Sezóna | Datum | Událost | 1 (0/112) | 2010-06-01 | Tým byl přidělen manažerovi - pawepawe | 1 (97/112) | 2010-09-11 | Tým zanikl - pawepawe | 1 (108/112) | 2010-09-22 | Tým byl přidělen manažerovi - AUDI A6 | 2 (19/112) | 2010-10-15 | Tým zanikl - AUDI A6 | 2 (19/112) | 2010-10-15 | Tým byl přidělen manažerovi - maxwellek | 2 (42/112) | 2010-11-07 | Tým zanikl - maxwellek | 3 (6/112) | 2011-01-22 | Tým byl přidělen manažerovi - messiasta | 3 (29/112) | 2011-02-14 | Tým zanikl - messiasta | 4 (56/112) | 2011-07-03 | Tým byl přidělen manažerovi - krzyz | 4 (80/112) | 2011-07-27 | Tým zanikl - krzyz | 4 (80/112) | 2011-07-27 | Tým byl přidělen manažerovi - damixon | 4 (112/112) | 2011-08-28 | Tým zanikl - damixon | 7 (53/112) | 2012-05-31 | Tým byl přidělen manažerovi - bartosz4271 | 7 (76/112) | 2012-06-23 | Tým zanikl - bartosz4271 | 7 (76/112) | 2012-06-23 | Tým byl přidělen manažerovi - mirexi | 7 (99/112) | 2012-07-16 | Tým zanikl - mirexi | 7 (99/112) | 2012-07-16 | Tým byl přidělen manažerovi - Piekart | 8 (10/112) | 2012-08-08 | Tým zanikl - Piekart | 8 (10/112) | 2012-08-08 | Tým byl přidělen manažerovi - bozio | 8 (33/112) | 2012-08-31 | Tým zanikl - bozio | 8 (33/112) | 2012-08-31 | Tým byl přidělen manažerovi - danone91 | 9 (46/112) | 2013-01-03 | Tým zanikl - danone91 | 9 (62/112) | 2013-01-19 | Tým byl přidělen manažerovi - mk10140 | 9 (85/112) | 2013-02-11 | Tým zanikl - mk10140 | 11 (17/112) | 2013-07-17 | Tým byl přidělen manažerovi - alex122814 | 11 (40/112) | 2013-08-09 | Tým zanikl - alex122814 | 11 (40/112) | 2013-08-09 | Tým byl přidělen manažerovi - alkazi | 11 (63/112) | 2013-09-01 | Tým zanikl - alkazi | 11 (64/112) | 2013-09-02 | Tým byl přidělen manažerovi - AC23 | 11 (88/112) | 2013-09-26 | Tým zanikl - AC23 | 11 (90/112) | 2013-09-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Dominik1o1 | 12 (2/112) | 2013-10-22 | Tým zanikl - Dominik1o1 | 12 (6/112) | 2013-10-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Wisniowy371 | 12 (29/112) | 2013-11-18 | Tým zanikl - Wisniowy371 | 12 (93/112) | 2014-01-21 | Tým byl přidělen manažerovi - daro1315 | 13 (4/112) | 2014-02-13 | Tým zanikl - daro1315 | 14 (24/112) | 2014-06-25 | Tým byl přidělen manažerovi - kaaramba1977 | 14 (47/112) | 2014-07-18 | Tým zanikl - kaaramba1977 | 14 (47/112) | 2014-07-18 | Tým byl přidělen manažerovi - Patryk188 | 14 (70/112) | 2014-08-10 | Tým zanikl - Patryk188 | 14 (71/112) | 2014-08-11 | Tým byl přidělen manažerovi - samba1981 | 14 (94/112) | 2014-09-03 | Tým zanikl - samba1981 | 14 (94/112) | 2014-09-03 | Tým byl přidělen manažerovi - rusek89 | 15 (76/112) | 2014-12-06 | Tým zanikl - rusek89 | 17 (59/112) | 2015-07-01 | Tým byl přidělen manažerovi - ChmeluXPompa | 17 (82/112) | 2015-07-24 | Tým zanikl - ChmeluXPompa | 17 (109/112) | 2015-08-20 | Tým byl přidělen manažerovi - JohnyPolska | 18 (20/112) | 2015-09-12 | Tým zanikl - JohnyPolska | 18 (20/112) | 2015-09-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Gate 10 | 18 (71/112) | 2015-11-02 | Tým zanikl - Gate 10 | 18 (71/112) | 2015-11-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Kuszczak1214 | 18 (78/112) | 2015-11-09 | Tým zanikl - Kuszczak1214 | 18 (78/112) | 2015-11-09 | Tým byl přidělen manažerovi - patryk1044 | 18 (101/112) | 2015-12-02 | Tým zanikl - patryk1044 | 18 (101/112) | 2015-12-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Matikusek321 | 19 (12/112) | 2015-12-25 | Tým zanikl - Matikusek321 | 19 (13/112) | 2015-12-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Dred23 | 19 (36/112) | 2016-01-18 | Tým zanikl - Dred23 | 19 (41/112) | 2016-01-23 | Tým byl přidělen manažerovi - MichałZaremba | 19 (64/112) | 2016-02-15 | Tým zanikl - MichałZaremba | 19 (64/112) | 2016-02-15 | Tým byl přidělen manažerovi - zzzenek | 19 (87/112) | 2016-03-09 | Tým zanikl - zzzenek | 20 (75/112) | 2016-06-17 | Tým byl přidělen manažerovi - kasprzakinho | 20 (98/112) | 2016-07-10 | Tým zanikl - kasprzakinho | 20 (98/112) | 2016-07-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Blaugraana | 21 (9/112) | 2016-08-02 | Tým zanikl - Blaugraana | 21 (9/112) | 2016-08-02 | Tým byl přidělen manažerovi - Jakub Ratajczak | 21 (32/112) | 2016-08-25 | Tým zanikl - Jakub Ratajczak | 21 (33/112) | 2016-08-26 | Tým byl přidělen manažerovi - Miziareyou | 21 (56/112) | 2016-09-18 | Tým zanikl - Miziareyou | 21 (56/112) | 2016-09-18 | Tým byl přidělen manažerovi - scandall13 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
46 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize III.8. |
||
45 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize III.8. |
||
44 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize III.8. |
||
43 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize III.8. |
||
42 | Black Angels |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy III.8. |
