Sezóna | Datum | Událost | 14 (7/112) | 2014-06-08 | Tým byl přidělen manažerovi - Jurica Palajsa | 14 (30/112) | 2014-07-01 | Tým zanikl - Jurica Palajsa | 14 (31/112) | 2014-07-02 | Tým byl přidělen manažerovi - moba18 | 14 (55/112) | 2014-07-26 | Tým zanikl - moba18 | 14 (112/112) | 2014-09-21 | Tým byl přidělen manažerovi - Borninho90 | 15 (23/112) | 2014-10-14 | Tým zanikl - Borninho90 | 15 (28/112) | 2014-10-19 | Tým byl přidělen manažerovi - toni201 | 15 (51/112) | 2014-11-11 | Tým zanikl - toni201 | 15 (52/112) | 2014-11-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Nikbet | 15 (75/112) | 2014-12-05 | Tým zanikl - Nikbet | 15 (77/112) | 2014-12-07 | Tým byl přidělen manažerovi - rijeckabura | 21 (100/112) | 2016-11-01 | Tým zanikl - rijeckabura |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
21 | NK BURA SRDOČI-Rijeka |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize III.7. |
||
20 | NK BURA SRDOČI-Rijeka |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
10. místo v lize III.7. |
||
19 | NK BURA SRDOČI-Rijeka |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize III.7. |
||
18 | NK BURA SRDOČI-Rijeka |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize III.7. |
||
17 | NK BURA SRDOČI-Rijeka |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
14. místo v Ligovém poháru. |
||
14. místo v lize III.7. |
||
16 | NK BURA SRDOČI-Rijeka |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
15. místo v lize III.7. |
||
15 | NK BURA SRDOČI-Rijeka |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
19. místo v lize III.7. |
||
14 | NK Bozic† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
11. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.7. |
||
14. místo v lize IV.5. |