14 (14/112) |
2014-06-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - razvedenka |
14 (37/112) |
2014-07-08 |
Tým zanikl - razvedenka |
14 (37/112) |
2014-07-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Omut |
14 (60/112) |
2014-07-31 |
Tým zanikl - Omut |
14 (61/112) |
2014-08-01 |
Tým byl přidělen manažerovi - Rey Fumare |
14 (84/112) |
2014-08-24 |
Tým zanikl - Rey Fumare |
14 (87/112) |
2014-08-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - Dmitry 1994 |
15 (54/112) |
2014-11-14 |
Tým zanikl - Dmitry 1994 |
15 (72/112) |
2014-12-02 |
Tým byl přidělen manažerovi - santa17x |
15 (95/112) |
2014-12-25 |
Tým zanikl - santa17x |
15 (101/112) |
2014-12-31 |
Tým byl přidělen manažerovi - Manul64 |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tým zanikl - Manul64 |
16 (12/112) |
2015-01-23 |
Tým byl přidělen manažerovi - 1234567891011 |
16 (35/112) |
2015-02-15 |
Tým zanikl - 1234567891011 |
16 (35/112) |
2015-02-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - gradibor |
16 (58/112) |
2015-03-10 |
Tým zanikl - gradibor |
16 (63/112) |
2015-03-15 |
Tým byl přidělen manažerovi - baza699 |
16 (86/112) |
2015-04-07 |
Tým zanikl - baza699 |
16 (87/112) |
2015-04-08 |
Tým byl přidělen manažerovi - Guslik Liberzon |
16 (110/112) |
2015-05-01 |
Tým zanikl - Guslik Liberzon |
17 (9/112) |
2015-05-12 |
Tým byl přidělen manažerovi - Yan26 |
17 (32/112) |
2015-06-04 |
Tým zanikl - Yan26 |
17 (34/112) |
2015-06-06 |
Tým byl přidělen manažerovi - 3335 |
17 (76/112) |
2015-07-18 |
Tým zanikl - 3335 |
17 (94/112) |
2015-08-05 |
Tým byl přidělen manažerovi - PlayWithRus |
18 (65/112) |
2015-10-27 |
Tým zanikl - PlayWithRus |
18 (65/112) |
2015-10-27 |
Tým byl přidělen manažerovi - fazan555 |
20 (42/112) |
2016-05-15 |
Tým zanikl - fazan555 |