||
21. místo v lize II.4. |
||
41 | Black Angels |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.4. |
||
1. místo v lize III.12. |
||
40 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
65. místo v Superligovém poháru. |
||
Tým sestoupil do ligy III.12. |
||
20. místo v lize II.4. |
||
39 | Black Angels |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
1. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.4. |
||
1. místo v lize III.4. |
||
38 | Black Angels |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
Prohra v baráži o postup do ligy II.4. |
||
2. místo v lize III.4. |
||
37 | Black Angels |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy III.4. |
||
22. místo v lize II.4. |
||
36 | Black Angels |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým postoupil do ligy II.4. |
||
Výhra v baráži o postup do ligy II.4. |
||
2. místo v lize III.12. |
||
35 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize III.12. |
||
34 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
3. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize III.12. |
||
33 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
3. místo v lize III.12. |
||
32 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize III.12. |
||
31 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize III.12. |
||
30 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
4. místo v lize III.12. |
||
29 | Black Angels |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize III.12. |
||
28 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
7. místo v lize III.12. |
||
27 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v Ligovém poháru. |
||
8. místo v lize III.12. |
||
26 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
12. místo v lize III.12. |
||
25 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
13. místo v lize III.12. |
||
24 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
18. místo v lize III.12. |
||
23 | Black Angels |
Tým vypadl v 3. kole národního poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy III.12. |
||
4. místo v lize IV.23. |
||
22 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
4. místo v Ligovém poháru. |
||
5. místo v lize IV.23. |
||
21 | Black Angels |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
9. místo v Ligovém poháru. |
||
9. místo v lize IV.23. |
||
20 | Blaugrana Club |
12. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.23. |
||
19 | zenkowo† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
13. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.23. |
||
13. místo v lize IV.13. |
||
18 | fc polo krzaki |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
10. místo v Ligovém poháru. |
||
11. místo v lize IV.13. |
||
17 | Huragan Wąpiersk† |
9. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.13. |
||
10. místo v lize IV.62. |
||
16 | TIGERS'89† |
4. místo v Ligovém poháru. |
3. místo v lize IV.62. |
||
15 | TIGERS'89† |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.62. |
||
12. místo v lize IV.17. |
||
14 | TIGERS'89 |
10. místo v Ligovém poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.17. |
||
15. místo v lize V.17. |
||
13 | KKS Leszno† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.17. |
||
17. místo v lize IV.13. |
||
12 | KKS Leszno |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Výhra v baráži o záchranu v lize IV.13. |
||
21. místo v lize IV.13. |
||
11 | Lech Kielce |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
5. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.13. |
||
14. místo v lize V.48. |
||
10 | Team noname 11545 |
2049. místo v národním poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.48. |
||
22. místo v lize IV.48. |
||
9 | Ułani Grudziądz |
1025. místo v národním poháru. |
18. místo v lize IV.48. |
||
8 | Ułani Grudziądz |
2049. místo v národním poháru. |
2. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy IV.48. |
||
6. místo v lize V.124. |
||
7 | KS Górnik Wesoła |
2049. místo v národním poháru. |
20. místo v lize V.124. |
||
6 | Team noname 11545 |
2049. místo v národním poháru. |
19. místo v lize V.124. |
||
5 | Team noname 11545 |
4097. místo v národním poháru. |
19. místo v lize V.124. |
||
4 | Charlton Athletic |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
12. místo v Ligovém poháru. |
||
Tým byl fotbalovou asociací přeřazen do ligy V.124. |
||
13. místo v lize V.9. |
||
3 | Team noname 11545 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
15. místo v lize V.9. |
||
2 | Team noname 11545 |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
Tým sestoupil do ligy V.9. |
||
22. místo v lize IV.3. |
||
1 | Team noname 11545 |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
12. místo v lize IV.3. |