14 (20/112) |
2014-06-21 |
Tým byl přidělen manažerovi - saadsd |
14 (43/112) |
2014-07-14 |
Tým zanikl - saadsd |
14 (43/112) |
2014-07-14 |
Tým byl přidělen manažerovi - VAIOUN |
14 (66/112) |
2014-08-06 |
Tým zanikl - VAIOUN |
14 (73/112) |
2014-08-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - windiculous |
14 (96/112) |
2014-09-05 |
Tým zanikl - windiculous |
14 (106/112) |
2014-09-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - afroza |
15 (17/112) |
2014-10-08 |
Tým zanikl - afroza |
15 (18/112) |
2014-10-09 |
Tým byl přidělen manažerovi - mohammad eyadat |
15 (41/112) |
2014-11-01 |
Tým zanikl - mohammad eyadat |
15 (41/112) |
2014-11-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Shaland |
15 (64/112) |
2014-11-24 |
Tým zanikl - Shaland |
15 (66/112) |
2014-11-26 |
Tým byl přidělen manažerovi - Giorgi Tsitelashvili |
15 (89/112) |
2014-12-19 |
Tým zanikl - Giorgi Tsitelashvili |
15 (97/112) |
2014-12-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Ahmed Ali Awad |
16 (8/112) |
2015-01-19 |
Tým zanikl - Ahmed Ali Awad |
16 (8/112) |
2015-01-19 |
Tým byl přidělen manažerovi - Omar Abdelrahman |
16 (31/112) |
2015-02-11 |
Tým zanikl - Omar Abdelrahman |
16 (31/112) |
2015-02-11 |
Tým byl přidělen manažerovi - nawar |
16 (54/112) |
2015-03-06 |
Tým zanikl - nawar |
16 (54/112) |
2015-03-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kyawthu |
16 (77/112) |
2015-03-29 |
Tým zanikl - Kyawthu |
16 (77/112) |
2015-03-29 |
Tým byl přidělen manažerovi - football1234 |
16 (100/112) |
2015-04-21 |
Tým zanikl - football1234 |
16 (101/112) |
2015-04-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - gammoudi41 |
17 (12/112) |
2015-05-15 |
Tým zanikl - gammoudi41 |
17 (14/112) |
2015-05-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - beall1 |
17 (37/112) |
2015-06-09 |
Tým zanikl - beall1 |
17 (44/112) |
2015-06-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - brianru2t |
17 (67/112) |
2015-07-09 |
Tým zanikl - brianru2t |
17 (97/112) |
2015-08-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Vietnam123 |
18 (9/112) |
2015-09-01 |
Tým zanikl - Vietnam123 |
18 (16/112) |
2015-09-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Alyan Chatta |
18 (39/112) |
2015-10-01 |
Tým zanikl - Alyan Chatta |
18 (51/112) |
2015-10-13 |
Tým byl přidělen manažerovi - garika |
18 (74/112) |
2015-11-05 |
Tým zanikl - garika |
18 (75/112) |
2015-11-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - botra |
18 (98/112) |
2015-11-29 |
Tým zanikl - botra |
19 (12/112) |
2015-12-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - mariofernandes |
19 (35/112) |
2016-01-17 |
Tým zanikl - mariofernandes |
19 (42/112) |
2016-01-24 |
Tým byl přidělen manažerovi - Hamed Hamedkkk |
19 (65/112) |
2016-02-16 |
Tým zanikl - Hamed Hamedkkk |
19 (69/112) |
2016-02-20 |
Tým byl přidělen manažerovi - Erkayew |
19 (92/112) |
2016-03-14 |
Tým zanikl - Erkayew |
19 (100/112) |
2016-03-22 |
Tým byl přidělen manažerovi - wangujou |
20 (65/112) |
2016-06-07 |
Tým zanikl - wangujou |
20 (66/112) |
2016-06-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - japanelo |
22 (39/112) |
2016-12-22 |
Tým zanikl - japanelo |