14 (32/112) |
2014-07-03 |
Tým byl přidělen manažerovi - Espoo |
14 (62/112) |
2014-08-02 |
Tým zanikl - Espoo |
14 (62/112) |
2014-08-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - laka99 |
14 (85/112) |
2014-08-25 |
Tým zanikl - laka99 |
14 (85/112) |
2014-08-25 |
Tým byl přidělen manažerovi - Michał Mitaszka |
14 (108/112) |
2014-09-17 |
Tým zanikl - Michał Mitaszka |
14 (108/112) |
2014-09-17 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kapi04 |
15 (43/112) |
2014-11-03 |
Tým zanikl - Kapi04 |
15 (86/112) |
2014-12-16 |
Tým byl přidělen manažerovi - Kapi04 |
16 (9/112) |
2015-01-20 |
Tým zanikl - Kapi04 |