peternelli | 20 (86/112) | 2016-06-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Dorivald | 20 (109/112) | 2016-07-21 | Tým zanikl - Dorivald | 20 (109/112) | 2016-07-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Laísa Ribeiro | 21 (20/112) | 2016-08-13 | Tým zanikl - Laísa Ribeiro | 21 (20/112) | 2016-08-13 | Tým byl přidělen manažerovi - Maike Val | 21 (43/112) | 2016-09-05 | Tým zanikl - Maike Val | 21 (43/112) | 2016-09-05 | Tým byl přidělen manažerovi - Kaio Leal | 21 (66/112) | 2016-09-28 | Tým zanikl - Kaio Leal | 21 (66/112) | 2016-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Kaike santos | 21 (89/112) | 2016-10-21 | Tým zanikl - Kaike santos | 21 (89/112) | 2016-10-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Lucas Marchese | 21 (112/112) | 2016-11-13 | Tým zanikl - Lucas Marchese |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Paulistano† |
22. místo v lize IV.11. |
45 | Paulistano† |
6. místo v Ligovém poháru. |
7. místo v lize IV.11. |
||
44 | Paulistano† |
10. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.11. |
||
43 | Paulistano† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.11. |
||
42 | Paulistano† |
15. místo v Ligovém poháru. |
15. místo v lize IV.11. |
||
41 | Paulistano† |
13. místo v Ligovém poháru. |
14. místo v lize IV.11. |
||
40 | Paulistano† |
22. místo v lize IV.11. |
39 | Paulistano† |
21. místo v lize IV.11. |
38 | Paulistano† |
21. místo v lize IV.11. |
37 | Paulistano† |
20. místo v lize IV.11. |
36 | Paulistano† |
19. místo v lize IV.11. |
35 | Paulistano† |
22. místo v lize IV.11. |
34 | Paulistano† |
19. místo v lize IV.11. |
33 | Paulistano† |
20. místo v lize IV.11. |
32 | Paulistano† |
20. místo v lize IV.11. |
31 | Paulistano† |
22. místo v lize IV.11. |
30 | Paulistano† |
20. místo v lize IV.11. |
29 | Paulistano† |
17. místo v lize IV.11. |
28 | Paulistano† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.11. |
||
27 | Paulistano† |
16. místo v Ligovém poháru. |
16. místo v lize IV.11. |
||
26 | Paulistano† |
17. místo v lize IV.11. |
25 | Paulistano† |
17. místo v lize IV.11. |
24 | Paulistano† |
20. místo v lize IV.11. |
23 | Paulistano† |
20. místo v lize IV.11. |
22 | Paulistano† |
19. místo v lize IV.11. |
21 | Paulistano |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
16. místo v lize IV.11. |
||
20 | BAYER DE MUNICH |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
513. místo v Superligovém poháru. |
||
10. místo v lize IV.11. |
||
19 | vial mercedes |
1. místo v Ligovém poháru. |
12. místo v lize IV.11. |
||
18 | flamengoo† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.11. |
||
13. místo v lize III.14. |
||
17 | The Walkers† |
15. místo v Ligovém poháru. |
Tým postoupil do ligy III.14. |
||
1. místo v lize IV.46. |
||
16 | FCLinux† |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
16. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.46. |
||
9. místo v lize III.9. |
||
15 | FCLinux |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy III.9. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy III.9. |
||
2. místo v lize IV.25. |
||
14 | Leões |
6. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.25. |
||
3. místo v lize V.90. |