1 (0/112) |
2010-06-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Michalekk |
1 (2/112) |
2010-06-08 |
Tým zanikl - Michalekk |
1 (22/112) |
2010-06-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - forester992 |
1 (43/112) |
2010-07-19 |
Tým zanikl - forester992 |
1 (48/112) |
2010-07-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - largo70 |
1 (69/112) |
2010-08-14 |
Tým zanikl - largo70 |
1 (73/112) |
2010-08-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - chager01 |
1 (95/112) |
2010-09-09 |
Tým zanikl - chager01 |
1 (95/112) |
2010-09-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - jele |
2 (10/112) |
2010-10-06 |
Tým zanikl - jele |
2 (10/112) |
2010-10-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - JasonCrump |
2 (18/112) |
2010-10-14 |
Tým zanikl - JasonCrump |
2 (18/112) |
2010-10-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - leszczu123 |
2 (41/112) |
2010-11-06 |
Tým zanikl - leszczu123 |
3 (7/112) |
2011-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - thekazik97 |
3 (30/112) |
2011-02-15 |
Tým zanikl - thekazik97 |
3 (31/112) |
2011-02-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Florek Ficek |
3 (57/112) |
2011-03-14 |
Tým zanikl - Florek Ficek |
3 (62/112) |
2011-03-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - rysiu1 |
3 (85/112) |
2011-04-11 |
Tým zanikl - rysiu1 |
3 (85/112) |
2011-04-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - barca12344 |
3 (108/112) |
2011-05-04 |
Tým zanikl - barca12344 |
3 (108/112) |
2011-05-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - szymonnn |
4 (19/112) |
2011-05-27 |
Tým zanikl - szymonnn |
4 (34/112) |
2011-06-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - arjen1993 |
4 (57/112) |
2011-07-04 |
Tým zanikl - arjen1993 |
4 (57/112) |
2011-07-04 |
Tým byl přidělen manažerovi - szyna211 |
4 (80/112) |
2011-07-27 |
Tým zanikl - szyna211 |
4 (81/112) |
2011-07-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - ahmedterro |
4 (104/112) |
2011-08-20 |
Tým zanikl - ahmedterro |
4 (104/112) |
2011-08-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Neuman |
5 (15/112) |
2011-09-12 |
Tým zanikl - Neuman |
5 (15/112) |
2011-09-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - kacper22g |
5 (38/112) |
2011-10-05 |
Tým zanikl - kacper22g |
5 (38/112) |
2011-10-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - ka23 |
5 (61/112) |
2011-10-28 |
Tým zanikl - ka23 |
5 (61/112) |
2011-10-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - maciejex1998 |
5 (84/112) |
2011-11-20 |
Tým zanikl - maciejex1998 |
5 (104/112) |
2011-12-10 |
Tým byl přidělen manažerovi - tytus37 |
6 (15/112) |
2012-01-02 |
Tým zanikl - tytus37 |
6 (18/112) |
2012-01-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Piotr1007 |
6 (41/112) |
2012-01-28 |
Tým zanikl - Piotr1007 |
6 (41/112) |
2012-01-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - tomasz1987 |
7 (35/112) |
2012-05-13 |
Tým zanikl - tomasz1987 |
7 (35/112) |
2012-05-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - Marcinn |
7 (64/112) |
2012-06-11 |
Tým zanikl - Marcinn |
7 (85/112) |
2012-07-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - wojtek200 |
7 (108/112) |
2012-07-25 |
Tým zanikl - wojtek200 |
8 (4/112) |
2012-08-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - patryksandecja |
8 (12/112) |
2012-08-10 |
Tým zanikl - patryksandecja |
8 (63/112) |
2012-09-30 |
Tým byl přidělen manažerovi - Masha1804 |
8 (86/112) |
2012-10-23 |
Tým zanikl - Masha1804 |
11 (42/112) |
2013-08-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - kernisoprano |
11 (65/112) |
2013-09-03 |
Tým zanikl - kernisoprano |
11 (67/112) |
2013-09-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ezyn |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tým zanikl - Ezyn |
11 (90/112) |
2013-09-28 |
Tým byl přidělen manažerovi - szkielar |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tým zanikl - szkielar |
12 (2/112) |
2013-10-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dziku141 |
12 (25/112) |
2013-11-14 |
Tým zanikl - Dziku141 |
12 (25/112) |
2013-11-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - Czesio1 |
12 (51/112) |
2013-12-10 |
Tým zanikl - Czesio1 |
12 (52/112) |
2013-12-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - EFiX |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tým zanikl - EFiX |
12 (75/112) |
2014-01-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - diablo000 |
12 (80/112) |
2014-01-08 |
Tým zanikl - diablo000 |
12 (80/112) |
2014-01-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - krolewskie01 |
12 (103/112) |
2014-01-31 |
Tým zanikl - krolewskie01 |
12 (103/112) |
2014-01-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - carlosxbarca |
13 (22/112) |
2014-03-03 |
Tým zanikl - carlosxbarca |
13 (22/112) |
2014-03-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - MZubik9 |
13 (45/112) |
2014-03-26 |
Tým zanikl - MZubik9 |
13 (45/112) |
2014-03-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Forix |
13 (68/112) |
2014-04-18 |
Tým zanikl - Forix |
13 (68/112) |
2014-04-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rafał Michał Balcerak |
13 (91/112) |
2014-05-11 |
Tým zanikl - Rafał Michał Balcerak |
13 (91/112) |
2014-05-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - onriversion |
14 (11/112) |
2014-06-12 |
Tým zanikl - onriversion |
14 (12/112) |
2014-06-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - thezu |
14 (35/112) |
2014-07-06 |
Tým zanikl - thezu |
15 (2/112) |
2014-09-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - sandrusiula |
15 (25/112) |
2014-10-16 |
Tým zanikl - sandrusiula |
17 (76/112) |
2015-07-18 |
Tým byl přidělen manažerovi - rafal1979 |
20 (92/112) |
2016-07-04 |
Tým zanikl - rafal1979 |